BOIXEDA PUJALRAS MARIA GLORIA
Informe ejecutivo de BOIXEDA PUJALRAS MARIA GLORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BOIXEDA PUJALRAS MARIA GLORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GAS SANTA EUGENIA DE BERGA SL | Secretario | 28/12/2011 | 25/08/2015 |
GAS SANTA EUGENIA DE BERGA SL | Consejero | 28/12/2011 | 25/08/2015 |
GAS SANTA EUGENIA DE BERGA SL | Consejero Delegado | 28/12/2011 | 25/08/2015 |
GRITEC SA | Secretario | 28/12/2011 | 25/08/2015 |
GRITEC SA | Consejero | 28/12/2011 | 25/08/2015 |
GRITEC SA | Consejero Delegado | 28/12/2011 | 25/08/2015 |
GRITEC SA | Apoderado | 11/01/2012 | 25/08/2015 |
VINCULACIONES DE BOIXEDA PUJALRAS MARIA GLORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOIXEDA PUJALRAS MARIA GLORIA
Empresa: GAS SANTA EUGENIA DE BERGA SL
Consejero Delegado
- Boixeda Pujalras Maria Gloria
Consejero
- Boixeda Pujalras Maria Gloria
Secretario
- Boixeda Pujalras Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42976 , F 83, S 8, H B 37089, I/A 16 (25/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-08
Empresa: GRITEC SA
Apoderado
- Boixeda Pujalras Maria Gloria
Consejero Delegado
- Boixeda Pujalras Maria Gloria
Consejero
- Boixeda Pujalras Maria Gloria
Secretario
- Boixeda Pujalras Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42994 , F 152, S 8, H B 56742, I/A 17 (25/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-166-08
Empresa: GRITEC SA
Apoderado
- Boixeda Pujalras Maria Gloria
- Collell Rovira Ramon
- Vilalta Vivet Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42994 , F 151, S 8, H B 56742, I/A 15 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-08
Empresa: GRITEC SA
Consejero Delegado
- Boixeda Pujalras Maria Gloria
- Collell Rovira Ramon
Consejero
- Boixeda Pujalras Maria Gloria
- Collell Rovira Ramon
- Terns Comas Genis
Presidente
Secretario
- Boixeda Pujalras Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23582 , F 28, S 8, H B 56742, I/A 14 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-08
Empresa: GAS SANTA EUGENIA DE BERGA SL
Consejero Delegado
- Boixeda Pujalras Maria Gloria
- Marti Espona Asuncion
Consejero
- Boixeda Pujalras Maria Gloria
- Marti Espona Asuncion
- Terns Comas Genis
Presidente
Secretario
- Boixeda Pujalras Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22442 , F 128, S 8, H B 37089, I/A 13 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-08
Información de BOIXEDA PUJALRAS MARIA GLORIA
Mostramos los datos de BOIXEDA PUJALRAS MARIA GLORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOIXEDA PUJALRAS MARIA GLORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos