SUAREZ BLANCO MARIA LOURDES
Informe ejecutivo de SUAREZ BLANCO MARIA LOURDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SUAREZ BLANCO MARIA LOURDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SRA. RUSHMORE SA | Apoderado Solidario | 09/01/2018 | 14/06/2019 |
SRA. RUSHMORE SA | Apoderado Mancomunado | 09/01/2018 | 14/06/2019 |
SRA. RUSHMORE SA | Apoderado | 30/04/2015 | 09/01/2018 |
VINCULACIONES DE SUAREZ BLANCO MARIA LOURDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUAREZ BLANCO MARIA LOURDES
Empresa: SRA. RUSHMORE SA
Apoderado Mancomunado
- Suarez Blanco Maria Lourdes
Apoderado Solidario
- Suarez Blanco Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36592 , F 139, S 8, H M 262212, I/A 20 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-116-28
Empresa: SRA. RUSHMORE SA
Apoderado Mancomunado
- Garcia Flores Jose Cesar
- Garcia Vizcaino Miguel Angel
- Gutierrez Garcia Eva
- Manzano Anton Clemente
- Rico Martinez Marta
- Suarez Blanco Maria Lourdes
Apoderado Solidario
- Garcia Flores Jose Cesar
- Garcia Vizcaino Miguel Angel
- Gutierrez Garcia Eva
- Manzano Anton Clemente
- Rico Martinez Marta
- Suarez Blanco Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36592 , F 136, S 8, H M 262212, I/A 17 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-28
Empresa: SRA. RUSHMORE SA
Apoderado
- Garcia Flores Jose Cesar
- Manzano Anton Clemente
- Rico Martinez Marta
- Suarez Blanco Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36592 , F 136, S 8, H M 262212, I/A 17 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-28
Empresa: SRA. RUSHMORE SA
Apoderado
- Garcia Flores Jose Cesar
- Gutierrez Garcia Eva
- Manzano Anton Clemente
- Rico Martinez Marta
- Suarez Blanco Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15577 , F 18, S 8, H M 262212, I/A 14 (30/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-87-28
Información de SUAREZ BLANCO MARIA LOURDES
Mostramos los datos de SUAREZ BLANCO MARIA LOURDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUAREZ BLANCO MARIA LOURDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos