QUARANTA MICHELE
Informe ejecutivo de QUARANTA MICHELE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE QUARANTA MICHELE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JAPAN EUROPE TEAMWORK SL | Administrador Solidario | 21/01/2019 | 12/01/2023 |
VINCULACIONES DE QUARANTA MICHELE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUARANTA MICHELE
Empresa: JAPAN EUROPE TEAMWORK SL
Administrador Solidario
- Quaranta Michele
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38525 , F 71, S 8, H M 685167, I/A 3 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-28
Empresa: JAPAN EUROPE TEAMWORK SL
Administrador Solidario
- Quaranta Michele
- Spacone Leonida Lorenzo Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38525 , F 68, S 8, H M 685167, I/A 1 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-28
Información de QUARANTA MICHELE
Mostramos los datos de QUARANTA MICHELE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUARANTA MICHELE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos