SUSAETA ERBURU LOURDES
Informe ejecutivo de SUSAETA ERBURU LOURDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SUSAETA ERBURU LOURDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CODEXINVER SL | Secretario | 10/06/2019 | |
SUSAETA EDICIONES SA | Secretario | 10/06/2019 | |
FINLIBRO SA | Secretario | 06/06/2016 | |
FINLIBRO SA | Consejero | 25/10/2013 | |
CODEXINVER SL | Consejero | 25/10/2013 | |
CODEXINVER SL | Consejero | 12/08/2009 | |
SUSAETA EDICIONES SA | Consejero | 29/12/2008 |
VINCULACIONES DE SUSAETA ERBURU LOURDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUSAETA ERBURU LOURDES
Empresa: CODEXINVER SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Susaeta Erburu Jose Ignacio
- Susaeta Erburu Juan Carlos
- Susaeta Erburu Lourdes
- Susaeta Erburu Raimundo Javier
Presidente
Secretario
- Susaeta Erburu Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 225280, I/A 18 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-28
Empresa: FINLIBRO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Susaeta Erburu Jose Ignacio
- Susaeta Erburu Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3932 , F 146, S 8, H M 65868, I/A 22 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2022-61-28
Empresa: FINLIBRO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Susaeta Erburu Jose Ignacio
- Susaeta Erburu Juan Carlos
- Susaeta Erburu Lourdes
- Susaeta Erburu Raimundo Javier
Presidente
Secretario
- Susaeta Erburu Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3932 , F 146, S 8, H M 65868, I/A 22 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-28
Empresa: SUSAETA EDICIONES SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Susaeta Erburu Jose Ignacio
- Susaeta Erburu Juan Carlos
- Susaeta Erburu Lourdes
- Susaeta Erburu Raimundo Javier
Presidente
Secretario
- Susaeta Erburu Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25825 , F 205, S 8, H M 122151, I/A 55 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-28
Empresa: SUSAETA EDICIONES SA
Secretario
- Susaeta Erburu Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25825 , F 205, S 8, H M 122151, I/A 53 (10/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-113-28
Empresa: CODEXINVER SL
Consejero
- Susaeta Erburu Jose Ignacio
- Susaeta Erburu Juan Carlos
- Susaeta Erburu Lourdes
- Susaeta Erburu Raimundo Javier
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13791 , F 214, S 8, H M 225280, I/A 15 (10/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-113-28
Empresa: CODEXINVER SL
Secretario
- Susaeta Erburu Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13791 , F 214, S 8, H M 225280, I/A 15 (10/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-113-28
Empresa: SUSAETA EDICIONES SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Susaeta Erburu Jose Ignacio
- Susaeta Erburu Lourdes
- Susaeta Erburu Raimundo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25825 , F 204, S 8, H M 122151, I/A 51 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-28
Empresa: SUSAETA EDICIONES SA
Secretario
- Susaeta Erburu Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25825 , F 204, S 8, H M 122151, I/A 50 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-28
Empresa: CODEXINVER SL
Secretario
- Susaeta Erburu Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13791 , F 213, S 8, H M 225280, I/A 13 (28/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-149-28
VER MAS ACTOS
Información de SUSAETA ERBURU LOURDES
Mostramos los datos de SUSAETA ERBURU LOURDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUSAETA ERBURU LOURDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos