PEREZ BOTELLO FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de PEREZ BOTELLO FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ BOTELLO FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCION SA | Consejero | 21/07/2022 | |
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCION SA | Consejero Delegado Solidario | 21/07/2022 | |
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCION SA | Consejero Delegado | 18/02/2019 | |
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCION SA | Consejero | 15/06/2018 | |
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCION SA | Apoderado Solidario | 15/06/2018 | |
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCION SA | Consejero | 18/02/2015 | |
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCION SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/05/2014 | |
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCION SA | Apoderado | 11/02/2011 |
VINCULACIONES DE PEREZ BOTELLO FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ BOTELLO FRANCISCO JOSE
Consejero Delegado Solidario
- Perez Botello Francisco Jose
Consejero
- Perez Botello Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45764 , F 25, S 8, H B 80744, I/A 314 (21/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-08
Consejero Delegado
- Perez Botello Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45764 , F 16, S 8, H B 80744, I/A 289 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-08
Apoderado Solidario
- Aparicio Sanchiz Jose Miguel
- Aragon Soto Maria Carmen
- Barenys Vicens Borja
- Bonet Ahumana Josep
- Fatjo Camero Luis Ignacio
- Garcia Llobet Alex
- Garcia Sancho Albert
- Iglesias Lopez Miguel Angel
- Jimenez De Parga Prieto Fidel
- Martinez Domech Miquel
- Michael Piwko
- Montserrat Pulido Carmen
- Perez Botello Francisco Jose
- Pifarre Montaner Enric
- Ricardo Pedro Bacchini
- Ros Verhoeven Laura
- Stephan Bernhard Wilhem Mund
- Teichman Alsina Alberto
- Vicente Martn Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45764 , F 11, S 8, H B 80744, I/A 281 (15/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-08
Consejero
- Perez Botello Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45764 , F 11, S 8, H B 80744, I/A 280 (15/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-08
Empresa: VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA SA
Consejero
- Perez Botello Francisco Jose
- Wolf Stefan Specht
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44601 , F 206, S 8, H B 80744, I/A 220 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-08
Empresa: VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Perez Botello Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43534 , F 176, S 8, H B 80744, I/A 210 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-08
Empresa: VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA SA
Apoderado
- Perez Botello Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41486 , F 69, S 8, H B 80744, I/A 173 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-08
Empresa: FORD ESPAÑA SL
Apoderado
- Barandiaran Espinosa De Los Monteros Jaime
- Perez Botello Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2590 , F 23, S 8, H M 53170, I/A 183 (28/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-28
Información de PEREZ BOTELLO FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de PEREZ BOTELLO FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ BOTELLO FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos