SIMON DE CASTRO MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de SIMON DE CASTRO MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SIMON DE CASTRO MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IKEA IBERICA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/12/2020 | 15/03/2023 |
IKEA IBERICA SA | Apoderado | 13/10/2014 | 26/10/2015 |
IKEA IBERICA SA | Apoderado | 15/01/2014 | 13/10/2014 |
IKEA IBERICA SA | Apoderado | 19/11/2012 | 15/01/2014 |
IKEA NORTE SL | Apoderado | 01/09/2009 | 28/04/2010 |
IKEA IBERICA SA | Apoderado | 23/04/2010 | |
IKEA NORTE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/09/2009 | |
IKEA IBERICA SA | Apoderado | 20/08/2009 | 20/08/2009 |
VINCULACIONES DE SIMON DE CASTRO MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIMON DE CASTRO MIGUEL ANGEL
Empresa: IKEA IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Acar Nurettin
- Alonso Plaza Fernando
- ALVAREZ GARCIA FRANCISCO
- Angulo Martinez Jose Enrique
- Arilia Pelayo Kenneth
- Axdorff Petra Elisabet
- Beltran Miranda Jose Luis
- Bengtsson Charlotta
- Blanco Viñals Aurelio
- Bogefors Tobias
- Bros Piñol Queralt
- Cajal Saenz De Buruaga David
- Calvo Herran Gloria Maria
- Calvo Rodriguez Esther
- Carrero Diez Diana
- Casares Benitez Francisco
- Cristobal Rodriguez Maria Teresa
- Cuesta Lostal Luis Carlos
- Diaz Gomez Irantzu
- Diaz Rayo Lorenzo Jorge
- Diaz Serrano Eduardo Felipe
- Dubakina Marina
- Echavarri De Andres Ainhoa
- Egea Cano Antonio
- Escribano Olivares Sagrario
- Fernandez Marin Pablo
- Fossati Alberto
- Frau Uriarte Belen
- Frejd Linus
- Garcia Bueno Ivan
- Garcia De Viedma Lapetra Fatima
- Garcia Delgado Davinia
- Gimenez Gallardo Francisca
- Gutierrez Diez Jesus Manuel
- Huib Werkman Rob Jan
- Hurttila Vesa
- Illera Zancajo Miguel Angel
- Johnson Kevin
- Ladaria Sanchez Gabriel
- Lobato Garcia Rafael
- Lopez Carreiro Hernan
- Manuel Martinez Fernando
- Marin Mato Maria
- Marquez Sanchez Mercedes
- Martin Fernandez Raul
- Martin Rubio Javier
- Martinez Castellanos Luis Javier
- Martinez Ortega Sergio
- Martorell Silgo Maria Jose
- Mateo Querol Carlos
- Molina Olias Daniel
- Moya Salguero Raul
- Passarell Navarro Sergio
- Perez Insuge Alexia
- Pina Baño Gerardo
- Pozuelo Molina Fernando
- Recio Cañadas Alba
- Reid Paul
- Rey Ruiz Miguel
- Rios Vila Maria Del Mar
- Rodriguez Galan Fernando
- Sanchez Garcia Jorge
- Sanmartin Casado Jorge
- Simon De Castro Miguel Angel
- Spinola Merino Carmen Maria
- Suarez Rodriguez Guillermo
- Tejero Belenguer Julio
- Torralba Garcia Mateo
- Valle Contreras Maria
- Varon Bedoya Jose Wilmar
- Vicente Analice
- Villar Eguskiza Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33740 , F 122, S 8, H M 23549, I/A 165 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-28
Empresa: IKEA IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Acar Nurettin
- Alonso Plaza Fernando
- ALVAREZ GARCIA FRANCISCO
- Angulo Martinez Jose Enrique
- Arilia Pelayo Kenneth
- Axdorff Petra Elisabet
- Beltran Miranda Jose Luis
- Bengtsson Charlotta
- Blanco Viñals Aurelio
- Bogefors Tobias
- Bros Piñol Queralt
- Cajal Saenz De Buruaga David
- Calvo Herran Gloria Maria
- Calvo Rodriguez Esther
- Carrero Diez Diana
- Casares Benitez Francisco
- Cristobal Rodriguez Maria Teresa
- Cuesta Lostal Luis Carlos
- Diaz Gomez Irantzu
- Diaz Rayo Lorenzo Jorge
- Diaz Serrano Eduardo Felipe
- Dubakina Marina
- Echavarri De Andres Ainhoa
- Egea Cano Antonio
- Escribano Olivares Sagrario
- Fernandez Marin Pablo
- Fossati Alberto
- Frau Uriarte Belen
- Frejd Linus
- Garcia Bueno Ivan
- Garcia De Viedma Lapetra Fatima
- Garcia Delgado Davinia
- Gimenez Gallardo Francisca
- Gutierrez Diez Jesus Manuel
- Huib Werkman Rob Jan
- Hurttila Vesa
- Illera Zancajo Miguel Angel
- Johnson Kevin
- Ladaria Sanchez Gabriel
- Lobato Garcia Rafael
- Lopez Carreiro Hernan
- Manuel Martinez Fernando
- Marin Mato Maria
- Marquez Sanchez Mercedes
- Martin Fernandez Raul
- Martin Rubio Javier
- Martinez Castellanos Luis Javier
- Martinez Ortega Sergio
- Martorell Silgo Maria Jose
- Mateo Querol Carlos
- Molina Olias Daniel
- Moya Salguero Raul
- Passarell Navarro Sergio
- Perez Insuge Alexia
- Pina Baño Gerardo
- Pozuelo Molina Fernando
- Recio Cañadas Alba
- Reid Paul
- Rey Ruiz Miguel
- Rios Vila Maria Del Mar
- Rodriguez Galan Fernando
- Sanchez Garcia Jorge
- Sanmartin Casado Jorge
- Simon De Castro Miguel Angel
- Spinola Merino Carmen Maria
- Suarez Rodriguez Guillermo
- Tejero Belenguer Julio
- Torralba Garcia Mateo
- Valle Contreras Maria
- Varon Bedoya Jose Wilmar
- Vicente Analice
- Villar Eguskiza Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33740 , F 73, S 8, H M 23549, I/A 147 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
Empresa: IKEA IBERICA SA
Apoderado
- Acosta Camacho Maria Rosa Ana
- Agudo Martin Marcos
- Alonso Plaza Fernando
- ALVAREZ GARCIA FRANCISCO
- Alvarez Sanchez Maria Rosa
- Anaut Gastaminza Magdalena
- Arias Montes Gerardo
- Beltran Ganga Silvia
- Beltran Miranda Jose Luis
- Blazquez Mulas Maria
- Bogefors Tobias
- Cajal Saenz De Buruaga David
- Capdevila Moreno David
- Caro Cabañas Davinia
- Carrascal Garcia Irene
- Casares Benitez Francisco
- Cobos Jimenez Maria
- Cocheteux De La Fuente Carlos
- De Las Heras Puñal Cristina
- Egio Tejel Miriam
- Ek Katarina
- Fernandez De La Morena Maria
- Fernandez Garcia Alberto
- Fernandez Marin Pablo
- Ferrer Collantes Maria Luz
- Ferrer Muñoz Maria
- Fossati Alberto
- Franco Manzano Luis Julio
- Garcia Artes Susana
- Garcia De Viedma Lapetra Fatima
- Garcia Delgado Davinia
- Garcia Gomez Carolina
- Garcia Serna Miguel
- Garrido Martin Virginia
- Gomez Perez Alberto
- Gonzalez Perez Noemi
- Henriques Ribeiro Sergio Bruno
- Illera Zancajo Miguel Angel
- Illescas Diaz Silvia
- Lajara Queral Yolanda
- Lamas Lamas Jessica
- Lloreda Martin Concepcion
- Lobato Garcia Rafael
- Lopez Carreiro Hernan
- Martin Rubio Javier
- Martinez Ortega Sergio
- Mengs Jacobsen Eva
- Molina Corrales Juan Carlos
- Molina Olias Daniel
- Morcillo Lopez Alejandro Carlos
- Navarro Vazquez Marta
- Pareja Mejias Enrique
- Perdices Garcia Susana
- Piñol Bassols Alejandra
- Plaza Hernandez Jose Javier
- Reid Paul
- Rios Vila Maria Del Mar
- Rivas Navarro Jose Luis
- Rodriguez Buzon Siljestrom Jon
- Rodriguez-carreño Herrera Juan Amador
- Rodriguez De Lope Llorca Enrique
- Rodriguez Ruiz Raquel
- Roldan Rodriguez Beatriz
- Sanchez Garcia Jorge
- Sanchez Gentil Mercedes
- Scarpa Stefano
- Scattolo Gabriele
- Serrano Alvarez Juan Angel
- Simon De Castro Miguel Angel
- Suarez Rodriguez Guillermo
- Tejero Belenguer Julio
- Vazquez Lorenzo Silvia
- Vicente Analice
- Villar Eguskiza Ismael
- Zanna Arnaldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28581 , F 221, S 8, H M 23549, I/A 106 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-28
Empresa: IKEA IBERICA SA
Apoderado
- Acosta Camacho Maria Rosa Ana
- Agudo Martin Marcos
- Alonso Plaza Fernando
- ALVAREZ GARCIA FRANCISCO
- Alvarez Sanchez Maria Rosa
- Anaut Gastaminza Magdalena
- Arias Montes Gerardo
- Beltran Ganga Silvia
- Beltran Miranda Jose Luis
- Blazquez Mulas Maria
- Bogefors Tobias
- Cajal Saenz De Buruaga David
- Capdevila Moreno David
- Caro Cabañas Davinia
- Carrascal Garcia Irene
- Casares Benitez Francisco
- Cobos Jimenez Maria
- Cocheteux De La Fuente Carlos
- De Las Heras Puñal Cristina
- Egio Tejel Miriam
- Ek Katarina
- Fernandez De La Morena Maria
- Fernandez Garcia Alberto
- Fernandez Marin Pablo
- Ferrer Collantes Maria Luz
- Ferrer Muñoz Maria
- Fossati Alberto
- Franco Manzano Luis Julio
- Garcia Artes Susana
- Garcia De Viedma Lapetra Fatima
- Garcia Delgado Davinia
- Garcia Gomez Carolina
- Garcia Serna Miguel
- Garrido Martin Virginia
- Gomez Perez Alberto
- Gonzalez Perez Noemi
- Henriques Ribeiro Sergio Bruno
- Illera Zancajo Miguel Angel
- Illescas Diaz Silvia
- Lajara Queral Yolanda
- Lamas Lamas Jessica
- Lloreda Martin Concepcion
- Lobato Garcia Rafael
- Lopez Carreiro Hernan
- Martin Rubio Javier
- Martinez Ortega Sergio
- Mengs Jacobsen Eva
- Molina Corrales Juan Carlos
- Molina Olias Daniel
- Morcillo Lopez Alejandro Carlos
- Navarro Vazquez Marta
- Pareja Mejias Enrique
- Perdices Garcia Susana
- Piñol Bassols Alejandra
- Plaza Hernandez Jose Javier
- Reid Paul
- Rios Vila Maria Del Mar
- Rivas Navarro Jose Luis
- Rodriguez Buzon Siljestrom Jon
- Rodriguez-carreño Herrera Juan Amador
- Rodriguez De Lope Llorca Enrique
- Rodriguez Ruiz Raquel
- Roldan Rodriguez Beatriz
- Sanchez Garcia Jorge
- Sanchez Gentil Mercedes
- Scarpa Stefano
- Scattolo Gabriele
- Serrano Alvarez Juan Angel
- Simon De Castro Miguel Angel
- Suarez Rodriguez Guillermo
- Tejero Belenguer Julio
- Vazquez Lorenzo Silvia
- Vicente Analice
- Villar Eguskiza Ismael
- Zanna Arnaldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28581 , F 210, S 8, H M 23549, I/A 98 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-201-28
Empresa: IKEA IBERICA SA
Apoderado
- Acosta Camacho Maria Rosa Ana
- Adalid Molina Jose Manuel
- Agudo Martin Marcos
- Agudo Martin Marcos
- Alonso Delestal Eduardo
- Alonso Plaza Fernando
- ALVAREZ GARCIA FRANCISCO
- Alvarez Garcia Jesus
- Alvarez Sanchez Maria Rosa
- Alvarez Sanchez Maria Rosa
- Anaut Gastaminza Magdalena
- Anaut Gastaminza Magdalena
- Antoñanzas De Toledo Gonzalo
- Arias Montes Gerardo
- Beltran Ganga Silvia
- Beltran Ganga Silvia
- Beltran Miranda Jose Luis
- Beltran Miranda Jose Luis
- Beña Luque Luis Javier
- Blazquez Mulas Maria
- Blazquez Mulas Maria
- Buster Charlotte Anna Maria Petronella
- Cabello Sanchez Maria Gema
- Cajal Saenz De Buruaga David
- Campelo Sanchez Pedro
- Capdevila Moreno David
- Capdevila Moreno David
- Caro Cabañas Davinia
- Carrascal Garcia Irene
- Carrascal Garcia Irene
- Casares Benitez Francisco
- Chavert Posa Guzman
- Civit Fraile Sonia
- Civit Fraile Sonia
- Cobos Jimenez Maria
- Cocheteux De La Fuente Carlos
- Cossu Anne
- Cossu Anne
- De Agustin Garcia Ricardo
- De Agustin Garcia Ricardo
- De Las Heras Puñal Cristina
- Diaz-guadarmino Muller Gabriela
- Egio Tejel Miriam
- Ek Katarina
- Ek Katarina
- Enrile Sanchez De Ibarguen Asuncion
- Fernandez Bover Xavier
- Fernandez De La Morera Maria
- Fernandez Garcia Alberto
- Fernandez Garcia Alberto
- Ferrer Collantes Maria Luz
- Ferrer Muñoz Maria
- Fossati Alberto
- Fossati Alberto
- Franco Manzano Luis Julio
- Frau Uriarte Belen
- Galeote Quecedo Monica
- Garcia Artes Susana
- Garcia De Viedma Lapetra Fatima
- Garcia De Viedma Lapetra Fatima
- Garcia Delgado Davinia
- Garcia Fanjul Florentina
- Garcia Gomez Carolina
- Garcia Gomez Carolina
- Garcia Martinez Arturo
- Garcia Martinez Luis
- Garcia Martinez Luis
- Garrido Martin Virginia
- Garrido Martin Virginia
- Genovese Alexandra
- Giraldo Fernandez Rafael
- Gomez Perez Alberto
- Gonzalez Perez Noemi
- Gonzalez Perez Noemi
- Gutierrez Diez Jesus Manuel
- Henriques Ribeiro Sergio Bruno
- Illera Zancajo Miguel Angel
- Illescas Diaz Silvia
- Illescas Diaz Silvia
- Johnson Kevin
- Lajara Queral Yolanda
- Lamas Lamas Jessica
- Lloreda Martin Concepcion
- Lobato Garcia Rafael
- Lobato Garcia Rafael
- Lopez Carreiro Hernan
- Lopez De Andres Elena
- Lopez Salas Gabriel
- Lorente Perez Antonio
- Marquez Sanchez Mercedes
- Martinez Ortega Sergio
- Martinez Ortega Sergio
- Mata Gonzalez Jesus
- Mateos Nuñez Mercedes
- Mendiola Lopez Maria Del Mar
- Mengs Jacobsen Eva
- Mengs Jacobsen Eva
- Molares Juarez Patricia
- Molina Corrales Juan Carlos
- Molina Olias Daniel
- Molina Olias Daniel
- Monti Roberto Francesco
- Morcillo Lopez Alejandro Carlos
- Navarro Martinez-avial Ignacio
- Olshov Henrik
- Oncu Tolga
- Pareja Megia Enrique
- Pareja Mejias Enrique
- Perdices Garcia Susana
- Pinheiro Ricardo Bruno
- Piñol Bassols Alejandra
- Plaza Fernandez Almudena
- Plaza Fernandez Almudena
- Plaza Hernandez Jose Javier
- Plaza Hernandez Jose Javier
- Pozuelo Molina Fernando
- Pozuelo Molina Fernando
- Pucarelli Antonella Anna
- Pucarelli Antonella Anna
- Puig Devloo Enrique
- Quiñones Cespedes Javier
- Quiñones Cespedes Javier
- Ramos San Ildefonso Ramon
- Rico Lopez Pilar
- Rios Vila Maria Del Mar
- Rios Vila Maria Del Mar
- Rivas Navarro Jose Luis
- Rivas Navarro Jose Luis
- Rodriguez Beltran Julian
- Rodriguez Buzon Siljestrom Jon
- Rodriguez-carreño Herrera Juan Amador
- Rodriguez Ruiz Raquel
- Rodriquez De Lope Llorca Enrique
- Sanchez Caño Santiago
- Sanchez Garcia Jorge
- Sanz De Las Heras Pablo
- Sastre Tabera Jorge
- Scarpa Stefano
- Scarpa Stefano
- Scattolo Gabriele
- Scattolo Gabrielle
- Serrano Alvarez Juan Angel
- Simon De Castro Miguel Angel
- Suarez Rodriguez Guillermo
- Suarez Rodriguez Guillermo
- Tejero Belenguer Julio
- Vazquez Lorenzo Silvia
- Villar Eguskiza Ismael
- Villar Eguskiza Ismael
- Worling Ian Melville
- Zanna Arnaldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28581 , F 126, S 8, H M 23549, I/A 95 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-201-28
Empresa: IKEA IBERICA SA
Apoderado
- Acosta Camacho Maria Rosa Ana
- Agudo Martin Marcos
- Alonso Plaza Fernando
- ALVAREZ GARCIA FRANCISCO
- Alvarez Sanchez Maria Rosa
- Anaut Gastaminza Magdalena
- Arias Montes Gerardo
- Beltran Ganga Silvia
- Beltran Miranda Jose Luis
- Beña Luque Luis Javier
- Blazquez Mulas Maria
- Cabello Sanchez Maria Gema
- Cajal Saenz De Buruaga David
- Capdevila Moreno David
- Caro Cabañas Davinia
- Carrascal Garcia Irene
- Casares Benitez Francisco
- Civit Fraile Sonia
- Cobos Jimenez Maria
- Cocheteux De La Fuente Carlos
- Cossu Anne
- De Agustin Garcia Ricardo
- Egio Tejel Miriam
- Ek Katarina
- Fernandez De La Morera Maria
- Fernandez Garcia Alberto
- Ferrer Collantes Maria Luz
- Ferrer Muñoz Maria
- Fossati Alberto
- Franco Manzano Luis Julio
- Garcia Artes Susana
- Garcia De Viedma Lapetra Fatima
- Garcia Delgado Davinia
- Garcia Gomez Carolina
- Garcia Martinez Luis
- Garrido Martin Virginia
- Gomez Perez Alberto
- Gonzalez Perez Noemi
- Henriques Ribeiro Sergio Bruno
- Illera Zancajo Miguel Angel
- Illescas Diaz Silvia
- Lajara Queral Yolanda
- Lamas Lamas Jessica
- Lloreda Martin Concepcion
- Lobato Garcia Rafael
- Lopez Carreiro Hernan
- Martinez Ortega Sergio
- Mata Gonzalez Jesus
- Mengs Jacobsen Eva
- Molina Corrales Juan Carlos
- Molina Olias Daniel
- Morcillo Lopez Alejandro Carlos
- Pareja Mejias Enrique
- Perdices Garcia Susana
- Piñol Bassols Alejandra
- Plaza Fernandez Almudena
- Plaza Hernandez Jose Javier
- Pozuelo Molina Fernando
- Pucarelli Antonella Anna
- Quiñones Cespedes Javier
- Rios Vila Maria Del Mar
- Rivas Navarro Jose Luis
- Rodriguez Buzon Siljestrom Jon
- Rodriguez-carreño Herrera Juan Amador
- Rodriguez Ruiz Raquel
- Rodriquez De Lope Llorca Enrique
- Sanchez Garcia Jorge
- Scarpa Stefano
- Scattolo Gabriele
- Serrano Alvarez Juan Angel
- Simon De Castro Miguel Angel
- Suarez Rodriguez Guillermo
- Tejero Belenguer Julio
- Vazquez Lorenzo Silvia
- Villar Eguskiza Ismael
- Zanna Arnaldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28581 , F 121, S 8, H M 23549, I/A 92 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-28
Empresa: IKEA IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Adalid Molina Jose Manuel
- Agudo Martin Marcos
- Agudo Martin Marcos
- Alcocer Royo Ana
- Alonso Delestal Eduardo
- Alonso Plaza Fernando
- Alonso Plaza Fernando
- ALVAREZ GARCIA FRANCISCO
- Alvarez Garcia Jesus
- Anaut Gastaminza Magdalena
- Anaut Gastaminza Magdalena
- Andrade De Sousa Martins Helena Isabel
- Andrade De Sousa Martins Helena Isabel
- Arias Montes Gerardo
- Beltran Ganga Silvia
- Beltran Ganga Silvia
- Beltran Miranda Jose Luis
- Beltran Miranda Jose Luis
- Blas Fernandez Magdalena
- Blazquez Fernandez Urbano Manuel
- Blazquez Fernandez Urbano Manuel
- Buster Charlotte Anna Maria Petronella
- Cabello Sanchez Maria Gema
- Cajal Saenz De Buruaga David
- Campelo Sanchez Pedro
- Capdevila Moreno David
- Capdevila Moreno David
- Caro Cabañas Davinia
- Carrascal Garcia Irene
- Carrascal Garcia Irene
- Casares Benitez Francisco
- Cobos Jimenez Maria
- Cochilha Joao
- Cossu Anne
- Cossu Anne
- Cubells Gil Vicente
- Cubells Gil Vicente
- De Agustin Garcia Ricardo
- De Agustin Garcia Ricardo
- De Las Heras Puñal Cristina
- De Souza Francisco
- Diaz Guardamino Muller Gabriela
- Echavarri De Andres Ainhoa
- Egio Tejel Miriam
- Ek Katarina
- Ek Katarina
- Enrile Sanchez De Ibarguen Asuncion
- Fernandez Bover Xavier
- Ferrer Collantes Maria Luz
- Ferrer Muñoz Maria
- Fossati Alberto
- Fossati Alberto
- Franco Manzano Luis Julio
- Franco Manzano Luis Julio
- Galeote Quecedo Monica
- Gallego Bacaicoa Celestino
- Garcia Artes Susana
- Garcia De Viedma Lapetra Fatima
- Garcia De Viedma Lapetra Fatima
- Garcia Gomez Carolina
- Garcia Gomez Carolina
- Garcia Martinez Arturo
- Garcia Martinez Arturo
- Garrido Garcia Juan Miguel
- Garrido Martin Virginia
- Genovese Alexandra
- Gomez Perez Alberto
- Gonzalez Perez Noemi
- Gonzalez Perez Noemi
- Grane Ulf
- Grane Ulf
- Gutierrez Diez Jesus Manuel
- Henriques Ribeiro Sergio Bruno
- Humet Bertran De Lis Cristina
- Illera Zancajo Miguel Angel
- Illescas Diaz Silvia
- Illescas Diaz Silvia
- Johnson Kevin
- Lajara Queral Yolanda
- Lancaster Darren
- Lopez Carreiro Hernan
- Lopez De Andres Elena
- Lopez Salas Gabriel
- Lorente Perez Antonio
- Marquez Sanchez Maria Mercedes
- Martin Martin Jordi
- Martinez Ortega Sergio
- Martinez Ortega Sergio
- Mata Gonzalez Jesus
- Mateos Nuñez Mercedes
- Mendiola Lopez Maria Del Mar
- Mengs Jacobsen Eva
- Mengs Jacobsen Eva
- Molina Olias Daniel
- Molina Olias Daniel
- Morales Juarez Patricia
- Morcillo Lopez Alejandro Carlos
- Nowatzki Jurgen
- Peña Martin Isabel
- Perdices Garcia Susana
- Pinheiro Ricardo Bruno
- Piñol Bassols Alejandra
- Plaza Fernandez Almudena
- Plaza Fernandez Almudena
- Plaza Hernandez Jose Javier
- Plaza Hernandez Jose Javier
- Pucarelli Antonella Anna
- Pucarelli Antonella Anna
- Puig Devoloo Enrique
- Quiñones Cespedes Javier
- Quiñones Cespedes Javier
- Rico Lopez Pilar
- Rios Vila Maria Del Mar
- Rios Vila Maria Del Mar
- Rivero Moraez Jorge Daniel
- Rivero Moraez Jorge Daniel
- Rodriguez Beltran Julian
- Rodriguez Buzon Siljestrom Jon
- Rodriguez-carreño Herrera Juan Amador
- Rodriguez De Lop Llorca Enrique
- Rodriguez Ruiz Raquel
- Sanchez Caño Santiago
- Sanchez Florez Rodrigo
- Sancho Ordoyo Moises
- Sastre Tabera Jorge
- Scarpa Stefano
- Scarpa Stefano
- Scattolo Gabrielle
- Scattolo Gabrielle
- Schlottke Ilka
- Serrano Alvarez Juan Angel
- Simon De Castro Miguel Angel
- Sotomayor Redondo Alfonso
- Sotomayor Redondo Alfonso
- Suarez Rodriguez Guillermo
- Suarez Rodriguez Guillermo
- Takis Perez Natalia
- Takis Perez Natalia
- Tejero Belenguer Julio
- Villar Eguskiza Ismael
- Villar Eguskiza Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28581 , F 121, S 8, H M 23549, I/A 92 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-28
Empresa: IKEA IBERICA SA
Apoderado
- Agudo Martin Marcos
- Alcocer Royo Ana
- Alonso Plaza Fernando
- Alonso Plaza Fernando
- ALVAREZ GARCIA FRANCISCO
- Anaut Gastaminza Magdalena
- Andrade De Sousa Martins Helena Isabel
- Arias Montes Gerardo
- Beltran Ganga Silvia
- Beltran Miranda Jose Luis
- Blas Fernandez Magdalena
- Blazquez Fernandez Urbano Manuel
- Cabello Sanchez Maria Gema
- Cajal Saenz De Buruaga David
- Capdevila Moreno David
- Caro Cabañas Davinia
- Carrascal Garcia Irene
- Casares Benitez Francisco
- Cobos Jimenez Maria
- Cochilha Joao
- Cossu Anne
- Cubells Gil Vicente
- De Agustin Garcia Ricardo
- De Souza Francisco
- Echavarri De Andres Ainhoa
- Egio Tejel Miriam
- Ek Katarina
- Ferrer Collantes Maria Luz
- Ferrer Muñoz Maria
- Fossati Alberto
- Franco Manzano Luis Julio
- Gallego Bacaicoa Celestino
- Garcia Artes Susana
- Garcia De Viedma Lapetra Fatima
- Garcia Gomez Carolina
- Garcia Martinez Arturo
- Garrido Garcia Juan Miguel
- Gomez Perez Alberto
- Gonzalez Perez Noemi
- Grane Ulf
- Henriques Ribeiro Sergio Bruno
- Illera Zancajo Miguel Angel
- Illescas Diaz Silvia
- Lajara Queral Yolanda
- Lopez Carreiro Hernan
- Martin Martin Jordi
- Martinez Ortega Sergio
- Mata Gonzalez Jesus
- Mengs Jacobsen Eva
- Molina Olias Daniel
- Morcillo Lopez Alejandro Carlos
- Peña Martin Isabel
- Perdices Garcia Susana
- Piñol Bassols Alejandra
- Plaza Fernandez Almudena
- Plaza Hernandez Jose Javier
- Pucarelli Antonella Anna
- Quiñones Cespedes Javier
- Rios Vila Maria Del Mar
- Rivero Moraez Jorge Daniel
- Rodriguez Buzon Siljestrom Jon
- Rodriguez-carreño Herrera Juan Amador
- Rodriguez De Lop Llorca Enrique
- Rodriguez Ruiz Raquel
- Scarpa Stefano
- Scattolo Gabrielle
- Serrano Alvarez Juan Angel
- Simon De Castro Miguel Angel
- Sotomayor Redondo Alfonso
- Suarez Rodriguez Guillermo
- Takis Perez Natalia
- Tejero Belenguer Julio
- Villar Eguskiza Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28581 , F 103, S 8, H M 23549, I/A 84 (19/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-28
Empresa: IKEA NORTE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Almagro Castro David
- Alonso Delestal Eduardo
- Alvarez Garcia Jesus
- Anderson Lars
- Avila Botello Inmaculada Concepcion
- Bengoechea Unamuno Alvaro
- Bloemena Mark
- Bruchkremer Regine
- Calvo Rodriguez Esther
- Calvo Rodriguez Esther
- Campelo Sanchez Pedro
- Carrasco Rubio Arturo
- Charpentier Enmanuel
- Charpentier Enmanuel
- Ellstrom Johan Lennart
- Fernandez Bover Javier
- Fernandez Garcia Beatriz
- Frau Uriarte Belen
- Frau Uriarte Belen
- Gago Borrero Juan Pedro
- Gato Casado Ignacio
- Gutierrez Diez Jesus Manuel
- Hallmen Valle Riestra Anders
- Hernandez Lopez Juan
- Herranz Frias Francisco Javier
- Humet Beltran Cristina
- Jimenez Gonzalez Enrique
- Knappstein Udo
- Lancaster Darren
- Laval Sylvain
- Marquez Sanchez Mercedes
- Mendiola Lopez Maria Del Mar
- Molares Juarez Patricia
- Neunteufel Rudolf
- Nogaledo Cuenya Luis Horacio
- Pavon Vaquero Oscar
- Petronella Buster Charlotte Anna
- Pucarelli Antonella
- Quiñones Cespedes Javier
- Quiñones Cespedes Javier
- Rico Lopez Pilar
- Rodriguez Beltran Julian
- Sanchez Florez Rodrigo
- Sanchez Muñiz Ricardo
- Sastre Tabera Jorge
- Simon De Castro Miguel Angel
- Zabala Olaetxea Amaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5063 , F 119, S 8, H BI 42485, I/A 30 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-48
Empresa: IKEA IBERICA SA
Apoderado
- Adalid Molina Jose Manuel
- Agudo Martin Jesus Marcos
- Agudo Martin Jesus Marcos
- Almagro Castro David
- Alonso Delestal Eduardo
- Alonso Plaza Fernando
- Alvarez Alvarez Begoña
- Alvarez Garcia Jesus
- Andersson Lars
- Antoñanzas De Toledo Gonzalo
- Avila Botello Inmaculada Concepcion
- Beltran Ganga Silvia
- Beltran Ganga Silvia
- Beltran Miranda Jose Luis
- Bengoechea Unamuno Alvaro
- Betzel Peter
- Blazquez Fernandez Urbano Manuel
- Blazquez Fernandez Urbano Manuel
- Bloemena Mark
- Buchkremer Regine
- Buster Charlotte Anna Maria Petronella
- Campelo Sanchez Pedro
- Capdevila Moreno David
- Carrasco Rubio Arturo
- Charpentier Enmanuel
- Charpentier Enmanuel
- Csepelyi Zsolt
- Csepelyi Zsolt
- Cubells Gil Vicente
- Cubells Gil Vicente
- David Garcia Jorge
- David Garcia Jorge
- De Agustin Garcia Ricardo
- De Echevarria Navarro Martin
- De Las Heras Puñal Cristina
- Desouza Francisco
- Echavarri De Andres Ainhoa
- El Hilali Mounia
- El Hilali Mounia
- Ellis John William
- Ellis John William
- Ellstrom Johan Lennart
- Enrile Sanchez Asuncion
- Enrile Sanchez Asuncion
- Esteban Amengual Alfonso
- Fernandez Bover Xavier
- Fossati Alberto
- Fossati Alberto
- Franco Manzano Luis Julio
- Franco Manzano Luis Julio
- Froding Karin
- Gago Borrero Juan Pedro
- Garcia Artes Susana
- Garcia Martinez Arturo
- Garcia Martinez Arturo
- Garrido Garcia Juan Miguel
- Garrido Martin Virginia
- Gato Casado Ignacio
- Gomez Calviño Juan Benigno
- Grane Ulf
- Grane Ulf
- Gutierrez Diez Jesus Manuel
- Hallmen Valle Riestra Anders
- Hernandez Lopez Juan
- Herranz Frias Francisco Javier
- Humet Beltran De Lis Cristina
- Ibars Perez Xabier
- Illescas Diaz Silvia
- Illescas Diaz Silvia
- Jimenez Gonzalez Enrique
- Knappstein Udo
- Lajara Queral Yolanda
- Lancaster Darren
- Laredo Arguelles Paloma
- Laval Sylvain Serge
- Lopez De Andres Elena
- Lora Sanchez Francisco Javier
- Maganto Hermosin Marino
- Maganto Hermosin Marino
- Mainer Peña Fernando
- Maresch Pascual Maria Montserrat
- Marquez Sanchez Mercedes
- Martinez Ortega Sergio
- Mata Gonzalez Jesus
- Melville Worling Ian
- Mendiola Lopez Maria Del Mar
- Mengs Jacobsen Eva
- Mengs Jacobsen Eva
- Molares Juarez Patricia
- Molina Corrales Juan Carlos
- Navarro Martinez-avial Ignacio
- Neunteufel Rudi
- Ohlsson Ake
- Ohlsson Ake
- Ortiz Martos Joaquin
- Ortiz Martos Joaquin
- Padilla Rodriguez Alejandro
- Pavon Vaquero Oscar
- Pechmann Rene
- Pedro Martinez Ana
- Plaza Fernandez Almudena
- Plaza Fernandez Almudena
- Plaza Hernandez Jose Javier
- Plaza Hernandez Jose Javier
- Pucarelli Antonella
- Rasmussen John
- Rico Lopez Pilar
- Rivas Navarro Jose Luis
- Rodriguez Beltran Julian
- Rodriguez Buzon Siljestrom Jon
- Rodriguez-carreño Herrera Juan Amador
- Rodriguez Fernandez Ernesto
- Rodriguez Janet
- Ruiz Garate Victor
- Ruiz Garate Victor
- Sanchez Caño Santiago
- Sanchez Muñiz Ricardo
- Santiso Sarasa Jorge
- Sastre Tabera Jorge
- Scattolo Gabrielle
- Scattolo Gabrielle
- Seguin Danielle
- Simon De Castro Miguel Angel
- Sotomayor Redondo Alfonso
- Sotomayor Redondo Alfonso
- Spinola Merino Carmen
- Spinola Merino Carmen
- Takis Perez Natalia
- Takis Perez Natalia
- Tejero Belenguer Julio
- Thier Andreas Heinrich
- Thier Andreas Heinrich
- Timmermans Johan
- Torrens Fuste Jaume
- Torrens Fuste Jaume
- Weber Werner
- Zanna Arnaldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23985 , F 209, S 8, H M 23549, I/A 62 (23/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-28
VER MAS ACTOS
Información de SIMON DE CASTRO MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de SIMON DE CASTRO MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIMON DE CASTRO MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos