BLANCO CASIELLES MARGARITA
Informe ejecutivo de BLANCO CASIELLES MARGARITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BLANCO CASIELLES MARGARITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESTAURANTE EL PINAL SL | Secretario | 26/11/2015 | 19/01/2021 |
RESTAURANTE EL PINAL SL | Consejero | 26/11/2015 | 19/01/2021 |
SUAREZ BLANCO Y FAMILIA SL | Administrador Solidario | 12/11/2013 | 10/08/2015 |
VINCULACIONES DE BLANCO CASIELLES MARGARITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCO CASIELLES MARGARITA
Empresa: RESTAURANTE EL PINAL SL
Consejero
- Blanco Casielles Margarita
- Suarez Blanco Ana Maria
- Suarez Blanco Maria Angeles
- Suarez Meana Alejandro
Presidente
Secretario
- Blanco Casielles Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1860 , F 153, S 8, H AS 13201, I/A 11 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-33
Empresa: RESTAURANTE EL PINAL SL
Consejero
- Blanco Casielles Margarita
- Suarez Blanco Ana Maria
- Suarez Blanco Maria Angeles
- Suarez Meana Alejandro
Presidente
Secretario
- Blanco Casielles Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1860 , F 152, S 8, H AS 13201, I/A 7 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-33
Empresa: SUAREZ BLANCO Y FAMILIA SA
Administrador Solidario
- Blanco Casielles Margarita
- Suarez Meana Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1669 , F 63, S 8, H AS 10257, I/A 7 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-33
Empresa: SUAREZ BLANCO Y FAMILIA SA
Administrador Solidario
- Blanco Casielles Margarita
- Suarez Meana Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1669 , F 63, S 8, H AS 10257, I/A 6 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-33
Empresa: SUAREZ BLANCO Y FAMILIA SA
Administrador Solidario
- Blanco Casielles Margarita
- Suarez Meana Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1669 , F 63, S 8, H AS 10257, I/A 6 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-33
Información de BLANCO CASIELLES MARGARITA
Mostramos los datos de BLANCO CASIELLES MARGARITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCO CASIELLES MARGARITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos