MARTI ESPONA ASUNCION
Informe ejecutivo de MARTI ESPONA ASUNCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTI ESPONA ASUNCION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GAS SANTA EUGENIA DE BERGA SL | Consejero | 28/12/2011 | 30/08/2016 |
GAS SANTA EUGENIA DE BERGA SL | Consejero Delegado | 28/12/2011 | 30/08/2016 |
GAS SANTA EUGENIA DE BERGA SL | Apoderado | 12/01/2012 |
VINCULACIONES DE MARTI ESPONA ASUNCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTI ESPONA ASUNCION
Empresa: GAS SANTA EUGENIA DE BERGA SL
Consejero Delegado
- Marti Espona Asuncion
- Vilalta Vivet Manuel
Consejero
- Marti Espona Asuncion
- Terns Comas Genis
- Vilalta Vivet Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42976 , F 84, S 8, H B 37089, I/A 18 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-171-08
Empresa: GAS SANTA EUGENIA DE BERGA SL
Apoderado
- Marti Espona Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42976 , F 81, S 8, H B 37089, I/A 14 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-08
Empresa: GAS SANTA EUGENIA DE BERGA SL
Consejero Delegado
- Boixeda Pujalras Maria Gloria
- Marti Espona Asuncion
Consejero
- Boixeda Pujalras Maria Gloria
- Marti Espona Asuncion
- Terns Comas Genis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22442 , F 128, S 8, H B 37089, I/A 13 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-08
Información de MARTI ESPONA ASUNCION
Mostramos los datos de MARTI ESPONA ASUNCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTI ESPONA ASUNCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos