BENASSI PAOLO
Informe ejecutivo de BENASSI PAOLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BENASSI PAOLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KERAKOLL IBERICA SA | Apoderado Solidario | 13/07/2020 | |
KERAKOLL IBERICA SA | Consejero | 06/10/2014 | 01/03/2018 |
KERAKOLL IBERICA SA | Consejero | 22/10/2009 | 06/10/2014 |
VINCULACIONES DE BENASSI PAOLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENASSI PAOLO
Empresa: KERAKOLL IBERICA SA
Apoderado Solidario
- Benassi Paolo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1191, L 754, F 223, S 8, H CS 4393, I/A 38 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-12
Empresa: KERAKOLL IBERICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1191, L 754, F 222, S 8, H CS 4393, I/A 35 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-12
Empresa: KERAKOLL IBERICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1191, L 754, F 221, S 8, H CS 4393, I/A 32 (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-12
Empresa: KERAKOLL IBERICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1191, L 754, F 221, S 8, H CS 4393, I/A 32 (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-12
Empresa: KERAKOLL IBERICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1191, L 754, F 220, S 8, H CS 4393, I/A 25 (22/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-12
Información de BENASSI PAOLO
Mostramos los datos de BENASSI PAOLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENASSI PAOLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos