SPACONE LEONIDA LORENZO MARIO
Informe ejecutivo de SPACONE LEONIDA LORENZO MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SPACONE LEONIDA LORENZO MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JAPAN EUROPE TEAMWORK SL | Administrador Solidario | 21/01/2019 |
VINCULACIONES DE SPACONE LEONIDA LORENZO MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SPACONE LEONIDA LORENZO MARIO
Empresa: JAPAN EUROPE TEAMWORK SL
Administrador Solidario
- Ballabio Luca
- Spacone Leonida Lorenzo Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38525 , F 71, S 8, H M 685167, I/A 3 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-28
Empresa: JMA CONSULTANTS EUROPE SPA
Apoderado
- Spacone Leonida Lorenzo Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29897 , F 17, S 8, H M 538044, I/A 10 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-28
Empresa: JMA CONSULTANTS EUROPE SPA
R.L.C.Perma.
- Spacone Leonida Lorenzo Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29897 , F 17, S 8, H M 538044, I/A 10 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-28
Empresa: JAPAN EUROPE TEAMWORK SL
Administrador Solidario
- Quaranta Michele
- Spacone Leonida Lorenzo Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38525 , F 68, S 8, H M 685167, I/A 1 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-28
Empresa: JMA CONSULTANTS EUROPE SPA
Apoderado
- Spacone Leonida Lorenzo Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29897 , F 13, S 8, H M 538044, I/A 4 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-28
Empresa: JMA CONSULTANTS EUROPE SPA
R.L.C.Perma.
- Spacone Leonida Lorenzo Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29897 , F 1, S 8, H M 538044, I/A 1 (30/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-28
Información de SPACONE LEONIDA LORENZO MARIO
Mostramos los datos de SPACONE LEONIDA LORENZO MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SPACONE LEONIDA LORENZO MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos