LUQUE DOUTON FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de LUQUE DOUTON FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LUQUE DOUTON FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO DEPORTIVO ALHAURIN SL | Administrador Unico | 05/11/2013 | |
CENTRO DEPORTIVO ALHAURIN SL | Liquidador | 05/11/2013 |
VINCULACIONES DE LUQUE DOUTON FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUQUE DOUTON FRANCISCO JAVIER
Empresa: CENTRO DEPORTIVO ALHAURIN SL
Administrador Unico
- Luque Douton Francisco Javier
Liquidador
- Luque Douton Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4714, L 3622, F 112, S 8, H MA103737, I/A 7 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-218-29
Empresa: CENTRO DEPORTIVO ALHAURIN SL
Administrador Mancomunado
- Garrido Alvarez Marta Marina
- Luque Douton Francisco Javier
- Luque Garrido Raul
Administrador Unico
- Luque Douton Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4714, L 3622, F 112, S 8, H MA103737, I/A 7 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-218-29
Empresa: CENTRO DEPORTIVO ALHAURIN SL
Administrador Mancomunado
- Jimenez Galea Jesus Javier
- Luque Douton Francisco Javier
- Soto Barron Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4714, L 3622, F 111, S 8, H MA103737, I/A 2 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-29
Empresa: CENTRO DEPORTIVO ALHAURIN SL
Administrador Mancomunado
- Jimenez Galea Jesus Javier
- Luque Douton Francisco Javier
- Muñoz Polo Maria Eva
- Soto Barron Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4714, L 3622, F 111, S 8, H MA103737, I/A 2 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-29
Empresa: CENTRO DEPORTIVO ALHAURIN SL
Administrador Mancomunado
- Jimenez Galea Jesus Javier
- Luque Douton Francisco Javier
- Muñoz Polo Maria Eva
- Soto Barron Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4714, L 3622, F 110, S 8, H MA103737, I/A 1 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-8-29
Información de LUQUE DOUTON FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de LUQUE DOUTON FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUQUE DOUTON FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos