ALVAREZ DOMINGUEZ NICOLAS
Informe ejecutivo de ALVAREZ DOMINGUEZ NICOLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 15
Cargos inactivos: 30
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE ALVAREZ DOMINGUEZ NICOLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AZZ MERIDA MEDEA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/02/2022 | |
VS ENERGY TECH SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/01/2021 | |
CRISOL ALCORES DOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/08/2018 | |
GESTORA HISPANICA DE RENTAS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/10/2015 | |
AGRICOLA EL HOYO DE LA TRINIDAD SL | Apoderado | 15/12/2014 | |
VISASUR TECNOLOGIA SL | Apoderado | 13/01/2014 | |
COQUINVER SL | Apoderado | 07/06/2013 | |
VISASUR INMOBILIARIA SL | Apoderado | 30/03/2012 | |
LA ATALAYA 1272 SL | Apoderado | 30/03/2012 | |
VISA SUR SL | Apoderado | 29/03/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ALVAREZ DOMINGUEZ NICOLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ DOMINGUEZ NICOLAS
Empresa: CRISOL ALCORES UNO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6587 , F 168, S 8, H SE118664, I/A 13 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-41
Empresa: VS ENERGY TECH SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5850 , F 4, S 8, H SE100953, I/A 3 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-41
Empresa: CRISOL ALCORES UNO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6587 , F 161, S 8, H SE118664, I/A 2 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-41
Consejero Delegado Mancomunado
- Alvarez Cervera Nicolas
- Alvarez Dominguez Nicolas
- De Noriega Perez Pedro Maria
- Iglesias Perez Ramon Luis
Consejero
- Alvarez Cervera Nicolas
- Alvarez Dominguez Nicolas
- De Noriega Perez Pedro Maria
- Iglesias Perez Ramon Luis
Presidente
- Alvarez Dominguez Nicolas
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4879 , F 25, S 8, H SE 78346, I/A 3 (08/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-95-41
Empresa: CRISOL ALCORES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6587 , F 119, S 8, H SE118654, I/A 2 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-41
Empresa: CRISOL ALCORES DOS SL
Administrador Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6587 , F 170, S 8, H SE118666, I/A 1 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-41
Empresa: CRISOL ALCORES UNO SL
Administrador Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6587 , F 158, S 8, H SE118664, I/A 1 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-41
Empresa: CRISOL ALCORES SL
Administrador Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6587 , F 116, S 8, H SE118654, I/A 1 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-41
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Dominguez Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6297 , F 131, S 8, H SE112008, I/A 2 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-41
Administrador Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez-cervera Dominguez Nicolas
- Alvarez Dominguez Nicolas
- De La Moneda Campos Emilia
- Muñoz Redondo Yolanda
- Ruiz Catena Juan Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6297 , F 130, S 8, H SE112008, I/A 1 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-41
VER MAS ACTOS
Información de ALVAREZ DOMINGUEZ NICOLAS
Mostramos los datos de ALVAREZ DOMINGUEZ NICOLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ DOMINGUEZ NICOLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos