RAMIA TIRADO PAU
Informe ejecutivo de RAMIA TIRADO PAU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RAMIA TIRADO PAU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KERAKOLL IBERICA SA | Consejero Delegado | 11/07/2023 | |
KERAKOLL IBERICA SA | Secretario | 01/03/2018 | |
KERAKOLL IBERICA SA | Consejero | 01/03/2018 | |
KERAKOLL IBERICA SA | Apoderado | 04/09/2017 | |
KERAKOLL IBERICA SA | Apoderado | 01/06/2010 |
VINCULACIONES DE RAMIA TIRADO PAU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMIA TIRADO PAU
Empresa: KERAKOLL IBERICA SA
Consejero Delegado
- Ramia Tirado Pau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1191, L 754, F 224, S 8, H CS 4393, I/A 41 (11/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-134-12
Empresa: KERAKOLL IBERICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1191, L 754, F 223, S 8, H CS 4393, I/A 40 (11/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-134-12
Empresa: KERAKOLL IBERICA SA
Consejero Delegado
- Ramia Tirado Pau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1191, L 754, F 223, S 8, H CS 4393, I/A 40 (11/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-134-12
Empresa: KERAKOLL IBERICA SA
Apoderado
Consejero Delegado
- Ramia Tirado Pau
Consejero
- Ramia Tirado Pau
- Remotti Andrea
- Sghedoni Fabio
- Sghedoni Gian Luca
Presidente
Secretario
- Ramia Tirado Pau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1191, L 754, F 222, S 8, H CS 4393, I/A 35 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-12
Empresa: KERAKOLL IBERICA SA
Apoderado
- Ramia Tirado Pau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1191, L 754, F 222, S 8, H CS 4393, I/A 34 (04/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-179-12
Empresa: KERAKOLL IBERICA SA
Apoderado
- Ramia Tirado Pau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1191, L 754, F 220, S 8, H CS 4393, I/A 26 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-110-12
Información de RAMIA TIRADO PAU
Mostramos los datos de RAMIA TIRADO PAU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMIA TIRADO PAU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos