RICO MARTINEZ MARTA
Informe ejecutivo de RICO MARTINEZ MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RICO MARTINEZ MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SRA. RUSHMORE SA | Apoderado Solidario | 09/01/2018 | |
SRA. RUSHMORE SA | Apoderado Mancomunado | 09/01/2018 |
VINCULACIONES DE RICO MARTINEZ MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RICO MARTINEZ MARTA
Empresa: SRA. RUSHMORE SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36592 , F 136, S 8, H M 262212, I/A 17 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-28
Empresa: SRA. RUSHMORE SA
Apoderado
- Garcia Flores Jose Cesar
- Manzano Anton Clemente
- Rico Martinez Marta
- Suarez Blanco Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36592 , F 136, S 8, H M 262212, I/A 17 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-28
Empresa: SRA. RUSHMORE SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15577 , F 18, S 8, H M 262212, I/A 14 (30/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-87-28
Empresa: SRA. RUSHMORE SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Flores Jose Cesar
- Gutierrez Garcia Eva
- Rico Martinez Marta
Consejero
- Garcia Flores Jose Cesar
- Gutierrez Garcia Eva
- Rico Martinez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15577 , F 18, S 8, H M 262212, I/A 14 (30/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-87-28
Empresa: SRA. RUSHMORE SA
Apoderado Mancomunado
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Garcia Flores Jose Cesar
- Rico Martinez Marta
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15577 , F 17, S 8, H M 262212, I/A 11 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-28
Empresa: SRA. RUSHMORE SA
Apoderado Mancomunado
- Garcia Flores Jose Cesar
- Manzano Anton Clemente
- Piedra De Furundarena Jose Luis
- Rico Martinez Marta
Apoderado Solidario
- Garcia Flores Jose Cesar
- Manzano Anton Clemente
- Piedra De Furundarena Jose Luis
- Rico Martinez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15577 , F 17, S 8, H M 262212, I/A 11 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-28
Información de RICO MARTINEZ MARTA
Mostramos los datos de RICO MARTINEZ MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RICO MARTINEZ MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos