FALCON ORTEGA ADELAIDA MARIA
Informe ejecutivo de FALCON ORTEGA ADELAIDA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FALCON ORTEGA ADELAIDA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUAREZ YANEZ SA | Consejero Delegado Solidario | 25/01/2013 | |
SUAREZ YANEZ SA | Presidente | 25/01/2013 | |
SUAREZ YANEZ SA | Consejero | 25/01/2013 |
VINCULACIONES DE FALCON ORTEGA ADELAIDA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FALCON ORTEGA ADELAIDA MARIA
Empresa: SUAREZ YANEZ SA
Consejero Delegado Solidario
- Falcon Ortega Adelaida Maria
- Suarez Falcon Juan Francisco
- Suarez Falcon Maria Goretti
Consejero
- Falcon Ortega Adelaida Maria
- Suarez Falcon Juan Francisco
- Suarez Falcon Maria Goretti
Presidente
- Falcon Ortega Adelaida Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1628 , F 142, S 8, H GC 5703, I/A 23 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-35
Empresa: SUAREZ YANEZ SA
Consejero Delegado Solidario
- Falcon Ortega Adelaida Maria
- Suarez Falcon Juan Francisco
- Suarez Falcon Maria Goretti
Consejero
- Falcon Ortega Adelaida Maria
- Suarez Falcon Juan Francisco
- Suarez Falcon Maria Goretti
Presidente
- Falcon Ortega Adelaida Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1628 , F 142, S 8, H GC 5703, I/A 22 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-35
Empresa: SUAREZ YANEZ SA
Consejero Delegado Solidario
- Falcon Ortega Adelaida Maria
- Suarez Falcon Juan Francisco
- Suarez Falcon Maria Goretti
Consejero
- Falcon Ortega Adelaida Maria
- Suarez Falcon Juan Francisco
- Suarez Falcon Maria Goretti
Presidente
- Falcon Ortega Adelaida Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1628 , F 142, S 8, H GC 5703, I/A 20 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-35
Empresa: SUAREZ YANEZ SA
Consejero Delegado Solidario
- Falcon Ortega Adelaida Maria
- Suarez Falcon Juan Francisco
- Suarez Falcon Maria Goretti
Consejero
- Falcon Ortega Adelaida Maria
- Falcon Ortega Adelaida Maria
- Suarez Falcon Juan Francisco
- Suarez Falcon Maria Goretti
Presidente
- Falcon Ortega Adelaida Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1628 , F 142, S 8, H GC 5703, I/A 20 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-35
Información de FALCON ORTEGA ADELAIDA MARIA
Mostramos los datos de FALCON ORTEGA ADELAIDA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FALCON ORTEGA ADELAIDA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos