GARCIA VIZCAINO MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de GARCIA VIZCAINO MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA VIZCAINO MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SRA. RUSHMORE SA | Apoderado Solidario | 09/01/2018 | |
SRA. RUSHMORE SA | Apoderado Mancomunado | 09/01/2018 | |
SRA. RUSHMORE SA | Consejero Delegado Mancomunado | 24/05/2011 | |
SRA. RUSHMORE SA | Consejero | 24/05/2011 |
VINCULACIONES DE GARCIA VIZCAINO MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA VIZCAINO MIGUEL ANGEL
Empresa: SRA. RUSHMORE SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Vizcaino Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36592 , F 141, S 8, H M 262212, I/A 24 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-28
Empresa: SRA. RUSHMORE SA
Consejero
- Garcia Vizcaino Miguel Angel
- Gutierrez Garcia Eva
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36592 , F 141, S 8, H M 262212, I/A 23 (12/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-76-28
Empresa: SRA. RUSHMORE SA
Apoderado Mancomunado
- Garcia Flores Jose Cesar
- Garcia Vizcaino Miguel Angel
- Gutierrez Garcia Eva
- Manzano Anton Clemente
- Rico Martinez Marta
- Suarez Blanco Maria Lourdes
Apoderado Solidario
- Garcia Flores Jose Cesar
- Garcia Vizcaino Miguel Angel
- Gutierrez Garcia Eva
- Manzano Anton Clemente
- Rico Martinez Marta
- Suarez Blanco Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36592 , F 136, S 8, H M 262212, I/A 17 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-28
Empresa: SRA. RUSHMORE SA
Auditor
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Vizcaino Miguel Angel
- Lara Portillo Roberto
Consejero
- Garcia Vizcaino Miguel Angel
- Lara Portillo Roberto
- Mellman Laurence
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15577 , F 19, S 8, H M 262212, I/A 15 (12/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-160-28
Empresa: SRA. RUSHMORE SA
Auditor
Consejero
- Garcia Vizcaino Miguel Angel
- Gutierrez Garcia Eva
- Lara Portillo Roberto
- Mellman Laurence
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15577 , F 17, S 8, H M 262212, I/A 11 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-28
Empresa: SRA. RUSHMORE SA
Apoderado Mancomunado
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Flores Jose Cesar
- Garcia Vizcaino Miguel Angel
- Gutierrez Garcia Eva
- Lara Portillo Roberto
- Rico Martinez Marta
Consejero
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15577 , F 17, S 8, H M 262212, I/A 11 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-28
Empresa: SRA. RUSHMORE SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Vizcaino Miguel Angel
- Gutierrez Garcia Eva
- Lara Portillo Roberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15577 , F 17, S 8, H M 262212, I/A 11 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-28
Información de GARCIA VIZCAINO MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de GARCIA VIZCAINO MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA VIZCAINO MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos