STEPHAN BERNHARD WILHEM MUND
Informe ejecutivo de STEPHAN BERNHARD WILHEM MUND
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE STEPHAN BERNHARD WILHEM MUND
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCION SA | Apoderado Solidario | 15/06/2018 |
VINCULACIONES DE STEPHAN BERNHARD WILHEM MUND
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE STEPHAN BERNHARD WILHEM MUND
Apoderado Mancomunado Solidario
- Stephan Bernhard Wilhem Mund
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45764 , F 18, S 8, H B 80744, I/A 293 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-08
Apoderado Solidario
- Aparicio Sanchiz Jose Miguel
- Aragon Soto Maria Carmen
- Barenys Vicens Borja
- Bonet Ahumana Josep
- Fatjo Camero Luis Ignacio
- Garcia Llobet Alex
- Garcia Sancho Albert
- Iglesias Lopez Miguel Angel
- Jimenez De Parga Prieto Fidel
- Martinez Domech Miquel
- Michael Piwko
- Montserrat Pulido Carmen
- Perez Botello Francisco Jose
- Pifarre Montaner Enric
- Ricardo Pedro Bacchini
- Ros Verhoeven Laura
- Stephan Bernhard Wilhem Mund
- Teichman Alsina Alberto
- Vicente Martn Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45764 , F 11, S 8, H B 80744, I/A 281 (15/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-08
Empresa: VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45175 , F 182, S 8, H B 80744, I/A 236 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-08
Empresa: VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Stephan Bernhard Wilhem Mund
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45175 , F 181, S 8, H B 80744, I/A 234 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-08
Empresa: VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Stephan Bernhard Wilhem Mund
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45175 , F 181, S 8, H B 80744, I/A 233 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-08
Empresa: VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA SA
Consejero
- Stephan Bernhard Wilhem Mund
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45175 , F 181, S 8, H B 80744, I/A 232 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-08
Información de STEPHAN BERNHARD WILHEM MUND
Mostramos los datos de STEPHAN BERNHARD WILHEM MUND que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de STEPHAN BERNHARD WILHEM MUND, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos