BERNABEU MOLINA HERVE
Informe ejecutivo de BERNABEU MOLINA HERVE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BERNABEU MOLINA HERVE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECOTECHNOLOGY SL | Consejero | 10/01/2013 | 19/07/2016 |
RECOTECHNOLOGY SL | Secretario | 10/01/2013 | 10/05/2013 |
VINCULACIONES DE BERNABEU MOLINA HERVE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNABEU MOLINA HERVE
Empresa: RECOTECHNOLOGY SL
Consejero
- Bernabeu Molina Herve
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29693 , F 116, S 8, H M 534301, I/A 6 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-28
Empresa: RECOTECHNOLOGY SL
Secretario
- Bernabeu Molina Herve
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29693 , F 115, S 8, H M 534301, I/A 3 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-28
Empresa: RECOTECHNOLOGY SL
Consejero
- Bernabeu Molina Herve
- Carrillo Alarcon Juan
- Suarez Garcia David
Secretario
- Bernabeu Molina Herve
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29693 , F 115, S 8, H M 534301, I/A 2 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-28
Información de BERNABEU MOLINA HERVE
Mostramos los datos de BERNABEU MOLINA HERVE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNABEU MOLINA HERVE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos