SOLEDAD NOGUERA NIETO
Informe ejecutivo de SOLEDAD NOGUERA NIETO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE SOLEDAD NOGUERA NIETO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLEDAD NOGUERA NIETO
Empresa: NONI 2000 SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Soledad Noguera Nieto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1559 , F 63, S 8, H GI 26272, I/A 9 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-6-17
Empresa: NONI 2000 SL
Consejero Delegado
- Anna Maria Noguera Nieto
- Maria Soledad Nieto Romeral
- Soledad Noguera Nieto
- Teresa Noguera Nieto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1559 , F 62, S 8, H GI 26272, I/A 7 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-17
Empresa: NOPTIFA SL
Administrador Solidario
- Maria Soledad Nieto Romeral
- Soledad Noguera Nieto
- Teresa Noguera Nieto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3222 , F 126, S 8, H GI 65057, I/A 1 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-17
Información de SOLEDAD NOGUERA NIETO
Mostramos los datos de SOLEDAD NOGUERA NIETO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLEDAD NOGUERA NIETO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos