GOZALO CEREZO JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de GOZALO CEREZO JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOZALO CEREZO JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPAFRED SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/06/2022 | |
FRIGO EXPRESS EUROPE SL | Apoderado | 16/06/2022 |
VINCULACIONES DE GOZALO CEREZO JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOZALO CEREZO JOSE ANTONIO
Empresa: WELL CARGO EXPRESS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gozalo Cerezo Jose Antonio
- Utge Capell Maria Pilar
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1330 , F 72, S 8, H L 26484, I/A 14 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-3-25
Empresa: TRANSPORTES TARRAGONA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gozalo Cerezo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 258 , F 48, S 8, H L 3080, I/A 24 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-25
Empresa: FRIGO EXPRESS EUROPE SL
Apoderado
- Gozalo Cerezo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 127 , F 196, S 8, H L 1985, I/A 25 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-25
Empresa: WELL CARGO EXPRESS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gozalo Cerezo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1326 , F 201, S 8, H L 26484, I/A 12 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-25
Empresa: GEODIS BOURGEY MONTREUIL IBERICA SA
Apoderado
- Gozalo Cerezo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 896 , F 66, S 8, H NA 9526, I/A 128 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-31
Empresa: GEODIS BOURGEY MONTREUIL IBERICA SA
Apoderado
- Gozalo Cerezo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 896 , F 64, S 8, H NA 9526, I/A 122 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-30-31
Información de GOZALO CEREZO JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de GOZALO CEREZO JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOZALO CEREZO JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos