SGHEDONI FABIO
Informe ejecutivo de SGHEDONI FABIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SGHEDONI FABIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KERAKOLL IBERICA SA | Presidente | 01/03/2018 | |
KERAKOLL IBERICA SA | Consejero | 01/03/2018 |
VINCULACIONES DE SGHEDONI FABIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SGHEDONI FABIO
Empresa: KERAKOLL IBERICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1191, L 754, F 223, S 8, H CS 4393, I/A 40 (11/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-134-12
Empresa: KERAKOLL IBERICA SA
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero
- Ramia Tirado Pau
- Remotti Andrea
- Sghedoni Fabio
- Sghedoni Gian Luca
Presidente
- Sghedoni Fabio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1191, L 754, F 222, S 8, H CS 4393, I/A 35 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-12
Empresa: KERAKOLL IBERICA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Benassi Paolo
- Remotti Andrea
- Sghedoni Fabio
Presidente
- Sghedoni Fabio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1191, L 754, F 222, S 8, H CS 4393, I/A 35 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-12
Empresa: KERAKOLL IBERICA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Benassi Paolo
- Remotti Andrea
- Sghedoni Fabio
Presidente
- Sghedoni Fabio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1191, L 754, F 221, S 8, H CS 4393, I/A 32 (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-12
Empresa: KERAKOLL IBERICA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Benassi Paolo
- Remotti Andrea
- Sghedoni Fabio
Presidente
- Sghedoni Fabio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1191, L 754, F 221, S 8, H CS 4393, I/A 32 (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-12
Empresa: KERAKOLL IBERICA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Benassi Paolo
- Remotti Andrea
- Sghedoni Fabio
Presidente
- Sghedoni Fabio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1191, L 754, F 220, S 8, H CS 4393, I/A 25 (22/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-12
Información de SGHEDONI FABIO
Mostramos los datos de SGHEDONI FABIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SGHEDONI FABIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos