CARRILLO ALARCON JUAN
Informe ejecutivo de CARRILLO ALARCON JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARRILLO ALARCON JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAGGAM GAMES SLNE | Socio Unico | 12/02/2010 | |
MAGGAM GAMES SLNE | Administrador Unico | 12/02/2010 |
VINCULACIONES DE CARRILLO ALARCON JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRILLO ALARCON JUAN
Empresa: RECOTECHNOLOGY SL
Consejero
- Carrillo Alarcon Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29693 , F 116, S 8, H M 534301, I/A 4 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-28
Empresa: RECOTECHNOLOGY SL
Consejero
- Bernabeu Molina Herve
- Carrillo Alarcon Juan
- Suarez Garcia David
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29693 , F 115, S 8, H M 534301, I/A 2 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-28
Administrador Unico
- Carrillo Alarcon Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 83 , F 112, S 9, H M 1919, I/A 1 (12/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-28
Socio Único
- Carrillo Alarcon Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 83 , F 112, S 9, H M 1919, I/A 1 (12/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-28
Información de CARRILLO ALARCON JUAN
Mostramos los datos de CARRILLO ALARCON JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRILLO ALARCON JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos