SUAREZ BLANCO MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de SUAREZ BLANCO MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SUAREZ BLANCO MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGUARON Y SUAREZ SL | Apoderado Solidario | 07/07/2023 | |
RESTAURANTE EL PINAL SL | Administrador Unico | 19/01/2021 | |
RESTAURANTE EL PINAL SL | Apoderado | 08/04/2016 |
VINCULACIONES DE SUAREZ BLANCO MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUAREZ BLANCO MARIA ANGELES
Empresa: AGUARON Y SUAREZ SL
Apoderado Solidario
- Suarez Blanco Ana Maria
- Suarez Blanco Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3411 , F 130, S 8, H AS 33441, I/A 3 (07/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-134-33
Empresa: SUAREZ BLANCO Y FAMILIA SL
Administrador Mancomunado
- Suarez Blanco Ana Maria
- Suarez Blanco Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1669 , F 155, S 8, H AS 10257, I/A 12 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-33
Empresa: RESTAURANTE EL PINAL SL
Administrador Unico
- Suarez Blanco Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1860 , F 153, S 8, H AS 13201, I/A 11 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-33
Empresa: RESTAURANTE EL PINAL SL
Consejero
- Blanco Casielles Margarita
- Suarez Blanco Ana Maria
- Suarez Blanco Maria Angeles
- Suarez Meana Alejandro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1860 , F 153, S 8, H AS 13201, I/A 11 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-33
Empresa: SUAREZ BLANCO Y FAMILIA SA
Administrador Mancomunado
- Suarez Blanco Ana Maria
- Suarez Blanco Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1669 , F 64, S 8, H AS 10257, I/A 11 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-33
Empresa: RESTAURANTE EL PINAL SL
Apoderado
- Suarez Blanco Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1860 , F 153, S 8, H AS 13201, I/A 10 (08/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-73-33
Empresa: RESTAURANTE EL PINAL SL
Consejero
- Blanco Casielles Margarita
- Suarez Blanco Ana Maria
- Suarez Blanco Maria Angeles
- Suarez Meana Alejandro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1860 , F 152, S 8, H AS 13201, I/A 7 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-33
Empresa: RESTAURANTE EL PINAL SL
Administrador Solidario
- Suarez Blanco Ana Maria
- Suarez Blanco Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1860 , F 152, S 8, H AS 13201, I/A 7 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-33
Empresa: SUAREZ BLANCO Y FAMILIA SA
Administrador Mancomunado
- Suarez Blanco Ana Maria
- Suarez Blanco Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1669 , F 63, S 8, H AS 10257, I/A 7 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-33
Información de SUAREZ BLANCO MARIA ANGELES
Mostramos los datos de SUAREZ BLANCO MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUAREZ BLANCO MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos