TELLECHEA BERMEOSOLO JOSE LUIS
Informe ejecutivo de TELLECHEA BERMEOSOLO JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE TELLECHEA BERMEOSOLO JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACORDA CORREDURIA DE SEGUROS SA | Apoderado Solidario | 10/07/2024 | |
NAVIERA GALDAR SA | Apoderado | 06/08/2015 | 10/06/2022 |
NAVIERA GALDAR SA | Vicepresidente | 22/05/2015 | 23/06/2017 |
NAVIERA GALDAR SA | Consejero | 22/05/2015 | 23/06/2017 |
NAVIERA GALDAR SA | Consejero | 21/05/2009 | 23/06/2017 |
NAVIERA GALDAR SA | Vicepresidente | 21/05/2009 | 23/06/2017 |
PEVAECHE AIE | Consejero | 10/09/2014 | 23/06/2017 |
PEVAECHE AIE | Consejero | 11/02/2009 | 10/09/2014 |
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PESCA Y DERIVADOS SA | Consejero | 20/07/2011 | 09/08/2012 |
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PESCA Y DERIVADOS SA | Apoderado | 02/07/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE TELLECHEA BERMEOSOLO JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TELLECHEA BERMEOSOLO JOSE LUIS
Empresa: ACORDA CORREDURIA DE SEGUROS SA
Apoderado Solidario
- Tellechea Bermeosolo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 942,A , I/ 23 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-48
Empresa: NAVIERA GALDAR SA
Apoderado
- Portuondo Astuy Benito
- Soroa Rodriguez Escudero Borja
- Tellechea Bermeosolo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361 , F 192, S 8, H BI 2100,A , I/ 36 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-48
Empresa: NAVIERA GALDAR SA
Consejero
- Tellechea Bermeosolo Jose Luis
Vicepresidente
- Tellechea Bermeosolo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361 , F 192, S 8, H BI 2100,A , I/ 33 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-48
Empresa: PEVAECHE AIE
Consejero
- Tellechea Bermeosolo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3534 , F 96, S 8, H BI 2383, I/A 47 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-48
Empresa: NAVIERA GALDAR SA
Apoderado
- Arrien Zulueta Guillermo
- Bilbao Ariztimuño Alberto
- Soroa Rodriguez Escudero Borja
- Tellechea Bermeosolo Jose Luis
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361 , F 167, S 8, H BI 2100,A , I/ 31 (06/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-48
Empresa: NAVIERA GALDAR SA
Consejero
- Arrien Zulueta Guillermo
- Ruano Fernandez Hontoria Felipe
- Soroa Rodriguez Escudero Borja
- Soroa Somme Rafael
- Tellechea Bermeosolo Carlos
- Tellechea Bermeosolo Jose Luis
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Tellechea Bermeosolo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361 , F 167, S 8, H BI 2100,A , I/ 30 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-48
Empresa: PEVAECHE AIE
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3534 , F 91, S 8, H BI 2383, I/A 38 (10/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-181-48
Empresa: PEVAECHE AIE
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3534 , F 91, S 8, H BI 2383, I/A 38 (10/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-181-48
Consejero
- Tellechea Bermeosolo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 214 , F 177, S 8, H BI 977,A , I/ 62 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-48
Apoderado
- Tellechea Bermeosolo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 214 , F 177, S 8, H BI 977,A , I/ 60 (02/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-139-48
VER MAS ACTOS
Información de TELLECHEA BERMEOSOLO JOSE LUIS
Mostramos los datos de TELLECHEA BERMEOSOLO JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TELLECHEA BERMEOSOLO JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos