SUAREZ GARCIA DAVID
Informe ejecutivo de SUAREZ GARCIA DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SUAREZ GARCIA DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRAVE HUNTING SL | Administrador Solidario | 27/02/2015 | 11/04/2018 |
RECOTECHNOLOGY SL | Consejero | 10/01/2013 | 26/01/2015 |
VINCULACIONES DE SUAREZ GARCIA DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUAREZ GARCIA DAVID
Empresa: KOTH STUDIO SL
Administrador Solidario
- Cencherle Nicola
- Suarez Garcia David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33202 , F 59, S 8, H M 597477, I/A 3 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-28
Empresa: KOTH STUDIO SL
Administrador Solidario
- Cencherle Nicola
- Suarez Garcia David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33202 , F 57, S 8, H M 597477, I/A 1 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-28
Empresa: RECOTECHNOLOGY SL
Consejero
- Suarez Garcia David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29693 , F 116, S 8, H M 534301, I/A 5 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-28
Empresa: RECOTECHNOLOGY SL
Consejero
- Bernabeu Molina Herve
- Carrillo Alarcon Juan
- Suarez Garcia David
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29693 , F 115, S 8, H M 534301, I/A 2 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-28
Información de SUAREZ GARCIA DAVID
Mostramos los datos de SUAREZ GARCIA DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUAREZ GARCIA DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos