TARRAGONA MONTALVO ANTONI-MIQUEL
Informe ejecutivo de TARRAGONA MONTALVO ANTONI-MIQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 29
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE TARRAGONA MONTALVO ANTONI-MIQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERTEAM DELIVERY PLUS SL | Secretario | 15/03/2024 | |
IBERTEAM DELIVERY PLUS SL | Consejero | 15/03/2024 | |
TARRAGONA MONTALVO SL | Apoderado Mancomunado | 08/08/2023 | |
CASANETA SL | Apoderado Mancomunado | 08/08/2023 |
VINCULACIONES DE TARRAGONA MONTALVO ANTONI-MIQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TARRAGONA MONTALVO ANTONI-MIQUEL
Empresa: IBERTEAM DELIVERY PLUS SL
Consejero
- Tarragona Montalvo Antoni-miquel
Secretario
- Tarragona Montalvo Antoni-miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49039 , F 221, S 8, H B 447358, I/A 16 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-08
Empresa: FRIGO EXPRESS EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
- GODINO GLOBAL MANAGEMENT SL
- Tarragona Montalvo Antoni-miquel
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 274 , F 190, S 8, H L 1985, I/A 27 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-25
Empresa: TRANSPORTES TARRAGONA SA
Apoderado Mancomunado
- De Pol Cruz Xavier
- GODINO GLOBAL MANAGEMENT SL
- Tarragona Montalvo Antoni-miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 258 , F 52, S 8, H L 3080, I/A 27 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-25
Empresa: TARRAGONA MONTALVO SL
Apoderado Mancomunado
- GODINO GLOBAL MANAGEMENT SL
- Tarragona Montalvo Antoni-miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 304 , F 125, S 8, H L 5616, I/A 10 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-25
Empresa: TARRAGONA MONTALVO SL
Apoderado Mancomunado
- De Pol Cruz Xavier
- GODINO GLOBAL MANAGEMENT SL
- Tarragona Montalvo Antoni-miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 304 , F 125, S 8, H L 5616, I/A 10 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-25
Empresa: CASANETA SL
Apoderado Mancomunado
- GODINO GLOBAL MANAGEMENT SL
- Tarragona Montalvo Antoni-miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1135 , F 161, S 8, H L 22491, I/A 5 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-25
Empresa: CASANETA SL
Apoderado Mancomunado
- De Pol Cruz Xavier
- GODINO GLOBAL MANAGEMENT SL
- Tarragona Montalvo Antoni-miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1135 , F 161, S 8, H L 22491, I/A 5 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-25
Empresa: TARRAGONA INTERNACIONAL SL
Apoderado Mancomunado
- De Pol Cruz Xavier
- GODINO GLOBAL MANAGEMENT SL
- Tarragona Montalvo Antoni-miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 258 , F 159, S 8, H L 3028, I/A 25 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-129-25
Empresa: TARRAGONA INTERNACIONAL SL
Consejero
- ATAS CORP SL
- De Pol Cruz Xavier
- GODINO GLOBAL MANAGEMENT SL
- Tarragona Montalvo Antoni-miquel
- Tarragona Montalvo Josep Joan
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Tarragona Montalvo Antoni-miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 258 , F 156, S 8, H L 3028, I/A 23 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-129-25
Empresa: WELL CARGO EXPRESS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- De Pol Cruz Xavier
- GODINO GLOBAL MANAGEMENT SL
- Tarragona Montalvo Antoni-miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1330 , F 72, S 8, H L 26484, I/A 14 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-3-25
VER MAS ACTOS
Información de TARRAGONA MONTALVO ANTONI-MIQUEL
Mostramos los datos de TARRAGONA MONTALVO ANTONI-MIQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TARRAGONA MONTALVO ANTONI-MIQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos