EISMANN SPAIN HOLDING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ronda General Mitre, 126
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social EISMANN SPAIN HOLDING SL
CIF B85225274
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 04/10/2007
VINCULACIONES DE EISMANN SPAIN HOLDING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EISMANN SPAIN HOLDING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Borrallo Ramognino Regina | Apoderado | 26/10/2011 | 05/10/2017 |
Cabanas Navazo Blanca | Apoderado | 26/10/2011 | 05/10/2017 |
Eismann Holding Gmbh | Administrador Unico | 05/10/2017 | |
Eismann Holding Gmbh | Liquidador | 05/10/2017 | 05/10/2017 |
Joachim Heinrich Reichelt | Apoderado Mancomunado | 19/11/2015 | 05/10/2017 |
Joern Veigel | REPR.143 RRM | 05/10/2017 | 05/10/2017 |
Joern Veigel | REPR.143 RRM | 24/11/2015 | 05/10/2017 |
Jorn Veigel | Apoderado Mancomunado | 19/11/2015 | 05/10/2017 |
Sigrid Hildegard Hirschel | Apoderado Mancomunado | 19/11/2015 | 05/10/2017 |
Stefan Stang | Apoderado Mancomunado | 19/11/2015 | 05/10/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EISMANN SPAIN HOLDING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40273 , F 81, S 8, H B 361812, I/A 22 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-196-08
- RD GENERAL MITRE Num.126 P.5 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40273 , F 81, S 8, H B 361812, I/A 22 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-196-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40273 , F 81, S 8, H B 361812, I/A 22 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-196-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40273 , F 81, S 8, H B 361812, I/A 22 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-196-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40273 , F 81, S 8, H B 361812, I/A 21 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40273 , F 80, S 8, H B 361812, I/A 20 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40273 , F 80, S 8, H B 361812, I/A 20 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40273 , F 80, S 8, H B 361812, I/A 19 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40273 , F 80, S 8, H B 361812, I/A 18 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40273 , F 80, S 8, H B 361812, I/A 17 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-08