TARRAGONA MONTALVO JOSEP JOAN
Informe ejecutivo de TARRAGONA MONTALVO JOSEP JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 32
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE TARRAGONA MONTALVO JOSEP JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TARRAGONA INTERNACIONAL SL | Presidente | 30/06/2023 | |
TARRAGONA INTERNACIONAL SL | Consejero | 30/06/2023 | |
TARRAGONA INTERNACIONAL SL | Apoderado | 30/06/2023 | |
GRUPAFRED SA | Administrador Unico | 06/10/2020 | |
TARRAGONA INTERNACIONAL SL | Consejero Delegado Solidario | 30/09/2020 |
VINCULACIONES DE TARRAGONA MONTALVO JOSEP JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TARRAGONA MONTALVO JOSEP JOAN
Empresa: TARRAGONA INTERNACIONAL SL
Apoderado
- Tarragona Montalvo Josep Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 258 , F 157, S 8, H L 3028, I/A 24 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-129-25
Empresa: TARRAGONA INTERNACIONAL SL
Consejero
- ATAS CORP SL
- GODINO GLOBAL MANAGEMENT SL
- Tarragona Montalvo Josep Joan
Presidente
- Tarragona Montalvo Josep Joan
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 258 , F 156, S 8, H L 3028, I/A 23 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-129-25
Empresa: TARRAGONA INTERNACIONAL SL
Consejero
- ATAS CORP SL
- De Pol Cruz Xavier
- GODINO GLOBAL MANAGEMENT SL
- Tarragona Montalvo Antoni-miquel
- Tarragona Montalvo Josep Joan
Presidente
- Tarragona Montalvo Josep Joan
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 258 , F 156, S 8, H L 3028, I/A 23 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-129-25
Empresa: TARRAGONA INTERNACIONAL SL
Presidente
- Tarragona Montalvo Josep Joan
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 258 , F 91, S 8, H L 3028, I/A 20 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-25
Empresa: TARRAGONA INTERNACIONAL SL
Consejero Delegado
- Tarragona Montalvo Josep Joan
Presidente
Secretario
- Tarragona Montalvo Josep Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 258 , F 91, S 8, H L 3028, I/A 20 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-25
Empresa: TRANSCURBEL 2 SA
Liquidador
REPR.143 RRM
- Tarragona Montalvo Josep Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25714 , F 210, S 8, H B 29739, I/A 22 (27/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-191-08
Empresa: TRANSCURBEL 2 SA
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Tarragona Montalvo Josep Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25714 , F 210, S 8, H B 29739, I/A 22 (27/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-191-08
Empresa: TRANSCURBEL 2 SA
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Tarragona Montalvo Josep Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25714 , F 209, S 8, H B 29739, I/A 20 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-08
Empresa: TRANSCURBEL 2 SA
Administrador Unico
- Tarragona Montalvo Josep Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25714 , F 209, S 8, H B 29739, I/A 20 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-08
Empresa: FRIGO EXPRESS EUROPE SL
Administrador Unico
- Tarragona Montalvo Josep Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 127 , F 63, S 8, H L 1985, I/A 20 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-204-25
VER MAS ACTOS
Información de TARRAGONA MONTALVO JOSEP JOAN
Mostramos los datos de TARRAGONA MONTALVO JOSEP JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TARRAGONA MONTALVO JOSEP JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos