SOLTERO SANCHEZ CESAR
Informe ejecutivo de SOLTERO SANCHEZ CESAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE SOLTERO SANCHEZ CESAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUEIMADA ESASUR SL | Consejero | 24/07/2024 | |
BECHAC SISTEMAS ENERGETICOS SL | Administrador Unico | 09/01/2024 | |
AZZ MERIDA MEDEA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/02/2022 | |
VS ENERGY TECH SL | Administrador Mancomunado | 12/01/2021 | |
VS ENERGY TECH SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/01/2021 | |
CANNONVILLE SL | Administrador Mancomunado | 19/06/2019 | |
KILLINGTON SL | Administrador Mancomunado | 18/06/2019 | |
GRANVILLE INVEST SL | Administrador Mancomunado | 18/06/2019 | |
PLUMLEE SL | Administrador Mancomunado | 18/06/2019 | |
RICHWOOD INVEST SL | Administrador Mancomunado | 17/06/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SOLTERO SANCHEZ CESAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLTERO SANCHEZ CESAR
Empresa: QUEIMADA ESASUR SL
Consejero
- AZORA CORPORATE SERVICES SL
- AZORA SERVICIOS DE DIRECCION SA
- Soltero Sanchez Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE145349, I/A 1 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-41
Empresa: CRISOL ALCORES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46372 , F 16, S 8, H M 814470, I/A 3 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-28
Empresa: CRISOL ALCORES UNO SL
Administrador Mancomunado
- ALCERGO GESTION. SL
- Soltero Sanchez Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6587 , F 169, S 8, H SE118664, I/A 15 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-41
Empresa: BECHAC SISTEMAS ENERGETICOS SL
Administrador Unico
- Soltero Sanchez Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7392 , F 209, S 8, H SE138941, I/A 2 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-41
Empresa: CENTERFIELD SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- AZORA CAPITAL SL
- Soltero Sanchez Cesar
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38854 , F 74, S 8, H M 690644, I/A 5 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-28
Empresa: WESTMORE SL
Administrador Mancomunado
- AZORA CAPITAL SL
- Soltero Sanchez Cesar
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38900 , F 35, S 8, H M 691327, I/A 5 (23/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-28
Empresa: WESTFORD INVEST SL
Administrador Mancomunado
- AZORA CAPITAL SL
- Soltero Sanchez Cesar
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38900 , F 45, S 8, H M 691328, I/A 5 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-61-28
Empresa: THETFORD INVEST SL
Administrador Mancomunado
- AZORA CAPITAL SL
- Soltero Sanchez Cesar
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38900 , F 25, S 8, H M 691326, I/A 5 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-28
Empresa: CRISOL ALCORES UNO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6587 , F 168, S 8, H SE118664, I/A 13 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-41
Empresa: CRISOL ALCORES UNO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6587 , F 168, S 8, H SE118664, I/A 12 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-41
VER MAS ACTOS
Información de SOLTERO SANCHEZ CESAR
Mostramos los datos de SOLTERO SANCHEZ CESAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLTERO SANCHEZ CESAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos