SOROLLA VALERO ROBERTO JAIME
Informe ejecutivo de SOROLLA VALERO ROBERTO JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SOROLLA VALERO ROBERTO JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALISEDA SERVICIOS DE GESTION INMOBILIARIA SL | Apoderado | 16/01/2023 | |
ALISEDA SERVICIOS DE GESTION INMOBILIARIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/08/2022 | |
SADRO REAL ESTATE SL | Socio Unico | 05/06/2020 | |
SADRO REAL ESTATE SL | Administrador Unico | 05/06/2020 | |
GRUPO VALSOR Y LOSAN SL | Administrador Unico | 27/03/2009 | |
INVERSO DESARROLLO SL | Administrador Unico | 08/01/2009 |
VINCULACIONES DE SOROLLA VALERO ROBERTO JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOROLLA VALERO ROBERTO JAIME
Apoderado
- Agusti Orero Maria Del Carmen
- Alcay Morandeira Carlos Jesus
- Allende Ormazabal Leire
- Alonso Plaza Luis
- Aloras Salvador Aranzazu
- Amigo Sanchez Inmaculada
- Arenas Morales Ana Isabel
- Arribas Monteagudo Maria Ester
- Arroyo Montero Miguel
- Baños Garcia Antonio
- Bejarano Garcia Jose Antonio
- Berzosa Arana Carlos
- Birlanga Palao Begoña
- Blazquez Marquez Adolfo
- Boix Angelats Cristina
- Burstedt Emma Helena Marta
- Bustos Salgado Itziar
- Calvo Vergara Manuel
- Campo Torres Natalia
- Cancela Fernandez Eliseo
- Cansino Alvarez Antonio Jesus
- Carrasco Crujera Antonio Jose
- Carrasco Gutierrez Emilio
- Carvajal Montes Manuel Maria
- Casajuana Miras Albert
- Casas Sanchez Francisco Jose
- Catalan Tolentino Eva
- Ceballos Ortiz Maria Del Pilar
- Cebrian Cebrian Amelia
- Cervantes Jimenez Ignacio Loyola
- Cester Beatobe Francisco Javier
- Cort Pujolras Isabel
- Costas Peña Estafania
- Crespo Gamez Irene
- Cruz Aparicio Francisco Jesus
- De Burgos Fernandez Fernando
- De Diego Porras Patricia
- De La Fuente Capdevila Jose Luis
- De La Herran Moreno Jorge
- De Marcos Paredes Julio
- De Torre De La Cruz Arturo
- Del Puerto Almendro Carlos
- Diaz Latorre Antonio
- Domenech Marques Jordi
- Dominguez Rodriguez Julio
- Echeverria Cortada Maria Dolores
- Egea Monzu Daniel
- Elvira Gonzalez Raimundo
- Escudero Gonzalez Maria Reyes
- Espejo Lopez Maria Jose
- Esteban Tena Juan Jose
- Estebanez Hernandez Monica
- Fernandez Garcia Laura
- Fernandez Ricote Ana Isabel
- Fernandez Rodriguez Rosa Ana
- Font Martin Ana Maria
- Fraga Loureiro Begoña
- Garcia Barroso Jose Manuel
- Garcia Burgos Maria Jose
- Garcia De Tuero Nuria
- Garcia Gomez Marina
- Garcia Salazar Almudena
- Giraldez Ramirez Salvador
- Gomez Asenjo Pilar
- Gonzalez Blasco Jesus Alberto
- Gonzalez Casanova Jeronimo
- Gramage Revert Sergio Faustino
- Graña Fajardo Vanessa
- Gutierrez Martinez Gregorio
- Hergueta Diaz Alba
- Herrero Ferrandez Manuel Ignacio
- Ibarra Espinosa Maria Jose
- Ilarregui Yoldi Eduardo
- Ivars Moron Joaquin
- Jara Garcia Yolanda
- Jerez Fernandez Cristina
- Jimenez De Paz Victoria
- Jimenez Puertas Jose Luis
- Lazaro Hernandez Juan Luis
- Legaz Oses Beatriz
- Lengua Vicent Jose-pascual
- Lobo Martinez Enrique
- Lopez Arnau Jessica
- Lopez Clemente Fernando
- Lopez Sanchez Beatriz
- Lopez Sanchez Cristina
- Luis Aramendia Iñigo
- Madueño Moyano Juan Jose
- Manzano Sanchez Patricia
- Margareto Cuenca Jose Manuel
- Martin Cabrera Pedro
- Matoses Carlos Maria Alicia
- Matute Ibañez Cristina
- Melero Grande Juan Carlos
- Melgar Sabater David
- Mencia Comesaña Pablo
- Mendoza Juez Berta
- Menendez Mathe Gil
- Monge Riart Alejandro
- Montes Santos Olga
- Monteys Salvador Fernando
- Montoya Reguera Carlos
- Morejon Marquez Elena
- Morilla Garcia Desiree
- Muiño Mendez Guadalupe
- Niño Salgado Ramon
- Nuño Candela Luis
- Oropesa Cucurull Marta
- Palau Fernandez Marta
- Pascual Espinilla Alberto
- Perez Enguidanos Ana Isabel
- Pita Varela Oscar
- Ramirez Sanabria Gonzalo
- Reguilon Perez Rodrigo
- Risueño Llamas Eva Maria
- Robles Casado Esther
- Rodriguez Fernandez Ricardo
- Rodriguez Roman Antonio Jesus
- Rodriguez Roman Maria Del Mar
- Rojas De Teresa Belen
- Romero Gomez Fernando
- Rueda Vilches Maria-milagro
- Ruiz Terrones Rosario
- Salas Perez Maria De Los Angeles
- San Nazario Ortiz Francisco Javier
- Sanchez Garcia Rosana
- Sanchez Rodriguez Maria Del Canto
- Sanchez Velazquez Daniela Natividad
- Sans Llabres Heribert
- Segade Cochon Maria Montserrat
- Sorolla Valero Roberto Jaime
- Tarifa Echevarria Jorge
- Torres Alcaide Noelia
- Torres Martinez Beatriz
- Trillas Turdiu Albert
- Vallejo Adrian Maite
- Villalba Cruz Nora
- Villar Hernandez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43716 , F 201, S 8, H M 569451, I/A 126 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Sorolla Valero Roberto Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43712 , F 174, S 8, H M 569451, I/A 121 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-28
Empresa: WALLNER EUROPA SL
Apoderado Solidario
- Bermejo Molero Emma
- Bermejo Molero Emma
- Caceres Rodriguez Vicente
- Caceres Rodriguez Vicente
- Carrero Carrero Adela
- Diaz Ovalle Armando
- Dominguez Fariñas Karina
- Erazo Cueva David
- Estruch Berdion Jaume Ignasi
- Estruch Berdion Jaume Ignasi
- Fargallo Rodriguez Adrian
- Fargallo Rodriguez Adrian
- Fargallo Rodriguez Adrian
- Fargallo Rodriguez Adrian
- Fargallo Rodriguez Adrian
- Fargallo Rodriguez Adrian
- PEYMAN VIVIENDAS SL
- PEYMAN VIVIENDAS SL
- Ruiz Coll Didac Albert
- Salvado Bertomeu Eva
- Salvado Bertomeu Eva
- Salvado Bertomeu Eva
- Salvado Bertomeu Eva
- Salvado Bertomeu Eva
- Salvado Bertomeu Eva
- Salvado Bertomeu Eva
- Salvado Bertomeu Eva
- Salvado Bertomeu Eva
- Salvador Bertomeu Eva
- Sanchez Riera Gubern Carlos
- Sanchez Riera Gubern Carlos
- Sanchez Riera Gubern Carlos
- Sanchez Riera Gubern Carlos
- Sanchez Riera Gubern Carlos
- Sorolla Valero Roberto
- Sorolla Valero Roberto Jaime
- Sorolla Valero Roberto Jaime
- Sorolla Valero Roberto Jaime
- Sorolla Valero Roberto Jaime
- Sorolla Valero Roberto Jaime
- WEB RESPUBLICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46470 , F 170, S 8, H B 299463, I/A 43 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-08
Empresa: SADRO REAL ESTATE SL
Administrador Unico
- Sorolla Valero Roberto Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4466 , F 166, S 8, H Z 67143, I/A 1 (05/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-50
Empresa: SADRO REAL ESTATE SL
Socio Único
- Sorolla Valero Roberto Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4466 , F 166, S 8, H Z 67143, I/A 1 (05/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-50
Empresa: WALLNER EUROPA SL
Apoderado Solidario
- ADGEST-MANAGERS SL
- ADGEST-MANAGERS SL
- ADGEST-MANAGERS SL
- ADGEST-MANAGERS SL
- ADGEST-MANAGERS SL
- Alonso Albaladejo Pedro
- Andrades Suano Silvia
- Andrades Suano Silvia
- Andrades Suano Silvia
- Andrades Suano Silvia
- Andrades Suano Silvia
- ARCA SERVICIOS REUNIDOS SL
- ARCA SERVICIOS REUNIDOS SL
- ARCA SERVICIOS REUNIDOS SL
- ARCA SERVICIOS REUNIDOS SL
- BUFETE ALBIOL 6 ASOCIADOS SL
- BUFETE ALBIOL 6 ASOCIADOS SL
- BUFETE ALBIOL 6 ASOCIADOS SL
- BUFETE ALBIOL 6 ASOCIADOS SL
- BUFETE ALBIOL & ASOCIADOS SL
- Carreras Sirviente Juan
- Carrero Carrero Adela
- Carrero Carrero Adela
- Carrero Carrero Adela
- Carrero Carrero Adela
- Carrero Carrero Adela
- CONSTRUCCIONES NORA 2017 SL
- CONSTRUCCIONES NORA 2017 SL
- CONSTRUCCIONES NORA 2017 SL
- CONSTRUCCIONES NORA 2017 SL
- Diaz Ovalle Armando
- Diaz Ovalle Armando
- Diaz Ovalle Armando
- Diaz Ovalle Armando
- Diaz Ovalle Armando
- Dominguez Avila Alejandro
- Dominguez Avila Alejandro
- Dominguez Avila Alejandro
- Dominguez Avila Alejandro
- Dominguez Avila Alejandro
- Dominguez Avila Alejandro
- Dominguez Avila Alejandro
- Dominguez Avila Alejandro
- Dominguez Avila Alejandro
- Dominguez Avila Alejandro
- Dominguez Avila Juan Antonio
- Dominguez Avila Juan Antonio
- Dominguez Avila Juan Antonio
- Dominguez Avila Juan Antonio
- Dominguez Fariñas Carina
- Dominguez Fariñas Carina
- Duro Martinez Cristina
- Duro Martinez Cristina
- Duro Martinez Cristina
- Duro Martinez Cristina
- Duro Martinez Cristina
- Erazo Cueva Edgar David
- Erazo Cueva Edgar David
- Erazo Cueva Edgar David
- Erazo Cueva Edgar David
- Erazo Cueva Edgar David
- Fariñas Fernandez Santiago
- Fariñas Fernandez Santiago
- Fariñas Fernandez Santiago
- Fariñas Fernandez Santiago
- Fariñas Fernandez Santiago
- GESTION SERVICIOS INTEGRALES SC
- Gros España Marta
- Gros España Marta
- Gros España Marta
- Gros España Marta
- Gros España Marta
- SOLUCIONES DELI SL
- SOLUCIONES DELI SL
- SOLUCIONES DELI SL
- SOLUCIONES DELI SL
- SOLUCIONES DELI SL
- Sorolla Valero Roberto Jaime
- Sorolla Valero Roberto Jaime
- Sorolla Valero Roberto Jaime
- Sorolla Valero Roberto Jaime
- Victor Ignacio Bravo Quintana
- Victor Ignacio Bravo Quintana
- Victor Ignacio Bravo Quintana
- Victor Ignacio Bravo Quintana
- Vidal Valero Vanessa
- Vidal Valero Vanessa
- Vidal Valero Vanessa
- Vidal Valero Vanessa
- WEB RESPUBLICA SL
- WEB RESPUBLICA SL
- WEB RESPUBLICA SL
- WEB RESPUBLICA SL
- WEB RESPUBLICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46470 , F 166, S 8, H B 299463, I/A 33 (15/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-08
Empresa: WALLNER EUROPA SL
Apoderado Solidario
- ACTIVOS NOCLAM SL
- ADGEST-MANAGERS SL
- ARCA SERVICIOS REUNIDOS SL
- BUFETE ALBIOL & ASOCIADOS SL
- CONSTRUCCIONES NORA 2017 SL
- Dominguez Avila Alejandro
- Dominguez Avila Juan Antonio
- Erazo Cueva Edgar David
- FANTASY GREEN SL
- GESCAY PLUS SL
- GESTION EN MOVIMIENTO SL
- GESTION SERVICIOS INTEGRALES SC
- Lopez Berneguer Sandra
- SOLUCIONES DELI SL
- Sorolla Valero Roberto Jaime
- Victor Ignacio Bravo Quintana
- Vidal Valero Vanessa
- WEB RESPUBLICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46370 , F 26, S 8, H B 299463, I/A 23 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-08
Empresa: WALLNER EUROPA SL
Apoderado Solidario
- ACTIVOS NOCLAM SL
- ADGEST-MANAGERS SL
- ARCA SERVICIOS REUNIDOS SL
- Bravo Quintana Victor Ignacio
- BUFETE ALBIOL 6 ASOCIADOS SL
- CONSTRUCCIONES NORA 2017 SL
- Dominguez Avila Juan Antonio
- Erazo Cueva Edgar David
- FANTASY GREEN SL
- GESCAY PLUS SL
- GESTION EN MOVIMIENTO SL
- GESTION SERVICIOS INTEGRALES SC
- Lopez Berneguer Sandra
- Salvado Bertomeu Eva
- SOLUCIONES DELI SL
- Sorolla Valero Roberto Jaime
- Vidal Valero Vanessa
- WEB RESPUBLICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46370 , F 23, S 8, H B 299463, I/A 22 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-86-08
Empresa: WALLNER EUROPA SL
Apoderado Solidario
- ACTIVOS NOCLAM SL
- ADGEST-MANAGERS SL
- ARCA SERVICIOS REUNIDOS SL
- BUFETE ALBIOL 6 ASOCIADOS SL
- CONSTRUCCIONES NORA 2017 SL
- Dominguez Avila Alejandro
- Dominguez Avila Juan Antonio
- Erazo Cueva Edgar David
- FANTASY GREEN SL
- GESCAY PLUS SL
- GESTION EN MOVIMIENTO SL
- GESTION SERVICIOS INTEGRALES SC
- Lopez Berneguer Sandra
- SOLUCIONES DELI SL
- Sorolla Valero Roberto Jaime
- Victor Ignacio Bravo Quintana
- Vidal Valero Vanessa
- WEB RESPUBLICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45978 , F 80, S 8, H B 299463, I/A 21 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-08
Empresa: WALLNER EUROPA SL
Apoderado Solidario
- ACTIVOS NOCLAM SL
- ADGEST-MANAGERS SL
- ARCA SERVICIOS REUNIDOS SL
- BUFETE ALBIOL 6 ASOCIADOS SL
- CONSTRUCCIONES NORA 2017 SL
- Dominguez Avila Alejandro
- Dominguez Avila Juan Antonio
- Erazo Cueva Edgar David
- FANTASY GREEN SL
- GESCAY PLUS SL
- GESTION EN MOVIMIENTO SL
- GESTION SERVICIOS INTEGRALES SC
- Lopez Berneguer Sandra
- SOLUCIONES DELI SL
- Sorolla Valero Roberto Jaime
- Victor Ignacio Bravo Quintana
- Vidal Valero Vanessa
- WEB RESPUBLICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45978 , F 76, S 8, H B 299463, I/A 20 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-08
VER MAS ACTOS
Información de SOROLLA VALERO ROBERTO JAIME
Mostramos los datos de SOROLLA VALERO ROBERTO JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOROLLA VALERO ROBERTO JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos