JOACHIM HEINRICH REICHELT
Informe ejecutivo de JOACHIM HEINRICH REICHELT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JOACHIM HEINRICH REICHELT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EISMANN SPAIN HOLDING SL | Apoderado Mancomunado | 19/11/2015 | 05/10/2017 |
EISMANN SPAIN HOLDING SL | Apoderado | 26/10/2011 | 14/06/2013 |
EISMANN SPAIN HOLDING SL | Apoderado | 05/07/2011 | 14/06/2013 |
EISMANN SA | Secretario | 06/04/2011 | 21/05/2013 |
EISMANN SA | Consejero Delegado Mancomunado | 06/04/2011 | 21/05/2013 |
EISMANN SA | Consejero | 06/04/2011 | 21/05/2013 |
EISMANN SA | Consejero Delegado | 06/04/2011 | 21/05/2013 |
VINCULACIONES DE JOACHIM HEINRICH REICHELT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOACHIM HEINRICH REICHELT
Empresa: EISMANN SPAIN HOLDING SL
Apoderado Mancomunado
- Joachim Heinrich Reichelt
- Jorn Veigel
- Sigrid Hildegard Hirschel
- Stefan Stang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40273 , F 80, S 8, H B 361812, I/A 19 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-08
Empresa: EISMANN SPAIN HOLDING SL
Apoderado
- Joachim Heinrich Reichelt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40273 , F 77, S 8, H B 361812, I/A 13 (14/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-117-08
Empresa: EISMANN SA
Consejero Delegado
- Giovanni Paolino
- Joachim Heinrich Reichelt
- Klaus Jurgen Sporer
Consejero Delegado Mancomunado
- Giovanni Paolino
- Joachim Heinrich Reichelt
- Klaus Jurgen Sporer
Consejero
- Frank Thomas Hoefer
- Giovanni Paolino
- Joachim Heinrich Reichelt
- Klaus Jurgen Sporer
Presidente
Secretario
- Joachim Heinrich Reichelt
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42876 , F 12, S 8, H B 86282, I/A 39 (21/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-08
Empresa: EISMANN SPAIN HOLDING SL
Apoderado
- Borrallo Ramognino Regina
- Cabanas Navazo Blanca
- Joachim Heinrich Reichelt
- Stephan Schmidt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40273 , F 76, S 8, H B 361812, I/A 10 (26/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-08
Empresa: EISMANN SPAIN HOLDING SL
Apoderado
- Joachim Heinrich Reichelt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40273 , F 75, S 8, H B 361812, I/A 8 (05/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-135-08
Empresa: EISMANN SA
Consejero Delegado
- Giovanni Paolino
- Joachim Heinrich Reichelt
Consejero Delegado Mancomunado
- Giovanni Paolino
- Joachim Heinrich Reichelt
Consejero
- Joachim Heinrich Reichelt
Secretario
- Joachim Heinrich Reichelt
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33910 , F 99, S 8, H B 86282, I/A 33 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-77-08
Información de JOACHIM HEINRICH REICHELT
Mostramos los datos de JOACHIM HEINRICH REICHELT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOACHIM HEINRICH REICHELT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos