SUSAETA ERBURU JOSE IGNACIO
Informe ejecutivo de SUSAETA ERBURU JOSE IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 23
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SUSAETA ERBURU JOSE IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES INMOBILIARIAS IGSUER SL | Administrador Solidario | 13/08/2021 | |
FINLIBRO SA | Consejero Delegado Solidario | 01/07/2021 | |
CHETTO SOLUCIONES SL | Apoderado | 15/02/2021 | |
ECOSU OZONO SL | Administrador Unico | 12/06/2020 | |
CODEXINVER SL | Consejero Delegado Solidario | 23/07/2019 | |
INMOBILIARIA DAPAMAR SL | Apoderado | 15/02/2018 | |
SUSAETA EDICIONES SA | Consejero Delegado Solidario | 15/01/2018 | |
FINLIBRO SA | Consejero | 25/10/2013 | |
CODEXINVER SL | Consejero | 25/10/2013 | |
SUSAETA EDICIONES SA | Auditor Suplente | 10/03/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SUSAETA ERBURU JOSE IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUSAETA ERBURU JOSE IGNACIO
Empresa: CODEXINVER SL
Consejero Delegado Solidario
- Susaeta Erburu Jose Ignacio
- Susaeta Erburu Juan Carlos
Consejero
- Susaeta Erburu Jose Ignacio
- Susaeta Erburu Juan Carlos
- Susaeta Erburu Lourdes
- Susaeta Erburu Raimundo Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 225280, I/A 18 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-28
Empresa: FINLIBRO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Susaeta Erburu Jose Ignacio
- Susaeta Erburu Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3932 , F 146, S 8, H M 65868, I/A 22 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2022-61-28
Empresa: PROMOCIONES INMOBILIARIAS IGSUER SL
Administrador Solidario
- Renedo Sanchez Antonio Andres
- Susaeta Erburu Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42315 , F 111, S 8, H M 749081, I/A 1 (13/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-160-28
Empresa: DINOVA SA
Liquidador
- Susaeta Erburu Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2661 , F 190, S 8, H M 46140, I/A 25 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-28
Empresa: DINOVA SA
Administrador Unico
- Susaeta Erburu Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2661 , F 190, S 8, H M 46140, I/A 25 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-28
Empresa: FINLIBRO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Susaeta Erburu Jose Ignacio
- Susaeta Erburu Juan Carlos
- Susaeta Erburu Lourdes
- Susaeta Erburu Raimundo Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3932 , F 146, S 8, H M 65868, I/A 22 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-28
Empresa: FINLIBRO SA
Consejero Delegado Solidario
- Susaeta Erburu Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3932 , F 146, S 8, H M 65868, I/A 22 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-28
Empresa: SUSAETA EDICIONES SA
Consejero Delegado Solidario
- Susaeta Erburu Jose Ignacio
- Susaeta Erburu Juan Carlos
Consejero
- Susaeta Erburu Jose Ignacio
- Susaeta Erburu Juan Carlos
- Susaeta Erburu Lourdes
- Susaeta Erburu Raimundo Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25825 , F 205, S 8, H M 122151, I/A 55 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-28
Empresa: CHETTO SOLUCIONES SL
Apoderado
- Susaeta Erburu Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31854 , F 133, S 8, H M 573243, I/A 4 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-28
Empresa: ECOSU OZONO SL
Administrador Unico
- Susaeta Erburu Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40556 , F 127, S 8, H M 719890, I/A 1 (12/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-117-28
VER MAS ACTOS
Información de SUSAETA ERBURU JOSE IGNACIO
Mostramos los datos de SUSAETA ERBURU JOSE IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUSAETA ERBURU JOSE IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos