STEPHAN SCHMIDT
Informe ejecutivo de STEPHAN SCHMIDT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE STEPHAN SCHMIDT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LO BUENO DIRECTO SERVICIOS DE VENTA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/06/2017 | 03/06/2019 |
EISMANN SPAIN HOLDING SL | Apoderado | 26/10/2011 | 05/10/2017 |
VINCULACIONES DE STEPHAN SCHMIDT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE STEPHAN SCHMIDT
Apoderado Mancomunado Solidario
- Stephan Schmidt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46911 , F 41, S 8, H B 503171, I/A 26 (03/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Stephan Schmidt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45925 , F 144, S 8, H B 503171, I/A 4 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-08
Empresa: EISMANN SPAIN HOLDING SL
Apoderado
- Borrallo Ramognino Regina
- Cabanas Navazo Blanca
- Joachim Heinrich Reichelt
- Stephan Schmidt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40273 , F 76, S 8, H B 361812, I/A 10 (26/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-08
Información de STEPHAN SCHMIDT
Mostramos los datos de STEPHAN SCHMIDT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de STEPHAN SCHMIDT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos