SUAREZ MEANA ALEJANDRO
Informe ejecutivo de SUAREZ MEANA ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SUAREZ MEANA ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUAREZ BLANCO Y FAMILIA SL | Apoderado | 02/09/2015 | |
RESTAURANTE EL PINAL SL | Apoderado | 18/03/2009 |
VINCULACIONES DE SUAREZ MEANA ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUAREZ MEANA ALEJANDRO
Empresa: RESTAURANTE EL PINAL SL
Consejero
- Blanco Casielles Margarita
- Suarez Blanco Ana Maria
- Suarez Blanco Maria Angeles
- Suarez Meana Alejandro
Presidente
- Suarez Meana Alejandro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1860 , F 153, S 8, H AS 13201, I/A 11 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-33
Empresa: RESTAURANTE EL PINAL SL
Consejero
- Blanco Casielles Margarita
- Suarez Blanco Ana Maria
- Suarez Blanco Maria Angeles
- Suarez Meana Alejandro
Presidente
- Suarez Meana Alejandro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1860 , F 152, S 8, H AS 13201, I/A 7 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-33
Empresa: SUAREZ BLANCO Y FAMILIA SA
Apoderado
- Suarez Meana Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1669 , F 64, S 8, H AS 10257, I/A 8 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-33
Empresa: SUAREZ BLANCO Y FAMILIA SA
Administrador Solidario
- Blanco Casielles Margarita
- Suarez Meana Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1669 , F 63, S 8, H AS 10257, I/A 7 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-33
Empresa: SUAREZ BLANCO Y FAMILIA SA
Administrador Solidario
- Blanco Casielles Margarita
- Suarez Meana Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1669 , F 63, S 8, H AS 10257, I/A 6 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-33
Empresa: SUAREZ BLANCO Y FAMILIA SA
Administrador Solidario
- Blanco Casielles Margarita
- Suarez Meana Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1669 , F 63, S 8, H AS 10257, I/A 6 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-33
Empresa: RESTAURANTE EL PINAL SL
Apoderado
- Suarez Meana Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1860 , F 152, S 8, H AS 13201, I/A 6 (18/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-61-33
Información de SUAREZ MEANA ALEJANDRO
Mostramos los datos de SUAREZ MEANA ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUAREZ MEANA ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos