PEVAECHE AIE - EXTINGUIDA
Razón Social PEVAECHE AIE
Actividad Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios
Nombres Anteriores
- PEVAECHE SA
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PEVAECHE AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PEVAECHE AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arrien Zulueta Guillermo | Liquidador Mancomunado | 13/11/2017 | 16/04/2018 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 10/08/2009 | 16/04/2018 |
Soroa Rodriguez Escudero Borja | Liquidador Mancomunado | 13/11/2017 | 16/04/2018 |
Tellechea Careaga Borja | Apoderado | 27/06/2016 | 16/04/2018 |
Tellechea Careaga Francisco De Borja | Liquidador Mancomunado | 13/11/2017 | 16/04/2018 |
Tellechea Careaga Francisco De Borja | Apoderado | 25/04/2016 | 16/04/2018 |
Arrien Zulueta Guillermo | Consejero | 10/09/2014 | 13/11/2017 |
Madariaga Zallo Jose Ignacio | Consejero | 10/09/2014 | 13/11/2017 |
PESQUERIA VASCO-MONTAÑESA SA | Socio | 13/11/2017 | |
Ruano Fernandez Hontoria Felipe | Consejero | 10/09/2014 | 13/11/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PEVAECHE AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3534 , F 97, S 8, H BI 2383, I/A 49 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-48
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3534 , F 97, S 8, H BI 2383, I/A 49 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3534 , F 96, S 8, H BI 2383, I/A 48 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-48
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3534 , F 96, S 8, H BI 2383, I/A 48 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-48
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3534 , F 96, S 8, H BI 2383, I/A 48 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-48
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3534 , F 96, S 8, H BI 2383, I/A 47 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-48
Socio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3534 , F 96, S 8, H BI 2383, I/A 46 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3534 , F 96, S 8, H BI 2383, I/A 45 (16/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-48
Apoderado
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3534 , F 95, S 8, H BI 2383, I/A 44 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-128-48
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3534 , F 95, S 8, H BI 2383, I/A 44 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-128-48