SANCHEZ RIERA GUBERN CARLOS
Informe ejecutivo de SANCHEZ RIERA GUBERN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SANCHEZ RIERA GUBERN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CM&CS ASSET MANAGEMENT SL | Administrador Mancomunado | 03/06/2022 | |
SILEX FINANCE DEAL GROUP SL | Administrador Solidario | 14/04/2022 | |
GESTION FIN GRUPO CAR SL | Administrador Unico | 01/07/2010 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ RIERA GUBERN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ RIERA GUBERN CARLOS
Empresa: CM&CS ASSET MANAGEMENT SL
Administrador Mancomunado
- Magarzo Ballesteros Carlos
- Sanchez Riera Gubern Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43546 , F 95, S 8, H M 768957, I/A 1 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-110-28
Empresa: MARAMPALDE EFO GROUP SL
Administrador Solidario
- De Lauzirika Durall Jon Kepa
- Sanchez Riera Gubern Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45615 , F 99, S 8, H B 493723, I/A 3 (14/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-78-08
Empresa: WALLNER EUROPA SL
Apoderado Solidario
- Bermejo Molero Emma
- Bermejo Molero Emma
- Caceres Rodriguez Vicente
- Caceres Rodriguez Vicente
- Carrero Carrero Adela
- Diaz Ovalle Armando
- Dominguez Fariñas Karina
- Erazo Cueva David
- Estruch Berdion Jaume Ignasi
- Estruch Berdion Jaume Ignasi
- Fargallo Rodriguez Adrian
- Fargallo Rodriguez Adrian
- Fargallo Rodriguez Adrian
- Fargallo Rodriguez Adrian
- Fargallo Rodriguez Adrian
- Fargallo Rodriguez Adrian
- PEYMAN VIVIENDAS SL
- PEYMAN VIVIENDAS SL
- Ruiz Coll Didac Albert
- Salvado Bertomeu Eva
- Salvado Bertomeu Eva
- Salvado Bertomeu Eva
- Salvado Bertomeu Eva
- Salvado Bertomeu Eva
- Salvado Bertomeu Eva
- Salvado Bertomeu Eva
- Salvado Bertomeu Eva
- Salvado Bertomeu Eva
- Salvador Bertomeu Eva
- Sanchez Riera Gubern Carlos
- Sanchez Riera Gubern Carlos
- Sanchez Riera Gubern Carlos
- Sanchez Riera Gubern Carlos
- Sanchez Riera Gubern Carlos
- Sorolla Valero Roberto
- Sorolla Valero Roberto Jaime
- Sorolla Valero Roberto Jaime
- Sorolla Valero Roberto Jaime
- Sorolla Valero Roberto Jaime
- Sorolla Valero Roberto Jaime
- WEB RESPUBLICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46470 , F 170, S 8, H B 299463, I/A 43 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-08
Empresa: CARJAFER INVESTMENTS SL
Liquidador
- Sanchez Riera Gubern Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46925 , F 37, S 8, H B 535485, I/A 2 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-08
Empresa: CARJAFER INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- Carneado Villalba Fernando
- Ferrer Calbeto Bassols Jaime
- Sanchez Riera Gubern Carlos
Liquidador
- Sanchez Riera Gubern Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46925 , F 37, S 8, H B 535485, I/A 2 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-08
Empresa: CARJAFER INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- Carneado Villalba Fernando
- Ferrer Calbeto Bassols Jaime
- Sanchez Riera Gubern Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46925 , F 36, S 8, H B 535485, I/A 1 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-08
Empresa: WALLNER EUROPA SL
Apoderado Solidario
- Alonso Albaladejo Pedro
- Andrades Suano Silvia
- Carreras Sirviente Juan
- Carrero Carrero Adela
- Diaz Ovalle Armando
- Dominguez Avila Alejandro
- Dominguez Fariñas Carina
- Duro Martinez Cristina
- Fargallo Rodriguez Adrian
- Fariñas Fernandez Santiago
- Ferrandis Garla Carlos
- Gasset Roses Elisenda
- Gomez Pardina Concepcion
- Gros España Marta
- Ruiz Sanchez Manuel Maria
- Salvado Bertomeu Eva
- Sanchez Riera Gubern Carlos
- Urgeles Cases Juan Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45978 , F 71, S 8, H B 299463, I/A 15 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-08
Empresa: WALLNER EUROPA SL
Apoderado Solidario
- Alonso Albaladejo Pedro
- Andrades Suano Silvia
- Carrero Carrero Adela
- Diaz Ovalle Armando
- Dominguez Avila Alejandro
- Duro Martinez Cristina
- Fargallo Rodriguez Adrian
- Fariñas Fernandez Santiago
- Ferrandis Garcia Carlos
- Gasset Roses Elisenda
- Gomez Pardina Concepcion
- Gros España Marta
- Ruiz Sanchez Manuel Maria
- Salvado Bertomeu Eva
- Sanchez Riera Gubern Carlos
- Urgeles Cases Juan Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45978 , F 71, S 8, H B 299463, I/A 14 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-08
Empresa: WALLNER EUROPA SL
Apoderado Solidario
- Alonso Albaladejo Pedro
- Andrades Suano Silvia
- Carrero Carrero Adela
- Diaz Ovalle Armando
- Dominguez Avila Alejandro
- Duro Martinez Cristina
- Fargallo Rodriguez Adrian
- Fariñas Fernandez Santiago
- Ferrandis Garcia Carlos
- Gasset Roses Elisenda
- Gomez Pardina Concepcion
- Gros España Marta
- Ruiz Sanchez Manuel Maria
- Salvado Bertomeu Eva
- Sanchez Riera Gubern Carlos
- Urgeles Cases Juan Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45978 , F 71, S 8, H B 299463, I/A 14 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-08
Empresa: WALLNER EUROPA SL
Apoderado Solidario
- Andrades Suano Silvia
- Carrero Carrero Adela
- Diaz Ovalle Armando
- Dominguez Avila Alejandro
- Duro Martinez Cristina
- Fargallo Rodriguez Adrian
- Fariñas Fernandez Santiago
- Ferrandis Garcia Carlos
- Gasset Roses Elisenda
- Gomez Pardina Concepcion
- Gros España Marta
- Ruiz Sanchez Manuel Maria
- Salvado Bertomeu Eva
- Sanchez Riera Gubern Carlos
- Urgeles Cases Juan Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45978 , F 71, S 8, H B 299463, I/A 13 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-08
VER MAS ACTOS
Información de SANCHEZ RIERA GUBERN CARLOS
Mostramos los datos de SANCHEZ RIERA GUBERN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ RIERA GUBERN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos