APARICIO SANCHIZ JOSE MIGUEL
Informe ejecutivo de APARICIO SANCHIZ JOSE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE APARICIO SANCHIZ JOSE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCION SA | Apoderado Solidario | 15/06/2018 |
VINCULACIONES DE APARICIO SANCHIZ JOSE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE APARICIO SANCHIZ JOSE MIGUEL
Apoderado Solidario
- Aparicio Sanchiz Jose Miguel
- Aragon Soto Maria Carmen
- Barenys Vicens Borja
- Bonet Ahumana Josep
- Fatjo Camero Luis Ignacio
- Garcia Llobet Alex
- Garcia Sancho Albert
- Iglesias Lopez Miguel Angel
- Jimenez De Parga Prieto Fidel
- Martinez Domech Miquel
- Michael Piwko
- Montserrat Pulido Carmen
- Perez Botello Francisco Jose
- Pifarre Montaner Enric
- Ricardo Pedro Bacchini
- Ros Verhoeven Laura
- Stephan Bernhard Wilhem Mund
- Teichman Alsina Alberto
- Vicente Martn Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45764 , F 11, S 8, H B 80744, I/A 281 (15/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aparicio Sanchiz Jose Miguel
- Aragon Soto Maria Del Carmen
- Jimenez De Parga Prieto Fidel
- Pifarre Montaner Enric
- Ros Verhoeven Laura
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45764 , F 4, S 8, H B 80744, I/A 262 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aparicio Sanchiz Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45764 , F 1, S 8, H B 80744, I/A 258 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-08
Empresa: VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aparicio Sanchiz Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44601 , F 208, S 8, H B 80744, I/A 227 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-08
Empresa: PROYECTO ZAHARA 5 SL
Administrador Unico
- Aparicio Sanchiz Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27348 , F 20, S 8, H M 492807, I/A 2 (19/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-28
Empresa: PROYECTO ZAHARA 5 SL
Administrador Unico
- Aparicio Sanchiz Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27348 , F 19, S 8, H M 492807, I/A 1 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-28
Información de APARICIO SANCHIZ JOSE MIGUEL
Mostramos los datos de APARICIO SANCHIZ JOSE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de APARICIO SANCHIZ JOSE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos