SUAREZ FALCON JUAN FRANCISCO
Informe ejecutivo de SUAREZ FALCON JUAN FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SUAREZ FALCON JUAN FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUAREZ YANEZ SA | Secretario | 25/01/2013 | |
SUAREZ YANEZ SA | Consejero Delegado Solidario | 25/01/2013 | |
SUAREZ YANEZ SA | Consejero | 25/01/2013 |
VINCULACIONES DE SUAREZ FALCON JUAN FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUAREZ FALCON JUAN FRANCISCO
Empresa: SUAREZ YANEZ SA
Consejero Delegado Solidario
- Falcon Ortega Adelaida Maria
- Suarez Falcon Juan Francisco
- Suarez Falcon Maria Goretti
Consejero
- Falcon Ortega Adelaida Maria
- Suarez Falcon Juan Francisco
- Suarez Falcon Maria Goretti
Presidente
Secretario
- Suarez Falcon Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1628 , F 142, S 8, H GC 5703, I/A 23 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-35
Empresa: SUAREZ YANEZ SA
Consejero Delegado Solidario
- Falcon Ortega Adelaida Maria
- Suarez Falcon Juan Francisco
- Suarez Falcon Maria Goretti
Consejero
- Falcon Ortega Adelaida Maria
- Suarez Falcon Juan Francisco
- Suarez Falcon Maria Goretti
Presidente
Secretario
- Suarez Falcon Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1628 , F 142, S 8, H GC 5703, I/A 22 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-35
Empresa: CEREMOLIEN SL
Liquidador Mancomunado
- Marrero Castellano Jose Juan
- Suarez Falcon Juan Francisco
- Suarez Falcon Maria Goretti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1174 , F 160, S 8, H GC 10723, I/A 5 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-236-35
Empresa: CEREMOLIEN SL
Administrador Mancomunado
- Marrero Castellano Jose Juan
- Suarez Falcon Juan Francisco
- Suarez Falcon Maria Goretti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1174 , F 160, S 8, H GC 10723, I/A 5 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-236-35
Empresa: SUAREZ YANEZ SA
Consejero Delegado Solidario
- Falcon Ortega Adelaida Maria
- Suarez Falcon Juan Francisco
- Suarez Falcon Maria Goretti
Consejero
- Falcon Ortega Adelaida Maria
- Suarez Falcon Juan Francisco
- Suarez Falcon Maria Goretti
Presidente
Secretario
- Suarez Falcon Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1628 , F 142, S 8, H GC 5703, I/A 20 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-35
Empresa: SUAREZ YANEZ SA
Consejero Delegado Solidario
- Falcon Ortega Adelaida Maria
- Suarez Falcon Juan Francisco
- Suarez Falcon Maria Goretti
Consejero
- Falcon Ortega Adelaida Maria
- Falcon Ortega Adelaida Maria
- Suarez Falcon Juan Francisco
- Suarez Falcon Maria Goretti
Presidente
Secretario
- Suarez Falcon Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1628 , F 142, S 8, H GC 5703, I/A 20 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-35
Información de SUAREZ FALCON JUAN FRANCISCO
Mostramos los datos de SUAREZ FALCON JUAN FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUAREZ FALCON JUAN FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos