MARIA SOLEDAD NIETO ROMERAL
Informe ejecutivo de MARIA SOLEDAD NIETO ROMERAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARIA SOLEDAD NIETO ROMERAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NONI 2000 SL | Consejero | 02/01/2023 | |
NONI 2000 SL | Presidente | 27/11/2017 | 02/01/2023 |
NONI 2000 SL | Consejero Delegado | 27/01/2021 | 02/01/2023 |
NOPTIFA SL | Administrador Solidario | 07/11/2018 | 19/02/2021 |
NONI 2000 SL | Secretario | 27/11/2017 |
VINCULACIONES DE MARIA SOLEDAD NIETO ROMERAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA SOLEDAD NIETO ROMERAL
Empresa: NONI 2000 SL
Consejero Delegado
- Maria Soledad Nieto Romeral
Consejero
- Maria Soledad Nieto Romeral
Presidente
- Maria Soledad Nieto Romeral
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1559 , F 63, S 8, H GI 26272, I/A 9 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-6-17
Empresa: NONI 2000 SL
Consejero Delegado
- Maria Soledad Nieto Romeral
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1559 , F 62, S 8, H GI 26272, I/A 7 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-17
Empresa: NONI 2000 SL
Consejero Delegado
- Anna Maria Noguera Nieto
- Maria Soledad Nieto Romeral
- Soledad Noguera Nieto
- Teresa Noguera Nieto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1559 , F 62, S 8, H GI 26272, I/A 7 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-17
Empresa: NOPTIFA SL
Administrador Solidario
- Maria Soledad Nieto Romeral
- Soledad Noguera Nieto
- Teresa Noguera Nieto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3222 , F 126, S 8, H GI 65057, I/A 1 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-17
Empresa: NONI 2000 SL
Presidente
- Maria Soledad Nieto Romeral
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1559 , F 62, S 8, H GI 26272, I/A 6 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-17
Empresa: NONI 2000 SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Maria Soledad Nieto Romeral
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1559 , F 62, S 8, H GI 26272, I/A 6 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-17
Información de MARIA SOLEDAD NIETO ROMERAL
Mostramos los datos de MARIA SOLEDAD NIETO ROMERAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA SOLEDAD NIETO ROMERAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos