SUAREZ FALCON MARIA GORETTI
Informe ejecutivo de SUAREZ FALCON MARIA GORETTI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SUAREZ FALCON MARIA GORETTI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUAREZ YANEZ SA | Consejero Delegado Solidario | 25/01/2013 | |
SUAREZ YANEZ SA | Consejero | 25/01/2013 |
VINCULACIONES DE SUAREZ FALCON MARIA GORETTI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUAREZ FALCON MARIA GORETTI
Empresa: SUAREZ YANEZ SA
Consejero Delegado Solidario
- Falcon Ortega Adelaida Maria
- Suarez Falcon Juan Francisco
- Suarez Falcon Maria Goretti
Consejero
- Falcon Ortega Adelaida Maria
- Suarez Falcon Juan Francisco
- Suarez Falcon Maria Goretti
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1628 , F 142, S 8, H GC 5703, I/A 23 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-35
Empresa: SUAREZ YANEZ SA
Consejero Delegado Solidario
- Falcon Ortega Adelaida Maria
- Suarez Falcon Juan Francisco
- Suarez Falcon Maria Goretti
Consejero
- Falcon Ortega Adelaida Maria
- Suarez Falcon Juan Francisco
- Suarez Falcon Maria Goretti
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1628 , F 142, S 8, H GC 5703, I/A 22 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-35
Empresa: CEREMOLIEN SL
Liquidador Mancomunado
- Marrero Castellano Jose Juan
- Suarez Falcon Juan Francisco
- Suarez Falcon Maria Goretti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1174 , F 160, S 8, H GC 10723, I/A 5 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-236-35
Empresa: CEREMOLIEN SL
Administrador Mancomunado
- Marrero Castellano Jose Juan
- Suarez Falcon Juan Francisco
- Suarez Falcon Maria Goretti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1174 , F 160, S 8, H GC 10723, I/A 5 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-236-35
Empresa: SUAREZ YANEZ SA
Consejero Delegado Solidario
- Falcon Ortega Adelaida Maria
- Suarez Falcon Juan Francisco
- Suarez Falcon Maria Goretti
Consejero
- Falcon Ortega Adelaida Maria
- Suarez Falcon Juan Francisco
- Suarez Falcon Maria Goretti
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1628 , F 142, S 8, H GC 5703, I/A 20 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-35
Empresa: SUAREZ YANEZ SA
Consejero Delegado Solidario
- Falcon Ortega Adelaida Maria
- Suarez Falcon Juan Francisco
- Suarez Falcon Maria Goretti
Consejero
- Falcon Ortega Adelaida Maria
- Falcon Ortega Adelaida Maria
- Suarez Falcon Juan Francisco
- Suarez Falcon Maria Goretti
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1628 , F 142, S 8, H GC 5703, I/A 20 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-35
Información de SUAREZ FALCON MARIA GORETTI
Mostramos los datos de SUAREZ FALCON MARIA GORETTI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUAREZ FALCON MARIA GORETTI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos