TERESA NOGUERA NIETO
Informe ejecutivo de TERESA NOGUERA NIETO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE TERESA NOGUERA NIETO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TERESA NOGUERA NIETO
Empresa: NONI 2000 SL
Consejero Delegado
- Teresa Noguera Nieto
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1559 , F 63, S 8, H GI 26272, I/A 9 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-6-17
Empresa: NONI 2000 SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Teresa Noguera Nieto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1559 , F 63, S 8, H GI 26272, I/A 9 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-6-17
Empresa: NONI 2000 SL
Consejero Delegado
- Anna Maria Noguera Nieto
- Maria Soledad Nieto Romeral
- Soledad Noguera Nieto
- Teresa Noguera Nieto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1559 , F 62, S 8, H GI 26272, I/A 7 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-17
Empresa: NOPTIFA SL
Administrador Solidario
- Maria Soledad Nieto Romeral
- Soledad Noguera Nieto
- Teresa Noguera Nieto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3222 , F 126, S 8, H GI 65057, I/A 1 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-17
Empresa: NONI 2000 SL
Presidente
Secretario
- Teresa Noguera Nieto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1559 , F 62, S 8, H GI 26272, I/A 6 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-17
Información de TERESA NOGUERA NIETO
Mostramos los datos de TERESA NOGUERA NIETO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TERESA NOGUERA NIETO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos