CANCELA FERNANDEZ ELISEO
Informe ejecutivo de CANCELA FERNANDEZ ELISEO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CANCELA FERNANDEZ ELISEO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALISEDA SERVICIOS DE GESTION INMOBILIARIA SL | Apoderado | 16/01/2023 | |
INVERSIONES INMOBILIARIAS LIMARA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/03/2019 | |
INVERSIONES INMOBILIARIAS POPSOL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/03/2019 | |
INVERSIONES INMOBILIARIAS CANVIVES SA | Apoderado Mancomunado | 26/11/2018 | |
VILAMAR GESTION SL | Apoderado | 19/11/2018 | |
INVERSIONES TAMADABA SA | Apoderado | 16/10/2018 | |
GENERAL DE TERRENOS Y EDIFICIOS SL | Apoderado | 16/10/2018 | |
ALISEDA SA | Apoderado | 10/10/2018 |
VINCULACIONES DE CANCELA FERNANDEZ ELISEO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANCELA FERNANDEZ ELISEO
Empresa: INMOBILIARIA FUERTEVENTURA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alfonso Ruiz Julieta
- Basagoiti Miranda Francisco-javier
- Bescansa Sanjurjo Catalina
- Cancela Fernandez Eliseo
- Carreira Perez Celeste
- Casais Mira Javier
- Cuevas Puerta Luis Carlos
- Diaz Boto Monica
- Do Porto Santos Maria
- Esgueva Lopez Maria Isabel
- Esteban Conde Jacobo
- Ferreiro Lamamie De Clairac Fernando
- Ferreiro Parga Francisco Javier
- Fuentes De Orden Arturo
- Gacituaga Fernandez Ignacio
- Garcia Fernandez Marcos
- Garcia Gonzalez Jose Manuel
- Garcia Ricote Enrique
- Garcia Rodriguez Benjamin
- Gomez Gardeñas Fernando
- Gonzalez De La Cueva Rafael
- Gutierrez Baeza Marta
- Inmaculada Miranda Suarez
- Jove Vazquez Maria Dolores
- Lacleta De Michelena Javier
- Lopez Torres Javier
- Maigler Ojea Luz Maria
- Martin Alonso Enrique
- Mato Ruiz Baltasar
- Miranda Medina Vicenta
- Molina Diaz Alberto
- Moran Cardero Virginia
- Nieto Peñamaria Gabriel
- Perez Paradelo Ana
- Piñar Guzman025 Paula
- Piqueras Villaldea Francisco Javier
- Pombo Aldecoa Ignacio
- Ponce Gutierrez Ignacio
- Prieto Fernandez Javier
- Riestra Mañeru Juan
- Rodriguez Gutierrez Juan Jose
- Rodriguez-losada Boedo Pablo
- Rodriguez-vita Rodriguez-filloy Ivan
- Saiz Lopez Fernando
- Sanchez Ojeda Octavio Agustin
- Sanjuan Martin Joaquin
- Serrano Escudero Alberto
- Slater Andion Ines
- Stuyck Lapetra Francisco
- Tejerina Cosin Armando
- Trigo Sanchez Carlos
- Vazquez Cueto Fernando
- Villahermosa Marquez Javier
- Villalba Cristofani Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 12611, I/A 54 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-35
Apoderado
- Agusti Orero Maria Del Carmen
- Alcay Morandeira Carlos Jesus
- Allende Ormazabal Leire
- Alonso Plaza Luis
- Aloras Salvador Aranzazu
- Amigo Sanchez Inmaculada
- Arenas Morales Ana Isabel
- Arribas Monteagudo Maria Ester
- Arroyo Montero Miguel
- Baños Garcia Antonio
- Bejarano Garcia Jose Antonio
- Berzosa Arana Carlos
- Birlanga Palao Begoña
- Blazquez Marquez Adolfo
- Boix Angelats Cristina
- Burstedt Emma Helena Marta
- Bustos Salgado Itziar
- Calvo Vergara Manuel
- Campo Torres Natalia
- Cancela Fernandez Eliseo
- Cansino Alvarez Antonio Jesus
- Carrasco Crujera Antonio Jose
- Carrasco Gutierrez Emilio
- Carvajal Montes Manuel Maria
- Casajuana Miras Albert
- Casas Sanchez Francisco Jose
- Catalan Tolentino Eva
- Ceballos Ortiz Maria Del Pilar
- Cebrian Cebrian Amelia
- Cervantes Jimenez Ignacio Loyola
- Cester Beatobe Francisco Javier
- Cort Pujolras Isabel
- Costas Peña Estafania
- Crespo Gamez Irene
- Cruz Aparicio Francisco Jesus
- De Burgos Fernandez Fernando
- De Diego Porras Patricia
- De La Fuente Capdevila Jose Luis
- De La Herran Moreno Jorge
- De Marcos Paredes Julio
- De Torre De La Cruz Arturo
- Del Puerto Almendro Carlos
- Diaz Latorre Antonio
- Domenech Marques Jordi
- Dominguez Rodriguez Julio
- Echeverria Cortada Maria Dolores
- Egea Monzu Daniel
- Elvira Gonzalez Raimundo
- Escudero Gonzalez Maria Reyes
- Espejo Lopez Maria Jose
- Esteban Tena Juan Jose
- Estebanez Hernandez Monica
- Fernandez Garcia Laura
- Fernandez Ricote Ana Isabel
- Fernandez Rodriguez Rosa Ana
- Font Martin Ana Maria
- Fraga Loureiro Begoña
- Garcia Barroso Jose Manuel
- Garcia Burgos Maria Jose
- Garcia De Tuero Nuria
- Garcia Gomez Marina
- Garcia Salazar Almudena
- Giraldez Ramirez Salvador
- Gomez Asenjo Pilar
- Gonzalez Blasco Jesus Alberto
- Gonzalez Casanova Jeronimo
- Gramage Revert Sergio Faustino
- Graña Fajardo Vanessa
- Gutierrez Martinez Gregorio
- Hergueta Diaz Alba
- Herrero Ferrandez Manuel Ignacio
- Ibarra Espinosa Maria Jose
- Ilarregui Yoldi Eduardo
- Ivars Moron Joaquin
- Jara Garcia Yolanda
- Jerez Fernandez Cristina
- Jimenez De Paz Victoria
- Jimenez Puertas Jose Luis
- Lazaro Hernandez Juan Luis
- Legaz Oses Beatriz
- Lengua Vicent Jose-pascual
- Lobo Martinez Enrique
- Lopez Arnau Jessica
- Lopez Clemente Fernando
- Lopez Sanchez Beatriz
- Lopez Sanchez Cristina
- Luis Aramendia Iñigo
- Madueño Moyano Juan Jose
- Manzano Sanchez Patricia
- Margareto Cuenca Jose Manuel
- Martin Cabrera Pedro
- Matoses Carlos Maria Alicia
- Matute Ibañez Cristina
- Melero Grande Juan Carlos
- Melgar Sabater David
- Mencia Comesaña Pablo
- Mendoza Juez Berta
- Menendez Mathe Gil
- Monge Riart Alejandro
- Montes Santos Olga
- Monteys Salvador Fernando
- Montoya Reguera Carlos
- Morejon Marquez Elena
- Morilla Garcia Desiree
- Muiño Mendez Guadalupe
- Niño Salgado Ramon
- Nuño Candela Luis
- Oropesa Cucurull Marta
- Palau Fernandez Marta
- Pascual Espinilla Alberto
- Perez Enguidanos Ana Isabel
- Pita Varela Oscar
- Ramirez Sanabria Gonzalo
- Reguilon Perez Rodrigo
- Risueño Llamas Eva Maria
- Robles Casado Esther
- Rodriguez Fernandez Ricardo
- Rodriguez Roman Antonio Jesus
- Rodriguez Roman Maria Del Mar
- Rojas De Teresa Belen
- Romero Gomez Fernando
- Rueda Vilches Maria-milagro
- Ruiz Terrones Rosario
- Salas Perez Maria De Los Angeles
- San Nazario Ortiz Francisco Javier
- Sanchez Garcia Rosana
- Sanchez Rodriguez Maria Del Canto
- Sanchez Velazquez Daniela Natividad
- Sans Llabres Heribert
- Segade Cochon Maria Montserrat
- Sorolla Valero Roberto Jaime
- Tarifa Echevarria Jorge
- Torres Alcaide Noelia
- Torres Martinez Beatriz
- Trillas Turdiu Albert
- Vallejo Adrian Maite
- Villalba Cruz Nora
- Villar Hernandez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43716 , F 201, S 8, H M 569451, I/A 126 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-28
Empresa: INVERSIONES INMOBILIARIAS POPSOL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aloras Salvador Aranzazu
- Arribas Rosendo Javier Esteban
- Arroyo Montero Miguel
- Baños Garcia Antonio
- Baruque Ordas Julio Cesar
- Blazquez Marquez Adolfo
- Boix Angelats Cristina
- Brotons Torres Vicente Esteban
- Canales Lopez De Uralde Alfredo
- Cancela Fernandez Eliseo
- Cansino Alvarez Antonio Jesus
- Carrasco Gutierrez Emilio
- Carvajal Montes Manuel Maria
- Casajuana Miras Albert
- Catalan Tolentino Eva
- Ceballos Ortiz Maria Del Pilar
- Cervantes Jimenez Ignacio Loyola
- Cort Pujolras Isabel
- Costas Pena Estefania
- De La Guardia Garcia-lomas Beatriz
- De La Lastra Aritio Maria
- De Torre De La Cruz Arturo
- Diaz Latorre Antonio
- Diaz Sanchez Juan Manuel
- Domenech Marques Jordi
- Elena Cabañas Luis Oscar
- Emma Helena Mareata Burstedt Burstedt
- Encinas Iglesias Sergio
- Escudero Gonzalez Maria Reyes
- Fernandez Ricote Ana Isabel
- Fole De Navia Juan
- Garcia Barroso Jose Manuel
- Garcia Burgos Maria Jose
- GESTIMED LEVANTE SL
- GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA
- Giner Ayguade Samuel
- Giraldez Ramirez Salvador
- Gonzalez Casanova Jeronimo
- Gonzalez- Velayos Rivera Maya
- GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL
- Gutierrez Lopez Raquel
- Herrera Ballesteros Maria Gracia
- HIPOTECARIOS ATACAS SL
- Ivars Moron Joaquin
- Juan Ballesta Jose-luis
- Lopez Sanchez Cristina
- Loriga Andrade Maria Mercedes
- Margareto Cuenca Jose Manuel
- Martin Gil Daniel
- Martinez Gutierrez Gregorio
- Matute Ibañez Cristina
- Menendez Mathe Gil
- Montero Fernandez Vivancos Alfredo
- Olmos Castejon Juana Maria
- Pampliega Nogues Jose Maria
- Parra Arrizabalaga Maria Estibaliz
- Pascual Espinilla Alberto
- Perez Carretero Santiago Jose
- Pita Varela Oscar
- QIPERT UGH GLOBAL SL
- Reguilon Perez Rodrigo
- Risueño Llamas Eva Maria
- Rodriguez Roman Maria Del Mar
- Rodriguez Sanz Miguel Angel
- Romero Gomez Fernando
- Rossell Roque Pedro Miguel
- Ruiz Terrones Rosario
- Salas De Ynza Guadalupe Maria Pilar
- Sanchez Torre Roque
- Sanchez Velazquez Daniela Natividad
- Sans Llabres Heribert
- Sanz Bernaus Daniel
- Solano Sevilla Patricia Maria
- Teran Contretas Javier
- Vazquez De Las Cuevas Miguel Alejandro
- Vazquez Peco Maria Esperanza
- Vega Rollon Leoncio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46750 , F 81, S 8, H B 523348, I/A 21 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-08
Empresa: INVERSIONES INMOBILIARIAS LIMARA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aloras Salvador Aranzazu
- Arribas Rosendo Javier Esteban
- Arroyo Montero Miguel
- Baños Garcia Antonio
- Baruque Ordas Julio Cesar
- Blazquez Marquez Adolfo
- Boix Angelats Cristina
- Brotons Torres Vicente Esteban
- Canales Lopez De Uralde Alfredo
- Cancela Fernandez Eliseo
- Cansino Alvarez Antonio Jesus
- Carrasco Gutierrez Emilio
- Carvajal Montes Manuel Maria
- Casajuana Miras Albert
- Catalan Tolentino Eva
- Ceballos Ortiz Maria Del Pilar
- Cervantes Jimenez Ignacio Loyola
- Cort Pujolras Isabel
- Costas Pena Estefania
- De La Guardia Garcia-lomas Beatriz
- De La Lastra Aritio Maria
- De Torre De La Cruz Arturo
- Diaz Latorre Antonio
- Diaz Sanchez Juan Manuel
- Domenech Marques Jordi
- Elena Cabañas Luis Oscar
- Emma Helena Mareata Burstedt Burstedt
- Encinas Iglesias Sergio
- Escudero Gonzalez Maria Reyes
- Fernandez Ricote Ana Isabel
- Fole De Navia Juan
- Garcia Barroso Jose Manuel
- Garcia Burgos Maria Jose
- GESTIMED LEVANTE SL
- GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA
- Giner Ayguade Samuel
- Giraldez Ramirez Salvador
- Gonzalez Casanova Jeronimo
- Gonzalez- Velayos Rivera Maya
- GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL
- Gutierrez Lopez Raquel
- Herrera Ballesteros Maria Gracia
- HIPOTECARIOS ATACAS SL
- Ivars Moron Joaquin
- Juan Ballesta Jose-luis
- Lopez Sanchez Cristina
- Loriga Andrade Maria Mercedes
- Margareto Cuenca Jose Manuel
- Martin Gil Daniel
- Martinez Gutierrez Gregorio
- Matute Ibañez Cristina
- Menendez Mathe Gil
- Montero Fernandez Vivancos Alfredo
- Olmos Castejon Juana Maria
- Pampliega Nogues Jose Maria
- Parra Arrizabalaga Maria Estibaliz
- Pascual Espinilla Alberto
- Perez Carretero Santiago Jose
- Pita Varela Oscar
- QIPERT UGH GLOBAL SL
- Reguilon Perez Rodrigo
- Risueño Llamas Eva Maria
- Rodriguez Roman Maria Del Mar
- Rodriguez Sanz Miguel Angel
- Romero Gomez Fernando
- Rossell Roque Pedro Miguel
- Ruiz Terrones Rosario
- Salas De Ynza Guadalupe Maria Pilar
- Sanchez Torre Roque
- Sanchez Velazquez Daniela Natividad
- Sans Llabres Heribert
- Sanz Bernaus Daniel
- Solano Sevilla Patricia Maria
- Teran Contretas Javier
- Vazquez De Las Cuevas Miguel Alejandro
- Vazquez Peco Maria Esperanza
- Vega Rollon Leoncio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46750 , F 192, S 8, H B 523349, I/A 24 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Aloras Salvador Aranzazu
- Altarriba Garcia Xavier Miguel
- Arribas Rosendo Javier Esteban
- Arroyo Montero Miguel
- Baños Garcia Antonio
- Baruque Ordas Julio Cesar
- Blazquez Marquez Adolfo
- Boix Angelats Cristina
- Brotons Torres Vicente Esteban
- Burstedt Emma Helena Marta
- Canales Lopez De Uralde Alfredo
- Cancela Fernandez Eliseo
- Cansino Alvarez Antonio Jesus
- Carrasco Gutierrez Emilio
- Carvajal Montes Manuel Maria
- Casajuana Miras Albert
- Catalan Tolentino Eva
- Ceballos Ortiz Maria Del Pilar
- Chavarria Lopez Unai
- Cort Pujolras Isabel
- Costas Pena Estefania
- De La Guardia Garcia-lomas Beatriz
- De Torre De La Cruz Arturo
- Diaz Latorre Antonio Maria
- Diaz Sanchez Juan Manuel
- Domenech Marques Jordi
- Elena Cabañas Luis Oscar
- Escudero Gonzalez Maria Reyes
- Fernandez Ricote Ana Isabel
- Fole De Navia Juan
- Garcia Barroso Jose Manuel
- Garcia Burgos Maria Jose
- Giner Ayguade Samuel
- Giraldez Ramirez Salvador
- Gonzalez Casanova Jeronimo
- Gonzalez- Velayos Rivera Maya
- Gutierrez Lopez Raquel
- Gutierrez Sanchez Maria Del Pilar
- Herrera Ballesteros Maria Gracia
- Ivars Moron Joaquin
- Juan Ballesta Jose-luis
- Lopez Sanchez Cristina
- Loriga Andrade Maria Mercedes
- Margareto Cuenca Jose Manuel
- Martin Gil Daniel
- Martinez Gutierrez Gregorio
- Matute Ibañez Cristina
- Menendez Mathe Gil
- Montero Fernandez Vivancos Alfredo
- Muñoz Diaz Regañon Carlos
- Olmos Castejon Juana Maria
- Pascual Espinilla Alberto
- Perez Carretero Santiago Jose
- Pita Varela Oscar
- Reguilon Perez Rodrigo
- Risueño Llamas Eva Maria
- Rodriguez Roman Maria Del Mar
- Rodriguez Sanz Miguel Angel
- Romero Gomez Fernando
- Rosell Roque Pedro Miguel
- Ruiz Terrones Rosario
- Salas De Ynza Guadalupe Maria Pilar
- Sanchez Palau Antonio
- Sanchez Torre Roque
- Sanchez Velazquez Daniela Natividad
- Sans Llabres Heribert
- Sanz Bernaus Daniel
- Solano Sevilla Patricia Maria
- Teran Contreras Javier
- Vazquez De Las Cuevas Miguel Alejandro
- Vazquez Peco Maria Esperanza
- Vega Rollon Leoncio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37203 , F 74, S 8, H M 468008, I/A 69 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-28
Empresa: VILAMAR GESTION SL
Apoderado
- Aloras Salvador Aranzazu
- Altarriba Garcia Xavier Miguel
- Arribas Rosendo Javier Esteban
- Arroyo Montero Miguel
- Baños Garcia Antonio
- Baruque Ordas Julio Cesar
- Blazquez Marquez Adolfo
- Boix Angelats Cristina
- Brotons Torres Vicente
- Canales Lopez De Uralde Alfredo
- Cancela Fernandez Eliseo
- Cansino Alvarez Antonio Jesus
- Carrasco Gutierrez Emilio
- Carvajal Montes Manuel Maria
- Casajuana Miras Albert
- Catalan Tolentino Eva
- Ceballos Ortiz Maria Del Pilar
- Chavarria Lopez Unai
- Cort Pujolras Isabel
- Costas Pena Estefania
- Cristina Lopez Sanchez
- De La Guardia Garcia-lomas Beatriz
- De Torre De La Cruz Arturo
- Diaz Latorre Antonio
- Diaz Sanchez Juan Manuel
- Domenech Marques Jordi
- Elena Cabañas Luis Oscar
- Escudero Gonzalez Maria Reyes
- Fernandez Ricote Ana Isabel
- Fole De Navia Juan
- Garcia Barroso Jose Manuel
- Garcia Burgos Maria Jose
- GESTIMED LEVANTE SL
- GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA
- Giner Ayguade Samuel
- Giraldez Ramirez Salvador
- Gonzalez Casanova Jeronimo
- Gonzalez- Velayos Rivera Maya
- GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL
- Gutierrez Lopez Raquel
- Gutierrez Sanchez Maria Del Pilar
- Herrera Ballesteros Maria Gracia
- HIPOTECARIOS ATACAS SL
- Ivars Moron Joaquin
- Juan Ballesta Jose-luis
- Loriga Andrade Maria Mercedes
- Margareto Cuenca Jose Manuel
- Martin Gil Daniel
- Martinez Gutierrez Gregorio
- Matute Ibañez Cristina
- Menendez Mathe Gil
- Montero Fernandez Vivancos Alfredo
- Muñoz Diaz Regañon Carlos
- Olmos Castejon Juana Maria
- Pascual Espinilla Alberto
- Perez Carretero Santiago Jose
- Pita Varela Oscar
- QIPERT UGH GLOBAL SL
- Reguilon Perez Rodrigo
- Reguilon Perez Rodrigo
- Risueño Llamas Eva Maria
- Rodriguez Roman Maria Del Mar
- Rodriguez Sanz Miguel Angel
- Romero Gomez Fernando
- Rosell Roque Pedro Miguel
- Ruiz Terrones Rosario
- Salas De Inza Guadalupe
- Sanchez Palau Antonio
- Sanchez Torre Roque
- Sanchez Velazquez Daniela Natividad
- Sans Llabres Heribert
- Sanz Bernaus Daniel
- Solano Sevilla Patricia Maria
- Teran Contreras Javier
- Vazquez De Las Cuevas Miguel Alejandro
- Vazquez Peco Maria Esperanza
- Vega Rollon Leoncio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38161 , F 37, S 8, H M 541673, I/A 41 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-28
Empresa: GENERAL DE TERRENOS Y EDIFICIOS SL
Apoderado
- Aloras Salvador Aranzazu
- Altarriba Garcia Xavier Miguel
- Arribas Rosendo Javier Esteban
- Arroyo Montero Miguel
- Baños Garcia Antonio
- Baruque Ordas Julio Cesar
- Blazquez Marquez Adolfo
- Boix Angelats Cristina
- Brotons Torres Vicente Esteban
- Burstedt Emma Helena Marta
- Canales Lopez De Uralde Alfredo
- Cancela Fernandez Eliseo
- Cansino Alvarez Antonio Jesus
- Carrasco Gutierrez Emilio
- Carvajal Montes Manuel Maria
- Casajuana Miras Albert
- Catalan Tolentino Eva
- Ceballos Ortiz Maria Del Pilar
- Chavarria Lopez Unai
- Cort Pujolras Isabel
- Costas Pena Estefania
- De La Guardia Beatriz
- De Torre De La Cruz Arturo
- Diaz Latorre Antonio Maria
- Diaz Sanchez Juan Manuel
- Domenech Marques Jordi
- Elena Cabañas Luis Oscar
- Fernandez Ricote Ana Isabel
- Fole De Navia Juan
- Garcia Barroso Jose Manuel
- Garcia Burgos Maria Jose
- GESTIMED LEVANTE SL
- GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA
- Giner Ayguade Samuel
- Giraldez Ramirez Salvador
- Gonzalez Casanova Jeronimo
- Gonzalez- Velayos Rivera Maya
- Gonzalez- Velayos Rivera Maya
- GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL
- Gutierrez Lopez Raquel
- Gutierrez Sanchez Maria Del Pilar
- Herrera Ballesteros Maria Gracia
- HIPOTECARIOS ATACAS SL
- Ivars Moron Joaquin
- Juan Ballesta Jose-luis
- Lopez Sanchez Cristina
- Loriga Andrade Maria Mercedes
- Margareto Cuenca Jose Manuel
- Martin Gil Daniel
- Martinez Gutierrez Gregorio
- Matute Ibañez Cristina
- Menendez Mathe Gil
- Montero Fernandez Vivancos Alfredo
- Muñoz Diaz Regañon Carlos
- Olmos Castejon Juana Maria
- Pascual Espinilla Alberto
- Perez Carretero Santiago Jose
- Pita Varela Oscar
- QIPERT UGH GLOBAL SL
- Risueño Llamas Eva Maria
- Rodriguez Roman Maria Del Mar
- Rodriguez Sanz Miguel Angel
- Romero Gomez Fernando
- Rosell Roque Pedro Miguel
- Salas De Ynza Guadalupe Maria Pilar
- Sanchez Palau Antonio
- Sanchez Torre Roque
- Sanchez Velazquez Daniela Natividad
- Sans Llabres Heribert
- Sanz Bernaus Daniel
- Solano Sevilla Patricia Maria
- Teran Contreras Javier
- Vazquez De Las Cuevas Miguel Alejandro
- Vazquez Peco Maria Esperanza
- Vega Rollon Leoncio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37186 , F 72, S 8, H M 541687, I/A 28 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-28
Empresa: INVERSIONES TAMADABA SA
Apoderado
- Aloras Salvador Aranzazu
- Altarriba Garcia Xavier Miguel
- Arribas Rosendo Javier Esteban
- Arroyo Montero Miguel
- Baños Garcia Antonio
- Baruque Ordas Julio Cesar
- Blazquez Marquez Adolfo
- Boix Angelats Cristina
- Brotons Torres Vicente Esteban
- Burstedt Emma Helena Marta
- Canales Lopez De Uralde Alfredo
- Cancela Fernandez Eliseo
- Cansino Alvarez Antonio Jesus
- Carrasco Gutierrez Emilio
- Carvajal Montes Manuel Maria
- Casajuana Miras Albert
- Catalan Tolentino Eva
- Ceballos Ortiz Maria Del Pilar
- Chavarria Lopez Unai
- Cort Pujolras Isabel
- Costas Pena Estefania
- De Torre De La Cruz Arturo
- Diaz Latorre Antonio
- Diaz Sanchez Juan Manuel
- Domenech Marques Jordi
- Elena Cabañas Luis Oscar
- Fernandez Ricote Ana Isabel
- Fole De Navia Juan
- Garcia Barroso Jose Manuel
- Garcia Burgos Maria Jose
- GESTIMED LEVANTE SL
- GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA
- Giner Ayguade Samuel
- Giraldez Ramirez Salvador
- Gonzalez Casanova Jeronimo
- Gonzalez- Velayos Rivera Maya
- GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL
- Gutierrez Lopez Raquel
- Gutierrez Sanchez Maria Del Pilar
- Herrera Ballesteros Maria Gracia
- HIPOTECARIOS ATACAS SL
- Ivars Moron Joaquin
- Juan Ballesta Jose-luis
- Lopez Sanchez Cristina
- Loriga Andrade Maria Mercedes
- Margareto Cuenca Jose Manuel
- Martin Gil Daniel
- Martinez Gutierrez Gregorio
- Matute Ibañez Cristina
- Menendez Mathe Gil
- Montero Fernandez Vivancos Alfredo
- Muñoz Diaz Regañon Carlos
- Olmos Castejon Juana Maria
- Pascual Espinilla Alberto
- Perez Carretero Santiago Jose
- Pita Varela Oscar
- QIPERT UGH GLOBAL SL
- Risueño Llamas Eva Maria
- Rodriguez Roman Maria Del Mar
- Rodriguez Sanz Miguel Angel
- Romero Gomez Fernando
- Rosell Roque Pedro Miguel
- Salas De Ynza Guadalupe Maria Pilar
- Sanchez Palau Antonio
- Sanchez Torre Roque
- Sanchez Velazquez Daniela Natividad
- Sans Llabres Heribert
- Sanz Bernaus Daniel
- Solano Sevilla Patricia Maria
- Teran Contreras Javier
- Vazquez De Las Cuevas Miguel Alejandro
- Vazquez Peco Maria Esperanza
- Vega Rollon Leoncio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37566 , F 118, S 8, H M 661364, I/A 14 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-205-28
Empresa: ALISEDA SA
Apoderado
- Aloras Salvador Aranzazu
- Altarriba Garcia Xavier Miguel
- Arribas Rosendo Javier Esteban
- Arroyo Montero Miguel
- Baños Garcia Antonio
- Baruque Ordas Julio Cesar
- Blazquez Marquez Adolfo
- Boix Angelats Cristina
- Brotons Torres Vicente Esteban
- Burstedt Emma Helena Marta
- Canales Lopez De Uralde Alfredo
- Cancela Fernandez Eliseo
- Cansino Alvarez Antonio Jesus
- Carrasco Gutierrez Emilio
- Carvajal Montes Manuel Maria
- Casajuana Miras Albert
- Catalan Tolentino Eva
- Ceballos Ortiz Maria Del Pilar
- Chavarria Lopez Unai
- Cort Pujolras Isabel
- Costas Pena Estefania
- De La Guardia Garcia-lomas Beatriz
- De Torre De La Cruz Arturo
- Diaz Latorre Antonio
- Diaz Sanchez Juan Manuel
- Domenech Marques Jordi
- Elena Cabañas Luis Oscar
- Fernandez Ricote Ana Isabel
- Fole De Navia Juan
- Garcia Barroso Jose Manuel
- Garcia Burgos Maria Jose
- GESTIMED LEVANTE SL
- GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA
- Giner Ayguade Samuel
- Giraldez Ramirez Salvador
- Gonzalez Casanova Jeronimo
- Gonzalez- Velayos Rivera Maya
- GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL
- Gutierrez Lopez Raquel
- Gutierrez Sanchez Maria Del Pilar
- Herrera Ballesteros Maria Gracia
- HIPOTECARIOS ATACAS SL
- Ivars Moron Joaquin
- Juan Ballesta Jose-luis
- Lopez Sanchez Cristina
- Loriga Andrade Maria Mercedes
- Margareto Cuenca Jose Manuel
- Martin Gil Daniel
- Martinez Gutierrez Gregorio
- Matute Ibañez Cristina
- Menendez Mathe Gil
- Montero Fernandez Vivancos Alfredo
- Muñoz Diaz Regañon Carlos
- Olmos Castejon Juana Maria
- Pascual Espinilla Alberto
- Perez Carretero Santiago Jose
- Pita Varela Oscar
- QIPERT UGH GLOBAL SL
- Reguilon Perez Rodrigo
- Risueño Llamas Eva Maria
- Rodriguez Roman Maria Del Mar
- Rodriguez Sanz Miguel Angel
- Romero Gomez Fernando
- Rosell Roque Pedro Miguel
- Ruiz Terrones Rosario
- Salas De Ynza Guadalupe Maria Pilar
- Sanchez Palau Antonio
- Sanchez Torre Roque
- Sanchez Velazquez Daniela Natividad
- Sans Llabres Heribert
- Sanz Bernaus Daniel
- Solano Sevilla Patricia Maria
- Teran Contreras Javier
- Vazquez De Las Cuevas Miguel Alejandro
- Vazquez Peco Maria Esperanza
- Vega Rollon Leoncio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37937 , F 144, S 8, H M 54630, I/A 102 (10/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-28
Empresa: MARTINSA-FADESA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvear Aragon Alberto
- Amado Roman Marta
- Amoroto Oria Ignacio
- Amoroto Oria Ignacio
- Amoroto Oria Ignacio
- Amoroto Oria Ignacio
- Amoroto Oria Ignacio
- Amoroto Oria Ignacio
- Andani Gil Alvaro
- Andani Gil Alvaro
- Andani Gil Alvaro
- Andani Gil Alvaro
- Andani Gil Alvaro
- Andani Gil Alvaro
- Andani Gil Alvaro
- Andani Gil Alvaro
- Andani Gil Alvaro
- Andujar Castiñeira Guadalupe
- Andujar Castiñeira Guadalupe
- Andujar Castiñeira Guadalupe
- Andujar Castiñeira Guadalupe
- Andujar Castiñeira Guadalupe
- Andujar Castiñeira Guadalupe
- Andujar Castiñeira Mercedes
- Bascones Muñoz Angel Jose
- Bascones Muñoz Angel Jose
- Bascones Muñoz Angel Jose
- Bascones Muñoz Angel Jose
- Bascones Muñoz Angel Jose
- Bascones Muñoz Angel Jose
- Caceres Rodriguez Juan Antonio
- Caceres Rodriguez Juan Antonio
- Caceres Rodriguez Juan Antonio
- Caceres Rodriguez Juan Antonio
- Caceres Rodriguez Juan Antonio
- Caceres Rodriguez Juan Antonio
- Campo Velasco Angel
- Canal Garcia Pedro Javier
- Cancela Fernandez Eliseo
- Cobo Rayo Juan Francisco
- Cuevas Puerta Luis Carlos
- Cuevas Puerta Luis Carlos
- Cuevas Puerta Luis Carlos
- Cuevas Puerta Luis Carlos
- Cuevas Puerta Luis Carlos
- Cuevas Puerta Luis Carlos
- De Andres Martinez Javier
- Del Castillo Rodriguez Rosa Ana
- Del Castillo Rodriguez Rosa Ana
- Del Castillo Rodriguez Rosa Ana
- Del Castillo Rodriguez Rosa Ana
- Del Castillo Rodriguez Rosa Ana
- Del Castillo Rodriguez Rosa Ana
- Del Castillo Rodriguez Rosa Ana
- Del Castillo Rodriguez Rosa Ana
- Del Castillo Rodriguez Rosa Ana
- España Tellez Ricardo
- Fernandez Goñi Agustin
- Fuentes De La Orden Arturo
- Fuentes De La Orden Arturo
- Fuentes De La Orden Arturo
- Fuentes De La Orden Arturo
- Fuentes De La Orden Arturo
- Fuentes De La Orden Arturo
- Fuentes De La Orden Arturo
- Fuentes De La Orden Arturo
- Gabicagogeascoa Perez Nicolas
- Gabicagogeascoa Perez Nicolas
- Gabicagogeascoa Perez Nicolas
- Gabicagogeascoa Perez Nicolas
- Gabicagogeascoa Perez Nicolas
- Gacituaga Fernandez Ignacio
- Gacituaga Fernandez Ignacio
- Gacituaga Fernandez Ignacio
- Gacituaga Fernandez Ignacio
- Gacituaga Fernandez Ignacio
- Gacituaga Fernandez Ignacio
- Gacituaga Fernandez Ignacio
- Gacituaga Fernandez Ignacio
- Gacituaga Fernandez Ignacio
- Galindo Cortes Miriam
- Gallart Cambeiro Maria Del Carmen
- Gallart Cambeiro Maria Del Carmen
- Gallart Cambeiro Maria Del Carmen
- Gallart Cambeiro Maria Del Carmen
- Gallart Cambeiro Maria Del Carmen
- Gallart Cambeiro Maria Del Carmen
- Gallart Cambeiro Maria Del Carmen
- Gallart Cambeiro Maria Del Carmen
- Gallart Cambeiro Maria Del Carmen
- Gallart Cambeiro Maria Del Carmen
- Gallart Cambeiro Maria Del Carmen
- Gallart Cambeiro Maria Del Carmen
- Gallart Cambeiro Maria Del Carmen
- Gallart Cambeiro Maria Del Carmen
- Gallart Cambeiro Maria Del Carmen
- Gallart Cambeiro Maria Del Carmen
- Gallego Arroyo Ruben
- Garcia Araujo Maria Piedad
- Garcia Gonzalez Jose Manuel
- Garcia Ricote Enrique
- Garcia Ricote Enrique
- Garcia Ricote Enrique
- Garcia Ricote Enrique
- Garcia Ricote Enrique
- Garcia Ricote Enrique
- Garcia Ricote Enrique
- Gil Rabadan Antonio
- Gil Rabadan Antonio
- Gil Rabadan Antonio
- Gil Rabadan Antonio
- Gil Rabadan Antonio
- Gil Rabadan Antonio
- Gil Rabadan Antonio
- Gomez Gardenias Fernando
- Gonzalez De La Cueva Rafael
- Gonzalez De La Cueva Rafael
- Gonzalez De La Cueva Rafael
- Gonzalez De La Cueva Rafael
- Gonzalez De La Cueva Rafael
- Gonzalez De La Cueva Rafael
- Gonzalez De La Cueva Rafael
- Gonzalez De La Cueva Rafael
- Gonzalez De La Cueva Rafael
- Gonzalez De La Cueva Rafael
- Gracia Cano Jesus
- Gutierrez Baeza Marta
- Herva Lopez Cristobal
- Herva Lopez Cristobal
- Herva Lopez Cristobal
- Herva Lopez Cristobal
- Herva Lopez Cristobal
- Herva Lopez Cristobal
- Jimenez Parrilla Juan Enrique
- Lacleta Michelena Javier
- Lacleta Michelena Javier
- Lacleta Michelena Javier
- Lacleta Michelena Javier
- Lacleta Michelena Javier
- Lacleta Michelena Javier
- Lacleta Michelena Javier
- Lacleta Michelena Javier
- Lacleta Michelena Javier
- Lacleta Michelena Javier
- Lamarty Palazon Nabil
- Lamarty Palazon Nabil
- Lamarty Palazon Nabil
- Lamarty Palazon Nabil
- Lamarty Palazon Nabil
- Lamarty Palazon Nabil
- Lapetra Romo Pilar
- Lapetra Romo Pilar
- Lapetra Romo Pilar
- Lapetra Romo Pilar
- Lapetra Romo Pilar
- Linares Puentes Borja
- Linares Puentes Borja
- Linares Puentes Borja
- Linares Puentes Borja
- Linares Puentes Borja
- Linares Puentes Borja
- Linares Puentes Borja
- Linares Puentes Borja
- Linares Puentes Borja
- Lopez Granados Gracia
- Lopez Torrado Marina
- Lorido Fernandez Jesus
- Lorido Fernandez Jesus
- Lorido Fernandez Jesus
- Lorido Fernandez Jesus
- Lorido Fernandez Jesus
- Lorido Fernandez Jesus
- Manzanera Llopis German
- Martin Alonso Enrique
- Martin Alonso Enrique
- Martin Alonso Enrique
- Martin Alonso Enrique
- Martin Alonso Enrique
- Martin Alonso Enrique
- Martin Alonso Enrique
- Marzo Bolufer Mariano
- Mato Ruiz Baltasar
- Mato Ruiz Baltasar
- Mato Ruiz Baltasar
- Mato Ruiz Baltasar
- Mato Ruiz Baltasar
- Mato Ruiz Baltasar
- Mato Ruiz Baltasar
- Molina Botas Jorge
- Molina Botas Jorge
- Molina Botas Jorge
- Molina Botas Jorge
- Molina Botas Jorge
- Molina Botas Jorge
- Molina Diaz Alberto
- Molina Diaz Alberto
- Molina Diaz Alberto
- Molina Diaz Alberto
- Molina Diaz Alberto
- Molina Diaz Alberto
- Molina Diaz Alberto
- Molina Diaz Alberto
- Molina Diaz Alberto
- Molina Diaz Alberto
- Molina Diaz Alberto
- Molina Diaz Alberto
- Molina Diaz Alberto
- Molina Diaz Alberto
- Monzo Gonzalez Francisco
- Monzo Gonzalez Francisco
- Moran Cardero Virginia
- Moran Cardero Virginia
- Moran Cardero Virginia
- Moran Cardero Virginia
- Moran Cardero Virginia
- Moran Cardero Virginia
- Moreno Altarejo Pedro
- Moreno Moreno Marcos
- Moreno Moreno Salvador
- Murillo Esteban Julian
- Murillo Esteban Julian
- Navarro Garcia Andres
- Navarro Garcia Andres
- Navarro Garcia Andres
- Navarro Garcia Andres
- Navarro Garcia Andres
- Pallas Escanilla Jesus Javier Pablo
- Pallas Escanilla Jesus Javier Pablo
- Pallas Escanilla Jesus Javier Pablo
- Pallas Escanilla Jesus Javier Pablo
- Pallas Escanilla Jesus Javier Pablo
- Pallas Escanilla Jesus Javier Pablo
- Pallas Escanilla Jesus Javier Pablo
- Perez Domene Jose
- Perez Domene Jose
- Perez Domene Jose
- Perez Domene Jose
- Perez Domene Jose
- Perez Domene Jose
- Perez Domene Jose
- Perez Domene Jose
- Perez Domene Jose
- Piñar Guzman Paula
- Piñar Guzman Paula
- Piñar Guzman Paula
- Piñar Guzman Paula
- Piñar Guzman Paula
- Piñar Guzman Paula
- Piñar Guzman Paula
- Piñar Guzman Paula
- Piñar Guzman Paula
- Pintane Pernas Luis Manuel
- Pintane Pernas Luis Manuel
- Pintane Pernas Luis Manuel
- Pintane Pernas Luis Manuel
- Pintane Pernas Luis Manuel
- Pintane Pernas Luis Manuel
- Pintane Pernas Luis Manuel
- Pintane Pernas Luis Manuel
- Piqueras Villaldea Francisco Javier
- Piqueras Villaldea Francisco Javier
- Piqueras Villaldea Francisco Javier
- Piqueras Villaldea Francisco Javier
- Piqueras Villaldea Francisco Javier
- Pombo Aldecoa Ignacio
- Pombo Aldecoa Ignacio
- Pombo Aldecoa Ignacio
- Pombo Aldecoa Ignacio
- Pombo Aldecoa Ignacio
- Pombo Aldecoa Ignacio
- Presa Diaz-guerra Jose Manuel
- Quijano Ruiz Carmen
- Quijano Ruiz Carmen
- Quijano Ruiz Carmen
- Quijano Ruiz Carmen
- Quijano Ruiz Carmen
- Rodriguez-losada Boedo Pablo
- Rodriguez-losada Boedo Pablo
- Rodriguez-losada Boedo Pablo
- Rodriguez-losada Boedo Pablo
- Rodriguez-losada Boedo Pablo
- Rodriguez-losada Boedo Pablo
- Rodriguez-losada Boedo Pablo
- Rodriguez-vita Rodriguez-filloy Ivan
- Rodriguez-vita Rodriguez-filloy Ivan
- Rodriguez-vita Rodriguez-filloy Ivan
- Rodriguez-vita Rodriguez-filloy Ivan
- Rodriguez-vita Rodriguez-filloy Ivan
- Rodriguez-vita Rodriguez-filloy Ivan
- Rodriguez-vita Rodriguez-filloy Ivan
- Rodriguez-vita Rodriguez-filloy Ivan
- Rodriguez-vita Rodriguez-filloy Ivan
- Rodriguez-vita Rodriguez-filloy Ivan
- Rodriguez-vita Rodriguez-filloy Ivan
- Rubiales Regordan Manuel
- Rubiales Regordan Manuel
- Rubiales Regordan Manuel
- Rubiales Regordan Manuel
- Rubiales Regordan Manuel
- Rubiales Regordan Manuel
- Saez Lasheras Armando
- Saiz Lopez Fernando
- Saiz Lopez Fernando
- Saiz Lopez Fernando
- Saiz Lopez Fernando
- Saiz Lopez Fernando
- Saiz Lopez Fernando
- Saiz Lopez Fernando
- Sanchez Vasco Patricia
- Sanchez Vasco Patricia
- Sanchez Vasco Patricia
- Sanchez Vasco Patricia
- Sanchez Vasco Patricia
- Sanchez Vasco Patricia
- Sanchez Vasco Patricia
- Sanchez Vasco Patricia
- Sanchez Vasco Patricia
- Sanchez Vasco Patricia
- Sanchez Vasco Patricia
- Sanmartin Ramos Belen
- Sarasibar Donezar Aitziber
- Sarasibar Donezar Aitziber
- Sarasibar Donezar Aitziber
- Sarasibar Donezar Aitziber
- Sarasibar Donezar Aitziber
- Sarasibar Donezar Aitziber
- Sarasibar Donezar Aitziber
- Sarasibar Donezar Aitziber
- Sarasibar Donezar Aitziber
- Siegrist Trelles Jose Alfonso
- Stuyck Lapetra Francisco
- Stuyck Lapetra Francisco
- Stuyck Lapetra Francisco
- Stuyck Lapetra Francisco
- Stuyck Lapetra Francisco
- Stuyck Lapetra Francisco
- Stuyck Lapetra Francisco
- Trigo Sanchez Carlos
- Trigo Sanchez Carlos
- Vilardell Gonzalez Mireia
- Villahermosa Marquez Javier
- Yañez Rego Esperanza
- Yañez Rego Esperanza
- Yañez Rego Esperanza
- Yañez Rego Esperanza
- Yañez Rego Esperanza
- Yañez Rego Esperanza
Apoderado Mancomunado
- Andani Gil Alvaro
- Borrachero Jarnes Carlos
- Cuevas Puerta Luis Carlos
- Fuentes De La Orden Arturo
- Gacituaga Fernandez Ignacio
- Garcia Ricote Enrique
- Gil Rabadan Antonio
- Gonzalez De La Cueva Rafael
- Gordo Mañas Victor
- Lacleta Michelena Javier
- Linares Puentes Borja
- Maldonado Lozano Miguel
- Martin Alonso Enrique
- Martin Alonso Enrique
- Mato Ruiz Baltasar
- Moñino Lora Cesar
- Moran Cardero Virginia
- Moro Beitia Juan Carlos
- Pallas Escanilla Jesus Javier Pablo
- Perez Domene Jose
- Piñar Guzman Paula
- Piqueras Villaldea Francisco Javier
- Pombo Aldecoa Ignacio
- Rodriguez-losada Boedo Pablo
- Rodriguez-vita Rodriguez-filloy Ivan
- Rodriguez-vita Rodriguez-filloy Ivan
- Rubiales Regordan Manuel
- Sagarzazu Aguado Elena
- Saiz Lopez Fernando
- Sanchez Vasco Patricia
- Sanchez Vasco Patricia
- Sarasibar Donezar Aitziber
- Stuyck Lapetra Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3292 , F 221, S 8, H C 43168, I/A 54 (11/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-180-15
VER MAS ACTOS
Información de CANCELA FERNANDEZ ELISEO
Mostramos los datos de CANCELA FERNANDEZ ELISEO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANCELA FERNANDEZ ELISEO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos