MORALES JUAREZ PATRICIA
Informe ejecutivo de MORALES JUAREZ PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORALES JUAREZ PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IKEA IBERICA SA | Apoderado | 02/11/2017 | 16/05/2018 |
IKEA IBERICA SA | Apoderado | 16/11/2012 | 15/01/2014 |
VINCULACIONES DE MORALES JUAREZ PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORALES JUAREZ PATRICIA
Empresa: IKEA IBERICA SA
Apoderado
- Alonso Delestal Eduardo
- Alvarez Sanchez Maria Rosa
- Andreu Lopez Laia
- Bahamonde Gil Maria
- Beltran Miranda Jose Luis
- Bengtsson Charlotta
- Boer Lammechien
- Bogefors Tobias
- Buster Charlotte Anna Maria Petronella
- Cajal Saenz De Buruaga David
- Carrascal Garcia Irene
- Carrero Diez Diana
- Cristobal Rodriguez Maria Teresa
- Cuesta Lostal Luis Carlos
- Diaz Gomez Irantzu
- Dubakina Marina
- Eelkema Tjerk Jan
- Fernandez Bover Xavier
- Fernandez Marin Pablo
- Gallardo Fulgueira Manuel
- Garcia De Viedma Lapetra Fatima
- Garcia Delgado Davinia
- Garrido Garcia Juan Miguel
- Gimenez Gallardo Francisca
- Gonzalez Perez Noemi
- Gutierrez Diez Jesus Manuel
- Herranz Frias Francisco
- Johnson Kevin
- Ladaria Sanchez Gabriel
- Lobato Garcia Rafael
- Lopez Salas Gabriel
- Marquez Sanchez Mercedes
- Martinez Ortega Sergio
- Mateos Nuñez Mercedes
- Molina Amores Carmen
- Molina Olias Daniel
- Morales Juarez Patricia
- Navarro Martinez-avial Ignacio
- Oncu Tolga
- Ortiz Maillo Adriano
- Pareja Mejias Enrique
- Pina Baño Gerardo
- Plaza Hernandez Jose Javier
- Pozuelo Molina Fernando
- Reid Paul
- Rios Vila Maria Del Mar
- Rodriguez Beltran Julian
- Rodriguez De Lope Llorca Enrique
- Sanchez Muñiz Ricardo
- Sastre Tabera Jorge
- Scattolo Gabriele
- Spinola Merino Carmen Maria
- Suarez Rodriguez Guillermo
- Tejedor Gutierrez Juan Ramon
- Torralba Garcia Mateo
- Vicente Analice
- Villar Eguskiza Ismael
- Von Zeipel Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33740 , F 46, S 8, H M 23549, I/A 128 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-101-28
Empresa: IKEA IBERICA SA
Apoderado
- Alonso Delestal Eduardo
- Alvarez Sanchez Maria Rosa
- Andreu Lopez Laia
- Bahamonde Gil Maria
- Beltran Miranda Jose Luis
- Bengtsson Charlotta
- Boer Lammechien
- Bogefors Tobias
- Buster Charlotte Anna Maria Petronella
- Cajal Saenz De Buruaga David
- Carrascal Garcia Irene
- Carrero Diez Diana
- Cristobal Rodriguez Maria Teresa
- Cuesta Lostal Luis Carlos
- Diaz Gomez Irantzu
- Dubakina Marina
- Eelkema Tjerk Jan
- Fernandez Bover Xavier
- Fernandez Marin Pablo
- Gallardo Fulgueira Manuel
- Garcia De Viedma Lapetra Fatima
- Garcia Delgado Davinia
- Garrido Garcia Juan Miguel
- Gimenez Gallardo Francisca
- Gonzalez Perez Noemi
- Gutierrez Diez Jesus Manuel
- Herranz Frias Francisco
- Johnson Kevin
- Ladaria Sanchez Gabriel
- Lobato Garcia Rafael
- Lopez Salas Gabriel
- Marquez Sanchez Mercedes
- Martinez Ortega Sergio
- Mateos Nuñez Mercedes
- Molina Amores Carmen
- Molina Olias Daniel
- Morales Juarez Patricia
- Navarro Martinez-avial Ignacio
- Oncu Tolga
- Ortiz Maillo Adriano
- Pareja Mejias Enrique
- Pina Baño Gerardo
- Plaza Hernandez Jose Javier
- Pozuelo Molina Fernando
- Reid Paul
- Rios Vila Maria Del Mar
- Rodriguez Beltran Julian
- Rodriguez De Lope Llorca Enrique
- Sanchez Muñiz Ricardo
- Sastre Tabera Jorge
- Scattolo Gabriele
- Spinola Merino Carmen Maria
- Suarez Rodriguez Guillermo
- Tejedor Gutierrez Juan Ramon
- Torralba Garcia Mateo
- Vicente Analice
- Villar Eguskiza Ismael
- Von Zeipel Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33740 , F 34, S 8, H M 23549, I/A 125 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-215-28
Empresa: IKEA IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Adalid Molina Jose Manuel
- Agudo Martin Marcos
- Agudo Martin Marcos
- Alcocer Royo Ana
- Alonso Delestal Eduardo
- Alonso Plaza Fernando
- Alonso Plaza Fernando
- ALVAREZ GARCIA FRANCISCO
- Alvarez Garcia Jesus
- Anaut Gastaminza Magdalena
- Anaut Gastaminza Magdalena
- Andrade De Sousa Martins Helena Isabel
- Andrade De Sousa Martins Helena Isabel
- Arias Montes Gerardo
- Beltran Ganga Silvia
- Beltran Ganga Silvia
- Beltran Miranda Jose Luis
- Beltran Miranda Jose Luis
- Blas Fernandez Magdalena
- Blazquez Fernandez Urbano Manuel
- Blazquez Fernandez Urbano Manuel
- Buster Charlotte Anna Maria Petronella
- Cabello Sanchez Maria Gema
- Cajal Saenz De Buruaga David
- Campelo Sanchez Pedro
- Capdevila Moreno David
- Capdevila Moreno David
- Caro Cabañas Davinia
- Carrascal Garcia Irene
- Carrascal Garcia Irene
- Casares Benitez Francisco
- Cobos Jimenez Maria
- Cochilha Joao
- Cossu Anne
- Cossu Anne
- Cubells Gil Vicente
- Cubells Gil Vicente
- De Agustin Garcia Ricardo
- De Agustin Garcia Ricardo
- De Las Heras Puñal Cristina
- De Souza Francisco
- Diaz Guardamino Muller Gabriela
- Echavarri De Andres Ainhoa
- Egio Tejel Miriam
- Ek Katarina
- Ek Katarina
- Enrile Sanchez De Ibarguen Asuncion
- Fernandez Bover Xavier
- Ferrer Collantes Maria Luz
- Ferrer Muñoz Maria
- Fossati Alberto
- Fossati Alberto
- Franco Manzano Luis Julio
- Franco Manzano Luis Julio
- Galeote Quecedo Monica
- Gallego Bacaicoa Celestino
- Garcia Artes Susana
- Garcia De Viedma Lapetra Fatima
- Garcia De Viedma Lapetra Fatima
- Garcia Gomez Carolina
- Garcia Gomez Carolina
- Garcia Martinez Arturo
- Garcia Martinez Arturo
- Garrido Garcia Juan Miguel
- Garrido Martin Virginia
- Genovese Alexandra
- Gomez Perez Alberto
- Gonzalez Perez Noemi
- Gonzalez Perez Noemi
- Grane Ulf
- Grane Ulf
- Gutierrez Diez Jesus Manuel
- Henriques Ribeiro Sergio Bruno
- Humet Bertran De Lis Cristina
- Illera Zancajo Miguel Angel
- Illescas Diaz Silvia
- Illescas Diaz Silvia
- Johnson Kevin
- Lajara Queral Yolanda
- Lancaster Darren
- Lopez Carreiro Hernan
- Lopez De Andres Elena
- Lopez Salas Gabriel
- Lorente Perez Antonio
- Marquez Sanchez Maria Mercedes
- Martin Martin Jordi
- Martinez Ortega Sergio
- Martinez Ortega Sergio
- Mata Gonzalez Jesus
- Mateos Nuñez Mercedes
- Mendiola Lopez Maria Del Mar
- Mengs Jacobsen Eva
- Mengs Jacobsen Eva
- Molina Olias Daniel
- Molina Olias Daniel
- Morales Juarez Patricia
- Morcillo Lopez Alejandro Carlos
- Nowatzki Jurgen
- Peña Martin Isabel
- Perdices Garcia Susana
- Pinheiro Ricardo Bruno
- Piñol Bassols Alejandra
- Plaza Fernandez Almudena
- Plaza Fernandez Almudena
- Plaza Hernandez Jose Javier
- Plaza Hernandez Jose Javier
- Pucarelli Antonella Anna
- Pucarelli Antonella Anna
- Puig Devoloo Enrique
- Quiñones Cespedes Javier
- Quiñones Cespedes Javier
- Rico Lopez Pilar
- Rios Vila Maria Del Mar
- Rios Vila Maria Del Mar
- Rivero Moraez Jorge Daniel
- Rivero Moraez Jorge Daniel
- Rodriguez Beltran Julian
- Rodriguez Buzon Siljestrom Jon
- Rodriguez-carreño Herrera Juan Amador
- Rodriguez De Lop Llorca Enrique
- Rodriguez Ruiz Raquel
- Sanchez Caño Santiago
- Sanchez Florez Rodrigo
- Sancho Ordoyo Moises
- Sastre Tabera Jorge
- Scarpa Stefano
- Scarpa Stefano
- Scattolo Gabrielle
- Scattolo Gabrielle
- Schlottke Ilka
- Serrano Alvarez Juan Angel
- Simon De Castro Miguel Angel
- Sotomayor Redondo Alfonso
- Sotomayor Redondo Alfonso
- Suarez Rodriguez Guillermo
- Suarez Rodriguez Guillermo
- Takis Perez Natalia
- Takis Perez Natalia
- Tejero Belenguer Julio
- Villar Eguskiza Ismael
- Villar Eguskiza Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28581 , F 121, S 8, H M 23549, I/A 92 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-28
Empresa: IKEA IBERICA SA
Apoderado
- Agudo Martin Marcos
- Alonso Delestal Eduardo
- Alvarez Garcia Jesus
- Anaut Gastaminza Magdalena
- Andrade De Sousa Martins Helena Isabel
- Beltran Ganga Silvia
- Beltran Miranda Jose Luis
- Blazquez Fernandez Urbano Manuel
- Buster Charlotte Anna Maria Petronella
- Campelo Sanchez Pedro
- Capdevila Moreno David
- Carrascal Garcia Irene
- Cossu Anne
- Cubells Gil Vicente
- De Agustin Garcia Ricardo
- Ek Katarina
- Enrile Sanchez De Ibarguen Asuncion
- Fernandez Bover Xavier
- Fossati Alberto
- Franco Manzano Luis Julio
- Garcia Gomez Carolina
- Garcia Martinez Arturo
- Gonzalez Perez Noemi
- Grane Ulf
- Gutierrez Diez Jesus Manuel
- Illescas Diaz Silvia
- Lopez Salas Gabriel
- Marquez Sanchez Maria Mercedes
- Martinez Ortega Sergio
- Mateos Nuñez Mercedes
- Mengs Jacobsen Eva
- Molina Olias Daniel
- Morales Juarez Patricia
- Plaza Fernandez Almudena
- Plaza Hernandez Jose Javier
- Pucarelli Antonella Anna
- Quiñones Cespedes Javier
- Rico Lopez Pilar
- Rios Vila Maria Del Mar
- Rivero Moraez Jorge Daniel
- Rodriguez Beltran Julian
- Sanchez Florez Rodrigo
- Sancho Ordoyo Moises
- Sastre Tabera Jorge
- Scarpa Stefano
- Scattolo Gabrielle
- Sotomayor Redondo Alfonso
- Suarez Rodriguez Guillermo
- Takis Perez Natalia
- Villar Eguskiza Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28581 , F 99, S 8, H M 23549, I/A 83 (16/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-28
Información de MORALES JUAREZ PATRICIA
Mostramos los datos de MORALES JUAREZ PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORALES JUAREZ PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos