ACORDA CORREDURIA DE SEGUROS SA
Dirección social Calle Ajuriaguerra Juan, 19
Código Postal 48009
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social ACORDA CORREDURIA DE SEGUROS SA
CIF A48479299
Actividad Actividades de agentes y corredores de seguros
Teléfono 94 423 54 00
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente PESQUERAS ECHEBASTAR SA
ORGANIGRAMA DE ACORDA CORREDURIA DE SEGUROS SA
VINCULACIONES DE ACORDA CORREDURIA DE SEGUROS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ACORDA CORREDURIA DE SEGUROS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Azumendi Ugarte German | Vicesecret. | 23/10/2012 | |
Azumendi Ugarte German | Consejero | 23/10/2012 | |
Compañia Internacional De Pesca Y Derivados Socied | Secretario | 23/10/2012 | |
Compañia Internacional De Pesca Y Derivados Socied | Consejero | 23/10/2012 | |
PESQUERAS ECHEBASTAR SA | Presidente | 23/10/2012 | |
PESQUERAS ECHEBASTAR SA | Consejero | 23/10/2012 |
ACTOS BORME DE ACORDA CORREDURIA DE SEGUROS SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 942,A , I/ 23 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-48
Consejero
Presidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 204 , F 129, S 8, H BI 942,A , I/ 20 (15/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-48
Consejero
Presidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 204 , F 128, S 8, H BI 942,A , I/ 19 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-48
- La revocación de poderes a que se refiere la inscripción 16& es en cuanto a los poderes de DON GERMAN AZUMENDI UGARTE, que motivó la inscripción 7&, ampliada de facultades por la 15& inscripción
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 204 , F 128, S 8, H BI 942,A , I/ 17 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 204 , F 128, S 8, H BI 942,A , I/ 16 (07/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-55-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 204 , F 127, S 8, H BI 942,A , I/ 15 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 204 , F 127, S 8, H BI 942,A , I/ 14 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-48
Consejero
Presidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 204 , F 126, S 8, H BI 942,A , I/ 13 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-125-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-154-48