JIMENEZ GALEA JESUS JAVIER
Informe ejecutivo de JIMENEZ GALEA JESUS JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JIMENEZ GALEA JESUS JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO DEPORTIVO ALHAURIN SL | Administrador Mancomunado | 14/01/2010 | 14/06/2013 |
CENTRO DEPORTIVO ALHAURIN SL | Administrador Mancomunado | 23/12/2009 | 14/01/2010 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ GALEA JESUS JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ GALEA JESUS JAVIER
Empresa: CENTRO DEPORTIVO ALHAURIN SL
Administrador Mancomunado
- Jimenez Galea Jesus Javier
- Soto Barron Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4714, L 3622, F 112, S 8, H MA103737, I/A 5 (14/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-29
Empresa: CENTRO DEPORTIVO ALHAURIN SL
Administrador Mancomunado
- Jimenez Galea Jesus Javier
- Luque Douton Francisco Javier
- Soto Barron Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4714, L 3622, F 111, S 8, H MA103737, I/A 2 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-29
Empresa: CENTRO DEPORTIVO ALHAURIN SL
Administrador Mancomunado
- Jimenez Galea Jesus Javier
- Luque Douton Francisco Javier
- Muñoz Polo Maria Eva
- Soto Barron Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4714, L 3622, F 111, S 8, H MA103737, I/A 2 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-29
Empresa: CENTRO DEPORTIVO ALHAURIN SL
Administrador Mancomunado
- Jimenez Galea Jesus Javier
- Luque Douton Francisco Javier
- Muñoz Polo Maria Eva
- Soto Barron Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4714, L 3622, F 110, S 8, H MA103737, I/A 1 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-8-29
Información de JIMENEZ GALEA JESUS JAVIER
Mostramos los datos de JIMENEZ GALEA JESUS JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ GALEA JESUS JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos