THETFORD INVEST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Villanueva, 2
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social THETFORD INVEST SL
CIF B88329842
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 27/02/2019
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario CANNONVILLE SL
VINCULACIONES DE THETFORD INVEST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE THETFORD INVEST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AZORA CAPITAL SL | Administrador Mancomunado | 25/02/2020 | 16/03/2023 |
AZORA CAPITAL SL | Liquidador | 16/03/2023 | 16/03/2023 |
CANNONVILLE SL | Socio Unico | 18/06/2019 | 16/03/2023 |
Olivares Blazquez Santiago Jose | Representante | 25/02/2020 | 16/03/2023 |
Olivares Blazquez Santiago Jose | Representante | 16/03/2023 | 16/03/2023 |
Soltero Sanchez Cesar | Administrador Mancomunado | 18/06/2019 | 16/03/2023 |
Olivares Blazquez Santiago | Administrador Mancomunado | 18/06/2019 | 25/02/2020 |
Barbagallo Cibrian Fabio Marcello | Administrador Solidario | 08/03/2019 | 18/06/2019 |
Garrigues Calderon Belen | Administrador Solidario | 08/03/2019 | 18/06/2019 |
Rodriguez De Santos Antonio | Administrador Solidario | 08/03/2019 | 18/06/2019 |
ACTOS BORME DE THETFORD INVEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38900 , F 25, S 8, H M 691326, I/A 5 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38900 , F 25, S 8, H M 691326, I/A 5 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38900 , F 25, S 8, H M 691326, I/A 5 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-28
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38900 , F 25, S 8, H M 691326, I/A 5 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-28
- C/ VILLANUEVA 2B Esc.1 - PLANTA SM (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38900 , F 25, S 8, H M 691326, I/A 4 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38900 , F 24, S 8, H M 691326, I/A 3 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38900 , F 24, S 8, H M 691326, I/A 3 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-28
- La participación en negocios de electricidad en sus distintas actividades industriales y comerciales y, en concreto, la producción de energía eléctrica. La prestación de servicios energéticos, de ingeniería, de telecomunicaciones, informáticos, así como la negociación de productos relacionados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38900 , F 21, S 8, H M 691326, I/A 2 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-28
- C/ SERRANO 30 - 2ª PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38900 , F 21, S 8, H M 691326, I/A 2 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38900 , F 21, S 8, H M 691326, I/A 2 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-28