JMA CONSULTANTS EUROPE SPA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Francisco Giralte, 2
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social JMA CONSULTANTS EUROPE SPA
Capital Social 0.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 01/04/2012
VINCULACIONES DE JMA CONSULTANTS EUROPE SPA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JMA CONSULTANTS EUROPE SPA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Spacone Leonida Lorenzo Mario | R.L.C.Perma. | 30/04/2012 | 12/04/2019 |
Spacone Leonida Lorenzo Mario | Apoderado | 10/01/2017 | 12/04/2019 |
ACTOS BORME DE JMA CONSULTANTS EUROPE SPA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29897 , F 17, S 8, H M 538044, I/A 10 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29897 , F 17, S 8, H M 538044, I/A 10 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-28
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29897 , F 17, S 8, H M 538044, I/A 10 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-28
- C/ FRANCISCO GIRALTE, NUMERO 2 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29897 , F 16, S 8, H M 538044, I/A 9 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-28
- Constancia de la distribución del cargos del consejo de administración de la sociedad Matriz, y atribución de poderes a don Tooru Suzuki -presidente-, don Masanaka Yokota -administrador delegado-, y don Nobuyasu Tamaru- -vicepresidente-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29897 , F 15, S 8, H M 538044, I/A 8 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-28
- Constancia de los miembros del consejo de administración de la sociedad Matriz, don Tooru Suzuki, don Masanaka Yokota, y don Nobuyasu Tamaru.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29897 , F 15, S 8, H M 538044, I/A 7 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-28
- Cambio de domicilio de la sociedad matriz de esta hoja, JMA CONSULTANTS EUROPE SPA, dentro del término municipal de Milán, del actual en Via Vittor Pisani 6 a la de Corso Magenta 42.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29897 , F 14, S 8, H M 538044, I/A 6 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-28
- Constancia de los miembros del consejo de administración de la sociedad Matriz, don Tooru Suzuki, don Masanaka Yokota, y don Nobuyasu Takahara.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29897 , F 14, S 8, H M 538044, I/A 5 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29897 , F 13, S 8, H M 538044, I/A 4 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-28
- SE NOMBRAN LOS NUEVOS CARGOS DE LA SOCIEDAD JMA CONSULTANTS EUROPE S.P.A
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29897 , F 12, S 8, H M 538044, I/A 3 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-28