SOTO BARRON MANUEL ANTONIO
Informe ejecutivo de SOTO BARRON MANUEL ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SOTO BARRON MANUEL ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAROMETRIC INDUSTRIES OF OXIGEN SL | Administrador Mancomunado | 31/01/2018 | |
HIPERBARICASPORT SL | Socio Unico | 28/07/2016 | |
HIPERBARICASPORT SL | Administrador Unico | 28/07/2016 |
VINCULACIONES DE SOTO BARRON MANUEL ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOTO BARRON MANUEL ANTONIO
Empresa: BAROMETRIC INDUSTRIES OF OXIGEN SL
Administrador Mancomunado
- Cuadros Garcia Alvaro
- Soto Barron Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2262 , F 8, S 8, H CA 52679, I/A 1 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-11
Empresa: HIPERBARICASPORT SL
Administrador Unico
- Soto Barron Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5539, L 4446, F 114, S 8, H MA135401, I/A 1 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-148-29
Empresa: HIPERBARICASPORT SL
Socio Único
- Soto Barron Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5539, L 4446, F 114, S 8, H MA135401, I/A 1 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-148-29
Empresa: CENTRO DEPORTIVO ALHAURIN SL
Administrador Mancomunado
- Jimenez Galea Jesus Javier
- Soto Barron Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4714, L 3622, F 112, S 8, H MA103737, I/A 5 (14/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-29
Empresa: CENTRO DEPORTIVO ALHAURIN SL
Administrador Mancomunado
- Jimenez Galea Jesus Javier
- Luque Douton Francisco Javier
- Soto Barron Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4714, L 3622, F 111, S 8, H MA103737, I/A 2 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-29
Empresa: CENTRO DEPORTIVO ALHAURIN SL
Administrador Mancomunado
- Jimenez Galea Jesus Javier
- Luque Douton Francisco Javier
- Muñoz Polo Maria Eva
- Soto Barron Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4714, L 3622, F 111, S 8, H MA103737, I/A 2 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-29
Empresa: CENTRO DEPORTIVO ALHAURIN SL
Administrador Mancomunado
- Jimenez Galea Jesus Javier
- Luque Douton Francisco Javier
- Muñoz Polo Maria Eva
- Soto Barron Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4714, L 3622, F 110, S 8, H MA103737, I/A 1 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-8-29
Información de SOTO BARRON MANUEL ANTONIO
Mostramos los datos de SOTO BARRON MANUEL ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOTO BARRON MANUEL ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos