SUSAETA ERBURU JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de SUSAETA ERBURU JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 21
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SUSAETA ERBURU JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERLUX 2000 SL | Administrador Solidario | 02/02/2022 | |
CODEXINVER SL | Consejero Delegado Solidario | 23/07/2019 | |
SERVILIBRO EDICIONES SA | Administrador Unico | 20/07/2018 | |
SUSAETA EDICIONES SA | Consejero Delegado Solidario | 16/09/2016 | |
FINLIBRO SA | Consejero Delegado Solidario | 16/09/2016 | |
CODEXINVER SL | Presidente | 10/06/2016 | |
SUSAETA EDICIONES SA | Presidente | 06/06/2016 | |
FINLIBRO SA | Presidente | 06/06/2016 | |
FINLIBRO SA | Consejero | 25/10/2013 | |
CODEXINVER SL | Consejero | 25/10/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SUSAETA ERBURU JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUSAETA ERBURU JUAN CARLOS
Empresa: CODEXINVER SL
Consejero Delegado Solidario
- Susaeta Erburu Jose Ignacio
- Susaeta Erburu Juan Carlos
Consejero
- Susaeta Erburu Jose Ignacio
- Susaeta Erburu Juan Carlos
- Susaeta Erburu Lourdes
- Susaeta Erburu Raimundo Javier
Presidente
- Susaeta Erburu Juan Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 225280, I/A 18 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-28
Empresa: SERVILIBRO EDICIONES SA
Administrador Unico
- Susaeta Erburu Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42194 , F 1, S 8, H M 65995, I/A 23 (07/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-111-28
Empresa: INVERLUX 2000 SL
Administrador Solidario
- Susaeta Erburu Juan Carlos
- Susaeta Redondo Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15202 , F 84, S 8, H M 254387, I/A 11 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-27-28
Empresa: FINLIBRO SA
Consejero Delegado Solidario
- Susaeta Erburu Juan Carlos
Consejero
- Susaeta Erburu Jose Ignacio
- Susaeta Erburu Juan Carlos
- Susaeta Erburu Lourdes
- Susaeta Erburu Raimundo Javier
Presidente
- Susaeta Erburu Juan Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3932 , F 146, S 8, H M 65868, I/A 22 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-28
Empresa: SUSAETA EDICIONES SA
Consejero Delegado Solidario
- Susaeta Erburu Jose Ignacio
- Susaeta Erburu Juan Carlos
Consejero
- Susaeta Erburu Jose Ignacio
- Susaeta Erburu Juan Carlos
- Susaeta Erburu Lourdes
- Susaeta Erburu Raimundo Javier
Presidente
- Susaeta Erburu Juan Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25825 , F 205, S 8, H M 122151, I/A 55 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-28
Empresa: CODEXINVER SL
Consejero Delegado Solidario
- Susaeta Erburu Jose Ignacio
- Susaeta Erburu Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13791 , F 215, S 8, H M 225280, I/A 16 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-28
Empresa: CODEXINVER SL
Consejero
- Susaeta Erburu Jose Ignacio
- Susaeta Erburu Juan Carlos
- Susaeta Erburu Lourdes
- Susaeta Erburu Raimundo Javier
Presidente
- Susaeta Erburu Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13791 , F 214, S 8, H M 225280, I/A 15 (10/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-113-28
Empresa: CODEXINVER SL
Consejero Delegado Solidario
- Susaeta Erburu Jose Ignacio
- Susaeta Erburu Juan Carlos
Secretario No Consejero
- VON CARSTENN-LICHTERFELDE MENENDEZ FERNANDO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13791 , F 214, S 8, H M 225280, I/A 15 (10/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-113-28
Empresa: BMT EDICIONES ESPECIALES SL
Liquidador
- Susaeta Erburu Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33587 , F 97, S 8, H M 604525, I/A 3 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-28
Empresa: SERVILIBRO EDICIONES SA
Administrador Unico
- Susaeta Erburu Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3940 , F 119, S 8, H M 65995, I/A 20 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-28
VER MAS ACTOS
Información de SUSAETA ERBURU JUAN CARLOS
Mostramos los datos de SUSAETA ERBURU JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUSAETA ERBURU JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos