IKEA NORTE SL - EXTINGUIDA
Municipio Barakaldo
Provincia Bizkaia
Razón Social IKEA NORTE SL
CIF B84213420
Actividad Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 29/12/2004
Página Web www.ikea.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Bengtsson Charlotta
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE IKEA NORTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IKEA NORTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adalid Molina Jose Manuel | Apoderado | 02/05/2018 | 10/08/2020 |
Alli Turrillas Maria Luisa | Apoderado | 02/05/2018 | 10/08/2020 |
Alonso Delestal Eduardo | Apoderado | 03/05/2018 | 10/08/2020 |
Alvarez Garcia Jesus | Apoderado | 15/05/2019 | 10/08/2020 |
Angulo Martinez Enrique | Apoderado | 15/05/2019 | 10/08/2020 |
Antoñanzas De Toledo Gonzalo | Apoderado | 03/05/2018 | 10/08/2020 |
Barkos Berruezo Leire | Apoderado | 15/05/2019 | 10/08/2020 |
Bengtsson Charlotta | Apoderado | 03/05/2018 | 10/08/2020 |
Bengtsson Charlotta | Consejero | 30/03/2017 | 10/08/2020 |
Bengtsson Charlotta | Presidente | 15/05/2019 | 10/08/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IKEA NORTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5727 , F 19, S 8, H BI 42485, I/ACIERR (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5727 , F 19, S 8, H BI 42485, I/ACIERR (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5727 , F 18, S 8, H BI 42485, I/A 89 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-48
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Angulo Martinez Enrique
- Barkos Berruezo Leire
- Burgos Oro Remedios
- Calvo Perez Raquel
- Corrotto Urraca Julia
- Dominguez Fernandez Angel David
- Fernandez Izquierdo Carolina
- Freire San Jose Maria Belen
- Garcia De Viedma Lapetra Fatima
- Garcia Lopez Carlos
- Garcia Martin Ana
- Juberias Anton Maria Jose
- Lopez De Andres Elena
- Lopez Rodriguez Rosa Maria
- Mendez Aller Marta
- Mendiola Lopez Maria Del Mar
- Moran Escudero Reyes
- Perez Ruiz Maria Concepcion
- Sanchez Caño Santiago
- Vela Nogueira Cristina
- Vergara Cembellin Susana
- Villar Sanchez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5727 , F 17, S 8, H BI 42485, I/A 88 (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5727 , F 14, S 8, H BI 42485, I/A 87 (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5727 , F 14, S 8, H BI 42485, I/A 86 (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5727 , F 14, S 8, H BI 42485, I/A 85 (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-48
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5727 , F 13, S 8, H BI 42485, I/A 84 (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5727 , F 13, S 8, H BI 42485, I/A 84 (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-48
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5727 , F 13, S 8, H BI 42485, I/A 84 (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-48